Mehmet Kaplan (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Verksamhetschef.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2007-07-09 – 2014-09-29
- Ledig
- 2007-05-28 – 2007-07-08
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2007-05-27
Miljöpartiet de gröna
- Gruppledare
- 2013-04-01 – 2014-09-29
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-19 – 2013-03-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2011-04-15 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-11-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2008-12-01 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2013-04-25 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2013-04-24
Valberedningen
- Ledamot
- 2011-09-29 – 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2013-04-09 – 2014-09-29
- Ersättare
- 2010-10-12 – 2013-04-08
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2016-04-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-14. Ledamot justitieutskottet 06-10 och arbetsmarknadsutskottet 10-14. Suppleant EU-nämnden 06-10, utrikesutskottet 08-14, kulturutskottet 10-14 och justitieutskottet 11-14. Ledamot rådet för ledamotsnära frågor 10-13, riksdagens valberedning 11-14 och riksdagsstyrelsen 13-14. Suppleant riksdagsstyrelsen 10-13 och rådet för ledamotsnära frågor 13-14. Gruppledare Miljöpartiet de gröna 13-14 och vice gruppledare 10-13. Statsråd (bostads-, stadsutvecklings- och it-minister), Näringsdepartementet 141003-160418.
Föräldrar
Ökkäs Kaplan och Ayse Kaplan.
Utbildning
Gymnasieskola, Avesta, slutår 91. KTH 92-96. Ekonomisk historia och statsvetenskap m.m., Stockholms universitet.
Anställningar
Clock 91-96. McDonalds 96-01. Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 02-04. Byrån för lika rättigheter 04-06.
Kommunala uppdrag
Ledamot, näringslivsnämnden 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Miljöpartiets partistyrelse 03-11. Styrelseledamot, Sveriges Unga Muslimer 96-06 och Sveriges muslimska råd 01-07. Ledamot, IOGT-NTO:s Stockholmsdistrikt 97-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Papperslösas rätt till hälso- och sjukvård
Motion 2008/09:Sf317 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2008/09:Sf317 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Papperslösas rätt till hälso- och sjukvård mp807 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett lagförslag om papperslösas rätt till sjukvård i enlighet med vad som anförs i motionen om principen om människors lika värde- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Moderna och klimatsmarta spårbilssystem
Motion 2008/09:T460 av Mats Pertoft m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2008/09:T460 av Mats Pertoft m.fl. mp Moderna och klimatsmarta spårbilssystem mp860 1 Sammanfattning Klimatförändringen manar till handling. För några år sedan presenterades FN:s klimatrapport där det entydigt slogs fast att ökningen av växthusgaser och andra utsläpp som nu bidrar till klimatförändringen- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En grundskola med kvalitet och mångfald
Motion 2008/09:Ub526 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub526 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grundskola med kvalitet och mångfald mp651 1 Sammanfattning Grön utbildningspolitik är politik där eleven står i centrum. Skolans uppgift är att skapa optimala förutsättningar för varje individ att förverkliga sin strävan efter kunskap och utveckling.- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 38
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (38 yrkanden): 38 avslag
Forum för fred i Burma
Motion 2008/09:U295 av Magdalena Streijffert m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:U295 av Magdalena Streijffert m.fl. s, v, mp Forum för fred i Burma s16043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett forum för bättre koordinering av olika länders och forums inställning gentemot Burma. Motivering- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Guantánamobasen
Motion 2008/09:U287 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:U287 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp Guantánamobasen s16037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stänga Guantánamobasen. Motivering De mänskliga rättigheterna kränks i det amerikanska lägret Guantánamo. För alla- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motverka gromning
Motion 2008/09:Ju283 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2008/09:Ju283 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Motverka gromning mp603 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett lagförslag mot gromning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undervisning och information- Inlämnad
- 2008-10-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2008/09:JuU27 2008/09:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Motion 2008/09:Ju5 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2008/09:Ju5 av Esabelle Dingizian m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att myndighetssamverkan- Inlämnad
- 2008-10-02
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2008/09:JuU4
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Alkoholfri representation
Motion 2008/09:K208 av Helena Leander m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2008/09:K208 av Helena Leander m.fl. mp Alkoholfri representation mp704 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoholfri representation. Motivering Alkohol ses av många som ett självklart inslag vid finare middagar och dylika- Inlämnad
- 2008-09-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag