Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utländska attentat i Sverige
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1746 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2020/02612/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1746 av Björn Söder SD Utländska attentat i Sverige Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag eller regeringen vidtar mot att utländska stater och intressen genomför planläggning och attentat i Sverige. Regeringen fördömer- Svarsdatum
- 2020-08-12
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Besiktning av Sveriges skyttebanor
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1736 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2020/02598/PO Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1736 av Sten Bergheden M Besiktning av Sveriges skyttebanor Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att lägga ansvaret för besiktning av landets skyttebanor på en annan myndighet än polisen. Enligt bestämmelser i ordningslagen- Svarsdatum
- 2020-08-12
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Förenklingar för jägare och sportskyttar
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1733 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2019/20:1733 av Sten Bergheden M Förenklingar för jägare och sportskyttar Sten Bergheden har frågat mig när regeringen avser att genomföra 15 tillkännagivanden på vapenområdet. Den svenska vapenlagstiftningen ska inte vara onödigt betungande för jägare och sportskyttar, samtidigt som det är angeläget att- Svarsdatum
- 2020-08-12
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Restriktioner för nöjesparksbranschen
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1731 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2020/02491/POL Ju2020/02539/POL Ju2020/ 02593 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:1671 av Helena Lindahl C2019/20:1700 av Hans Rothenberg M och 2019/20:1731 av Jan R Andersson M om förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar- Svarsdatum
- 2020-08-12
- Frågeställare
- Jan R Andersson (M)
Ofullständig beredskap
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1730 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2019/20:1730 av Björn Söder SD Ofullständig beredskap Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av Totalförsvarets forskningsinstituts rapport, Perspektiv på pandemin. Sveriges samlade förmåga att hantera konsekvenserna av covid-19 är högt prioriterat för regeringen. Regeringens- Svarsdatum
- 2020-08-12
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Restriktionerna för mässarrangemang
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1700 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2020/02491/POL Ju2020/02539/POL Ju2020/ 02593 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:1671 av Helena Lindahl C2019/20:1700 av Hans Rothenberg M och 2019/20:1731 av Jan R Andersson M om förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar- Svarsdatum
- 2020-08-12
- Frågeställare
- Hans Rothenberg (M)
Nöjesparker
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1671 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2020/02491/POL Ju2020/02539/POL Ju2020/ 02593 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:1671 av Helena Lindahl C2019/20:1700 av Hans Rothenberg M och 2019/20:1731 av Jan R Andersson M om förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar- Svarsdatum
- 2020-08-12
- Frågeställare
- Helena Lindahl (C)
Spionage genom appar
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1669 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2019/20:1669 av Björn Söder SD Spionage genom appar Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att medvetandegöra myndigheter och företag om faran med att använda vissa typer av appar och om jag kommer föreslå att de förbjuds i myndigheter. Kunskapen om informationssäkerhet behöver öka i samhället.- Svarsdatum
- 2020-08-12
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Öppnandet av nöjesparker
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1560 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2020/02249/POL Ju2020/02288/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågan 2019/20:1555 av Maria Stockhaus M Nöjesparkernas överlevnad och frågan 2019/20:1560 av Lars Hjälmered M Öppnandet av nöjesparker Maria Stockhaus har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att nöjesparkerna- Svarsdatum
- 2020-06-25
- Frågeställare
- Lars Hjälmered (M)
Nöjesparkernas överlevnad
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1555 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2020/02249/POL Ju2020/02288/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågan 2019/20:1555 av Maria Stockhaus M Nöjesparkernas överlevnad och frågan 2019/20:1560 av Lars Hjälmered M Öppnandet av nöjesparker Maria Stockhaus har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att nöjesparkerna- Svarsdatum
- 2020-06-25
- Frågeställare
- Maria Stockhaus (M)
Förhindrande av upplopp
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1610 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2020/02372/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1610 Förhindrande av upplopp Björn Söder har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder han vidtar för att förhindra att det som nu sker i Frankrike sprider sig till Sverige och vilken beredskap Sverige har för- Svarsdatum
- 2020-06-25
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Jämställdhet i räddningstjänsten
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1622 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2020/02383 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1622 av Alexandra Anstrell M Jämställdhet i räddningstjänsten Alexandra Anstrell har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att få till en ökad jämställdhet inom Sveriges räddningstjänster. Det är kommunen som- Svarsdatum
- 2020-06-24
- Frågeställare
- Alexandra Anstrell (M)
Slopat danstillstånd
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1602 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju20 20 02363/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1602 av Hans Rothenberg M Slopat danstillstånd Hans Rothenberg har frågat mig om jag avser att följa riksdagens beslut och snarast förändra regelverket avseende danstillstånd. I september 2017 fick en utredare i uppdrag- Svarsdatum
- 2020-06-24
- Frågeställare
- Hans Rothenberg (M)
Polisens politiska ställningstagande vid tjänstgöring
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1576 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2020/ 00000 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1576 av Sara Gille SD Polisens politiska ställningstagande vid tjänstgöring Sara Gille har frågat mig om jag anser att tjänstgörande polis ska få delta i politiska demonstrationer och om inte, vilka åtgärder avser jag att vidta- Svarsdatum
- 2020-06-24
- Frågeställare
- Sara Gille (SD)
Behovet av deltidsbrandmän
Interpellation 2019/20:417 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2019/20:417 Behovet av deltidsbrandmän av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Mikael Damberg S Deltidsbrandman är en speciell anställning som bedrivs som extra arbete med beredskap vid sidan av en ordinarie anställning. Personalförsörjningen av deltidsbrandmän har under de senaste decennierna utvecklats- Inlämnad
- 2020-06-05
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Polisens agerande kring demonstrationer
Interpellation 2019/20:414 av Thomas Morell (SD)
Interpellation 2019/20:414 Polisens agerande kring demonstrationer av Thomas Morell SD till Statsrådet Mikael Damberg S Onsdagen den 3 juni samlades över tusen personer i Stockholms city för att demonstrera. Enligt medieuppgifter fanns ett demonstrationstillstånd för maximalt 50 personer. Med tanke på coronapandemin och- Inlämnad
- 2020-06-04
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Regelverket om farligt gods
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1540 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2019/20:1540 av Thomas Morell SD Regelverket om farligt gods Thomas Morell har frågat mig om jag eller regeringen avser att vidta åtgärder för att säkerställa att regelverket som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har tagit fram med anledning av i ADR-S del 10 på intet sätt försvårar för de företag- Svarsdatum
- 2020-06-17
- Frågeställare
- Thomas Morell (SD)
Polisens deltagande i demonstrationer
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1525 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2019/20:1525 av Björn Söder SD Polisens deltagande i demonstrationer Björn Söder har frågat mig om det är mitt ställningstagande att uniformerad polis bör kunna delta i politiska manifestationer som de har i uppdrag att bevaka, och vilka åtgärder jag vidtar i annat fall. Det är en demokratisk rättighet att- Svarsdatum
- 2020-06-17
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Förkomna pass
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1473 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2020/02129/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1473 av Fredrik Lindahl SD Förkomna pass Fredrik Lindahl har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att motverka missbruk av svenska pass. Svenska pass håller allmänt sett en hög säkerhetsnivå. De är försedda- Svarsdatum
- 2020-06-10
- Frågeställare
- Fredrik Lindahl (SD)
Ett samlat totalförsvarsdepartement
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1464 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2019/20:1464 av Alexandra Anstrell M Ett samlat totalförsvarsdepartement Alexandra Anstrell har frågat mig om jag avser att verka för att det skapas ett totalförsvarsdepartement där den nya myndigheten för psykologiskt försvar inryms. Arbetet med att återuppbygga totalförsvaret är ett gemensamt arbete för- Svarsdatum
- 2020-06-10
- Frågeställare
- Alexandra Anstrell (M)