Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Infrastrukturen i Skåne
Motion 2012/13:T481 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T481 av Annelie Karlsson m.fl. S Infrastrukturen i Skåne S5191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättring av infrastrukturen i Skåne. Motivering- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Försäljning av vissa statligt ägda företag
Betänkande 2006/07:NU16
Riksdagen sade ja till regeringens förslag om försäljning av statens innehav i de sex företagen Civitas Holding, som äger Vasakronan, Nordea, OMX, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Telia Sonera och Vin & Sprit. Konkurrensutsatt verksamhet ska bedrivas i privat regi. Det bör finnas särskilda skäl för att staten ska äga företag, och de skälen saknas för de sex aktuella företagen.- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 77, 233 minuter
- Justering
- 2007-06-07
- Debatt
- 2007-06-20
- Beslut
- 2007-06-20
Granskningsbetänkande
Betänkande 2006/07:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, har granskat hur regeringen skött sitt arbete. KU har behandlat 34 anmälningar från ledamöterna. Här följer ett urval av resultaten: KU har granskat utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll under Muhammedkarikatyrkrisen. En UD-tjänstemans besök hos webbhotellet Levonline, med anledning av publiceringen på en hemsida som drivs av Sverigedemokraterna, innebar inte att man bröt mot censurförbudet framhåller KU. Utskottet anser dock att agerandet inte kan anses som lämpligt. Statsminister Fredrik Reinfeldts förordnanden av statsråd har inte lett till något uttalande. KU konstaterar bland annat att regeringsformen ger ett stort utrymme för regeringsbildaren när det gäller vem som ska utses till statsråd. KU har kommit fram till att utrikesminister Carl Bildts optionsinnehav i Vostok Nafta inte utgjorde någon risk för jäv i samband med ett regeringsbeslut om tillstånd för bolaget Peter Gaz att göra undersökningar av den svenska kontinentalsockeln. Utskottet framhåller dock, med anledning av att Bildt inte redovisat sitt totala innehav av optioner i företaget Legg Mason, att uppgifter om innehav av aktier och optioner som lämnas till Statsrådsberedningen ska vara korrekta och fullständiga. KU har granskat kulturminister Leif Pagrotskys hantering av EU-kommissionens meddelande om en kommande granskning av det svenska presstödet. Enligt KU har informationsutbytet mellan kommissionen och Regeringskansliet brustit. Utskottet vill understryka att ett statsråd alltid har det yttersta ansvaret för att utbytet fungerar. Kulturminister Cecilia Stegö Chilós beslut hösten 2006 om att dra tillbaka den förra regeringens anmälan till EU om presstödsändringar fattades med stöd av gällande regler, konstaterar utskottet. Med anledning av statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande i Sveriges Radio om Radiotjänsts polisanmälningar av tre statsråd som inte betalt tv-licensen påpekar KU att statsråd bör vara försiktiga när det bland annat gäller uttalanden som kan riskera domstolars och förvaltningsmyndigheters självständighet.- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 122, 512 minuter
- Beredning
- 2006-12-05
- Justering
- 2007-06-07
- Debatt
- 2007-06-19
- Beslut
- 2007-06-20
EU:s fördrag
Betänkande 2006/07:KUU1
Riksdagen har tagit ställning för vad som ska vara styrande för regeringens förhandlingsarbete under EU-toppmötet den 21-22 juni 2007, då frågan om EU-fördraget tas upp. Bakom ställningstagandet står riksdagens fem största partier: s, m, c, fp och kd. Deras utgångspunkt är att det framförhandlade fördraget, som undertecknades i oktober 2004, bör antas. Frågor som tas upp i ställningstagandet är det institutionella paketet, som bland annat handlar om institutionernas roll, värden och målsättningar, den sociala dimensionen och frågan om en överskådlig struktur på fördraget. Andra frågor som tas upp är symboliska inslag och terminologi i fördraget, unionsrättens företräde, de grundläggande rättigheterna och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessutom behandlas klimat- och energifrågornas beskrivning i fördraget, unionens utvidgning och de så kallade Köpenhamnskriterierna samt illegal invandring. Möjligheterna till nya former av exklusiva samarbeten mellan en begränsad grupp av medlemsstater på nya områden (så kallade opt-ins) eller nya undantag från befintligt samarbete (så kallade opt-outs) behandlas också.- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 97, 163 minuter
- Beredning
- 2007-06-07
- Justering
- 2007-06-14
- Debatt
- 2007-06-19
- Beslut
- 2007-06-20
Frågor om kommunal demokrati m.m.
Betänkande 2006/07:KU9
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annt kommunal demokrati. Motionerna handlar till exempel om möjlighet till majoritetsstyre i kommunerna, införande av kommunala extra val, småpartispärr i val till kommunfullmäktige och ökat direktinflytande för medborgarna.- Behandlade dokument
- 25
- Förslagspunkter
- 22
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 6, 1 minuter
- Beredning
- 2007-03-27
- Justering
- 2007-04-19
- Debatt
- 2007-04-26
- Beslut
- 2007-04-26
Nedläggningen av Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén
Interpellation 2006/07:456 av Johansson, Morgan (s)
den 30 mars Interpellation 2006/07:456 Nedläggningen av Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén av Morgan Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd Under 1990-talet kunde vi se en kraftig ökning av såväl alkoholkonsumtion som narkotikamissbruk, framför allt bland ungdomar. Andelen 15-åringar som uppgav- Inlämnad
- 2007-03-30
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Nedskärningarna på Universitetssjukhuset i Lund
Interpellation 2006/07:408 av Johansson, Morgan (s)
den 14 mars Interpellation 2006/07:408 Nedskärningarna på Universitetssjukhuset i Lund av Morgan Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Den styrande majoriteten i Region Skåne, som består av de borgerliga partierna samt Miljöpartiet, har beslutat om stora besparingsbeting för den skånska sjukvården.- Inlämnad
- 2007-03-14
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Författningsfrågor
Betänkande 2006/07:KU11
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om rikets styrelse. Motionerna handlar till exempel om avskaffandet av monarkin, kommunernas och landstingens roll, personval, rösträtt, skilda valdagar samt folkomröstningar. Riksdagen säger nej till samtliga motioner och hänvisar främst till den grundlagsutredning som pågår.- Behandlade dokument
- 30
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 40, 123 minuter
- Beredning
- 2007-01-23
- Justering
- 2007-02-13
- Debatt
- 2007-02-22
- Beslut
- 2007-02-22
Nedskärning av tillsynen av den sociala barn- och ungdomsvården
Interpellation 2006/07:275 av Johansson, Morgan (s)
den 31 januari Interpellation 2006/07:275 Nedskärning av tillsynen av den sociala barn- och ungdomsvården av Morgan Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd I oktober 2005 presenterade Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén sitt slutbetänkande, Källan till en chans SOU 2005:81Den socialdemokratiska regeringen- Inlämnad
- 2007-01-31
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Åtgärder i syfte att medverka till att utrikesministern lämnar korrekta uppgifter
Interpellation 2006/07:218 av Ringholm, Bosse (s)
den 12 januari Interpellation 2006/07:218 Åtgärder i syfte att medverka till att utrikesministern lämnar korrekta uppgifter av Bosse Ringholm s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Alla aktörer i politiska församlingar ska eftersträva en hög sanningshalt i den politiska dialogen. Det handlar om respekt för uppdraget- Inlämnad
- 2007-01-12
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Översyn av alkohollagen
Skriftlig fråga 2006/07:260 av Johansson, Morgan (s)
den 1 december Fråga 2006/07:260 Översyn av alkohollagen av Morgan Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd Svensk alkoholpolitik har ett stort stöd bland allmänheten. Det finns en genuin förståelse för att en restriktiv syn på bland annat försäljning och tillståndsgivning är viktigt för att hålla tillbaka- Inlämnad
- 2006-12-01
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Förutsättningarna för public service
Interpellation 2006/07:39 av Israelsson, Margareta (s)
den 31 oktober Interpellation 2006/07:39 Förutsättningarna för public service av Margareta Israelsson s till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m I mars presenterade den socialdemokratiska regeringen propositionen Viktigare än någonsin Radio och TV i allmänhetens tjänst 20072012 prop. 2005/06:112Propositionen grundade- Inlämnad
- 2006-10-30
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Regeringens strypning av mångfalden i medierna
Interpellation 2006/07:31 av Johansson, Morgan (s)
den 26 oktober Interpellation 2006/07:31 Regeringens strypning av mångfalden i medierna av Morgan Johansson s till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Trots före detta kulturminister Cecilia Stegö Chilòs m korta statsrådskarriär hann hon fatta två uppseendeväckande beslut. Det ena var att föreslå ett stopp för ikraftträdandet- Inlämnad
- 2006-10-26
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Obligatoriska fördelningspolitiska analyser
Motion 2006/07:Fi255 av Morgan Johansson (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi255 av Morgan Johansson s Obligatoriska fördelningspolitiska analyser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatoriska fördelningspolitiska analyser i samband med ekonomisk-politiska förslag. Motivering Det är inte- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det livslånga lärandet
Motion 2006/07:Ub339 av Kerstin Engle m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub339 av Kerstin Engle m.fl. s Det livslånga lärandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det livslånga lärandet. Motivering En av de stora strukturella förändringarna i de industrialiserade länderna är ökningen och- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Integration i Öresundsregionen
Motion 2006/07:Sf254 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf254 av Marie Granlund m.fl. s Integration i Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att påskynda och intensifiera arbetet för att undanröja hindren för integrationen i Öresundsregionen. Motivering Öresundsregionen,- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Främlingsfientlighet
Motion 2006/07:A289 av Kent Härstedt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A289 av Kent Härstedt m.fl. s Främlingsfientlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att finna vägar för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Motivering Valet 2006 innebar att Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Polishögskola till Skåne
Motion 2006/07:Ju270 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ju270 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Polishögskola till Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att placera en polishögskola i Skåne. Motivering Den socialdemokratiska regeringen satsade under flera år kraftfullt- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbyggnaden av E 22
Motion 2006/07:T394 av Christer Adelsbo m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T394 av Christer Adelsbo m.fl. s Utbyggnaden av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om möjligheterna att prioritera utbyggnaden av E 22. Motivering E 22 från Malmö till Norrköping har en mycket stor betydelse för- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Miljövänliga kommunikationer
Motion 2006/07:T345 av Christer Adelsbo m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T345 av Christer Adelsbo m.fl. s Miljövänliga kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om minimikravet att den av riksdagen år 2004 beslutade infrastrukturplanen fullföljs. Motivering I Sverige står vi inför- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag