Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Forskning på förskolan
Interpellation 2008/09:92 av Kornevik Jakobsson, Maria (c)
den 31 oktober Interpellation 2008/09:92 Forskning på förskolan av Maria Kornevik Jakobsson c till statsrådet Lars Leijonborg fp I dag går 85 procent av alla barn mellan ett och fem år i förskolan, och någon ordentlig utvärdering av denna stora sociala förändring har aldrig skett. Det finns bara några mindre studier- Inlämnad
- 2008-10-31
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Forskningspengar till Södertörns högskola
Interpellation 2008/09:84 av Damberg, Mikael (s)
den 30 oktober Interpellation 2008/09:84 Forskningspengar till Södertörns högskola av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Under den senaste tioårsperioden har Socialdemokraterna genomdrivit en radikal satsning på högre utbildning och forskning. Fyra högskolor har utvecklats till fullfjädrade universitet.- Inlämnad
- 2008-10-30
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation
Motion 2008/09:Ub6 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub6 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation s68090 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Vår syn på forskning 3 Sammanfattande kritik av propositionen 5 Resurserna till forskning måste öka 6 Forskning- Inlämnad
- 2008-11-14
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt
Motion 2008/09:T7 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm (s)
Motion till riksdagen 2008/09:T7 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s14065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om investeringar i infrastruktur- Inlämnad
- 2008-10-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Motion 2008/09:Ub602 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub602 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 15 Studiestöd s68085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2008/09:Ub601 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub601 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning s68084 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning:- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Investera i storstadsmiljön
Motion 2008/09:T495 av Veronica Palm och Mikael Damberg (s)
Motion till riksdagen 2008/09:T495 av Veronica Palm och Mikael Damberg s Investera i storstadsmiljön s45156 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av miljöinvesteringar i Stockholmssregionen. Motivering Det behövs knappast någon närmare- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Studiestöd
Motion 2008/09:Ub592 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub592 av Marie Granlund m.fl. s Studiestöd s68083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studenters ekonomiska situation och trygghet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Stockholmsregionens utveckling
Motion 2008/09:N367 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N367 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm s Stockholmsregionens utveckling s24038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka Stockholmsregionens framtida tillväxt och utveckling. Motivering- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dubbla roller i kommunal revision
Motion 2008/09:K370 av Mikael Damberg och Tommy Waidelich (s)
Motion till riksdagen 2008/09:K370 av Mikael Damberg och Tommy Waidelich s Dubbla roller i kommunal revision s30005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lagändring som förhindrar de dubbla rollerna som fullmäktigeledamot och kommunal- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lex Tibble
Motion 2008/09:Ub600 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub600 av Marie Granlund m.fl. s Lex Tibble s68062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny lag mot tvångsprivatisering av kommunala skolor. Motivering Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att hela- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Matematiksatsning från förskola till forskning
Motion 2008/09:Ub599 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub599 av Marie Granlund m.fl. s Matematiksatsning från förskola till forskning s68063 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om matteverkstäder i förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2008/09:KrU7 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4 2008/09:UbU7 2009/10:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Världens bästa lärare i Sverige
Motion 2008/09:Ub598 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub598 av Marie Granlund m.fl. s Världens bästa lärare i Sverige s68064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska ha världens bästa lärare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Konfessionella friskolor
Motion 2008/09:Ub597 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub597 av Marie Granlund m.fl. s Konfessionella friskolor s68065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all undervisning oavsett huvudman ska vara icke-konfessionell och baseras på vetenskaplig grund. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Vuxenutbildning
Motion 2008/09:Ub596 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub596 av Marie Granlund m.fl. s Vuxenutbildning s68066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra en hög ambition att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning där alla som har behov av det kan- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU1 2008/09:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Gymnasiet
Motion 2008/09:Ub595 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub595 av Marie Granlund m.fl. s Gymnasiet s68069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kvaliteten på det individuella programmet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU15 2009/10:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Högskolan
Motion 2008/09:Ub594 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub594 av Marie Granlund m.fl. s Högskolan s68070 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Ett livslångt lärande präglat av jämställdhet
Motion 2008/09:Ub593 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub593 av Marie Granlund m.fl. s Ett livslångt lärande präglat av jämställdhet s68071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta jämställdhet genomsyra hela det livslånga lärandet. Motivering Jämställdhet och genusmedvetenhet- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förskolan
Motion 2008/09:Ub590 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub590 av Marie Granlund m.fl. s Förskolan s68067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta ett långsiktigt kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag