Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län
Motion 2015/16:2391 av Lena Hallengren och Krister Örnfjäder (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:2391 av Lena Hallengren och Krister Örnfjäder båda S Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsskadeförsäkring för kvinnor och män
Motion 2015/16:2389 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2389 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Arbetsskadeförsäkring för kvinnor och män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetsskadeförsäkringen så att den blir bra för både kvinnor och män, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hot och kränkningar på nätet
Motion 2015/16:2207 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2207 av Hanna Westerén m.fl. S Hot och kränkningar på nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att bekämpa hot och kränkningar på nätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering De senaste åren har samtalsklimatet på internet- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnskötarlyft
Motion 2015/16:2193 av Agneta Gille m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2193 av Agneta Gille m.fl. S Barnskötarlyft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta vikten av yrkesutbildade barnskötare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolverkets statistik för 2014, baserad på SCB, visar att mer- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kvalitetssäkring av utbildningar inom räddningstjänsten
Motion 2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2184 av Suzanne Svensson m.fl. S Kvalitetssäkring av utbildningar inom räddningstjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunskapskontroll och kvalitetssäkring i MSB:s utbildningar gällande RIB räddningsperson i beredskap och SMO skydd- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Planeringsperspektiv för infrastrukturen i sydöstra Sverige
Motion 2015/16:1512 av Peter Jeppsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1512 av Peter Jeppsson m.fl. S Planeringsperspektiv för infrastrukturen i sydöstra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för ett förändrat planeringsperspektiv för infrastrukturinvesteringar i Sverige och- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsning av alkoholreklamen
Motion 2015/16:1505 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1505 av Thomas Strand m.fl. S Begränsning av alkoholreklamen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa tv-sänd alkoholreklam som sänds från andra länder och riktar sig till Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU19 2015/16:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Lönestöd
Motion 2015/16:1428 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1428 av Jennie Nilsson m.fl. S Lönestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att Arbetsförmedlingen och fackliga organisationer har rätt att begränsa lönestöd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upphandling av busstrafik
Motion 2015/16:1407 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1407 av Paula Holmqvist m.fl. S Upphandling av busstrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att MBL utvidgas så att arbetstagarorganisationer ges möjlighet till förhandlingar med den upphandlande myndigheten när arbetstagarorganisationen- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
A-kassa anpassad för kvinnor och män
Motion 2015/16:1405 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1405 av Jennie Nilsson m.fl. S A-kassa anpassad för kvinnor och män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om se över a-kassan så att den blir en bra arbetslöshetsförsäkring för både kvinnor och män utifrån kvinnors och mäns olika arbetsvillkor- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Snabbspår för nyanlända enligt Kalmarmodellen
Motion 2015/16:814 av Lena Hallengren och Krister Örnfjäder (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:814 av Lena Hallengren och Krister Örnfjäder båda S Snabbspår för nyanlända enligt Kalmarmodellen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om snabbspår för nyanlända enligt Kalmarmodellen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ölandsleden - från fyr till fyr till nationell cykelled
Motion 2015/16:813 av Lena Hallengren och Krister Örnfjäder (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:813 av Lena Hallengren och Krister Örnfjäder båda S Ölandsleden från fyr till fyr till nationell cykelled Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att göra Ölandsleden från fyr till- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företagshälsovård
Motion 2015/16:641 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:641 av Krister Örnfjäder m.fl. S Företagshälsovård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kvalitetssäkra företagshälsovården och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi kan idag se både genom den forskning samt de undersökningar- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud och arbetsgivare
Motion 2015/16:617 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:617 av Krister Örnfjäder m.fl. S Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud och arbetsgivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsmiljöutbildning för skyddsombud och arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2010- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagen om ekonomiska föreningar
Skriftlig fråga 2015/16:10 av Krister Örnfjäder (S)
Fråga 2015/16:10 Lagen om ekonomiska föreningar av Krister Örnfjäder S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 8 april 2015 behandlades en motion i Sveriges riksdag som handlade om en ny lag för ekonomiska föreningar. I svaret redovisade utskottet att en utredning gjorts där det föreslagits en helt- Inlämnad
- 2015-09-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Upprustning av Tjustbanan och Stångådalsbanan
Skriftlig fråga 2006/07:1543 av Örnfjäder, Krister (s)
den 10 augusti Fråga 2006/07:1543 Upprustning av Tjustbanan och Stångådalsbanan av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Tjustbanan och Stångådalsbanan är viktiga delar av infrastrukturen i regionen. Banorna är viktiga både för näringslivet och för enskilda, inte minst för att ge goda möjligheter- Inlämnad
- 2007-08-10
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Upprustning av E 22 i Kalmar län
Skriftlig fråga 2006/07:1542 av Örnfjäder, Krister (s)
den 10 augusti Fråga 2006/07:1542 Upprustning av E 22 i Kalmar län av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c E 22 är av vital betydelse både för enskilda och för företagen i Kalmar län. Utan en väl utbyggd E 22 hämmas tillväxt och sysselsättning. Det blir svårare att ta till vara den positiva utveckling- Inlämnad
- 2007-08-10
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad
Interpellation 2006/07:589 av Örnfjäder, Krister (s)
den 29 maj Interpellation 2006/07:589 Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Att bo i en kommun som tillhör en stor och expansiv arbetsmarknadsregion är något som alla talar om men något som några bara kan drömma om. Västerviks kommun är- Inlämnad
- 2007-05-29
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Likabehandling av sjö- och landanställda
Interpellation 2006/07:585 av Örnfjäder, Krister (s)
den 28 maj Interpellation 2006/07:585 Likabehandling av sjö- och landanställda av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m Att vara sjöman är att arbeta och leva vardagsliv på ett annat sätt än de flesta andra medborgare. Om man arbetar på sjön kan man inte använda sig av samhällets tjänster och service- Inlämnad
- 2007-05-28
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Statens stöd till Astrid Lindgrens 100-årsjubileum
Skriftlig fråga 2006/07:1212 av Örnfjäder, Krister (s)
den 21 maj Fråga 2006/07:1212 Statens stöd till Astrid Lindgrens 100-årsjubileum av Krister Örnfjäder s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I år är det 100 år sedan Astrid Lindgren föddes i Vimmerby. Vi känner alla till hennes böcker och de personligheter som finns avporträtterade där. Astrid Lindgren- Inlämnad
- 2007-05-21
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)