Marlene Burwick (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län
- Titel
- Fil.lic.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens överklagandenämnd
- Ledamot
- 2022-01-21 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18-. Suppleant försvarsutskottet 18-, trafikutskottet 19- och socialutskottet 19-. Suppleant Riksdagens överklagandenämnd 18-.
Föräldrar
Teleteknikern Håkan Svensson och receptionisten Agneta Svensson.
Utbildning
Fil.mag., organisk kemi, Uppsala universitet 94. Fil.lic., organisk kemi, SLU 99.
Anställningar
Kommunalråd, Uppsala kommun 10-18. Landstingsråd, Uppsala län 06-10. Politisk sekreterare, socialdemokratiska riksdagsgruppen 03-06. Produktspecialist, Personal Chemistry 01-03. Distriktsombudsman, Socialdemokraterna i Uppsala län 00-01. Doktorand i organisk kemi, SLU 96-99. Politisk sekreterare, Uppsala kommun 95-96. Förbundsombudsman, Socialdemokratiska studentförbundet 94-95.
Kommunala uppdrag
Vice ordförande, kommunstyrelsen, Uppsala kommun 10-14 och ordförande 14-18. Ledamot, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala kommun 01-04. Ordförande, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län 06 och vice ordförande 06-10.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Boendestöd bör bli en insats inom LSS
Motion 2018/19:2102 av Marlene Burwick (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2102 av Marlene Burwick S Boendestöd bör bli en insats inom LSS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att boendestöd blir en egen boendeinsats inom ramen för LSS och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagen om stöd- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätten till sexuell hälsa för personer med LSS-beslut
Motion 2018/19:2101 av Marlene Burwick (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2101 av Marlene Burwick S Rätten till sexuell hälsa för personer med LSS-beslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att rätten till sexuell hälsa ska synliggöras i den framtida LSS-lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samordningsnummer till asylsökande
Motion 2018/19:2090 av Marlene Burwick (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2090 av Marlene Burwick S Samordningsnummer till asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordningsnummer bör införas för alla asylsökande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunerna har ett stort ansvar för- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SkU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Enhetlig definition av begreppet nyanländ
Motion 2018/19:1615 av Marlene Burwick (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1615 av Marlene Burwick S Enhetlig definition av begreppet nyanländ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en myndighetsgemensam definition av begreppet nyanländ och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Informationsutbyte över myndighetsgränserna
Motion 2018/19:1591 av Marlene Burwick (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1591 av Marlene Burwick S Informationsutbyte över myndighetsgränserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av offentlighets- och sekretesslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunerna har- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag