Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag
Motion 2014/15:1929 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1929 av Krister Örnfjäder m.fl. S Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra konkurrenssituationen för organisationer och företag som verkar inom den sociala- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län
Motion 2014/15:1169 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1169 av Krister Örnfjäder m.fl. S Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län. Motivering Kalmar län är det län i landet som sedan lång- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mineralavgiften och beslutsprocesser rörande prospekterings- och utvinningstillstånd
Motion 2014/15:1177 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1177 av Krister Örnfjäder m.fl. S Mineralavgiften och beslutsprocesser rörande prospekterings- och utvinningstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna att se över utmaningar- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Yrkesförbud för läkare
Motion 2014/15:757 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2014/15:757 av Krister Örnfjäder S Yrkesförbud för läkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en automatisk samordning mellan länder vad gäller yrkesförbud för läkare. Motivering Det är angeläget att svenska myndigheter- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Pass är en värdehandling
Motion 2014/15:994 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2014/15:994 av Krister Örnfjäder S Pass är en värdehandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att skapa ett system liknande det som har införts i Finland vad gäller ansökan om pass. Motivering År- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Capellagårdens verksamhet
Motion 2014/15:946 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2014/15:946 av Krister Örnfjäder S Capellagårdens verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att Capellagårdens utbildningar inordnas under samma förordning vad gäller yrkesutbildningar. Motivering Stiftelsen- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ersättningen till lanthandlare som är ombud för statligt ägda bolag
Motion 2014/15:935 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:935 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ersättningen till lanthandlare som är ombud för statligt ägda bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av att höja ersättningen för lanthandlare som är ombud för- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upprustning av Tjustbanan och Stångådalsbanan
Skriftlig fråga 2006/07:1543 av Örnfjäder, Krister (s)
den 10 augusti Fråga 2006/07:1543 Upprustning av Tjustbanan och Stångådalsbanan av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Tjustbanan och Stångådalsbanan är viktiga delar av infrastrukturen i regionen. Banorna är viktiga både för näringslivet och för enskilda, inte minst för att ge goda möjligheter- Inlämnad
- 2007-08-10
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Upprustning av E 22 i Kalmar län
Skriftlig fråga 2006/07:1542 av Örnfjäder, Krister (s)
den 10 augusti Fråga 2006/07:1542 Upprustning av E 22 i Kalmar län av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c E 22 är av vital betydelse både för enskilda och för företagen i Kalmar län. Utan en väl utbyggd E 22 hämmas tillväxt och sysselsättning. Det blir svårare att ta till vara den positiva utveckling- Inlämnad
- 2007-08-10
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad
Interpellation 2006/07:589 av Örnfjäder, Krister (s)
den 29 maj Interpellation 2006/07:589 Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Att bo i en kommun som tillhör en stor och expansiv arbetsmarknadsregion är något som alla talar om men något som några bara kan drömma om. Västerviks kommun är- Inlämnad
- 2007-05-29
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Likabehandling av sjö- och landanställda
Interpellation 2006/07:585 av Örnfjäder, Krister (s)
den 28 maj Interpellation 2006/07:585 Likabehandling av sjö- och landanställda av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m Att vara sjöman är att arbeta och leva vardagsliv på ett annat sätt än de flesta andra medborgare. Om man arbetar på sjön kan man inte använda sig av samhällets tjänster och service- Inlämnad
- 2007-05-28
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Statens stöd till Astrid Lindgrens 100-årsjubileum
Skriftlig fråga 2006/07:1212 av Örnfjäder, Krister (s)
den 21 maj Fråga 2006/07:1212 Statens stöd till Astrid Lindgrens 100-årsjubileum av Krister Örnfjäder s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I år är det 100 år sedan Astrid Lindgren föddes i Vimmerby. Vi känner alla till hennes böcker och de personligheter som finns avporträtterade där. Astrid Lindgren- Inlämnad
- 2007-05-21
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Skatt på trafikförsäkringspremier m.m.
Motion 2006/07:Sk17 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sk17 av Krister Örnfjäder s Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:96 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. Motivering Vi socialdemokrater har i en kommittémotion motiverat varför proposition 2006/07:96 bör avslås.- Inlämnad
- 2007-04-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.
Motion 2006/07:Sk12 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sk12 av Krister Örnfjäder s med anledning av prop. 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållsnära tjänster, m.m. i den del som avser skattelättnader för hushållstjänster.- Inlämnad
- 2007-04-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SkU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd
Interpellation 2006/07:370 av Hallengren, Lena (s)
den 1 mars Interpellation 2006/07:370 Statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd av Lena Hallengren s till statsrådet Mats Odell kd Med anledning av att Kalmar län drabbades hårt av företagsnedläggningar tillsatte den socialdemokratiska regeringen en särskild utredare, Ulf Lönnqvist, med uppdrag- Inlämnad
- 2007-03-01
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Försäljning av vissa statligt ägda företag
Motion 2006/07:N10 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:N10 av Thomas Östros m.fl. s Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Riksdagen begär att regeringen, före en eventuell utförsäljning av innehavet i Telia Sonera,- Inlämnad
- 2007-03-19
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2006/07:NU16
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ankomsthandel
Interpellation 2006/07:278 av Gille, Agneta (s)
den 31 januari Interpellation 2006/07:278 Ankomsthandel av Agneta Gille s till finansminister Anders Borg m Handeln i samband med flygresor är betydande och växande. Det uppstår i dag ett onödigt och miljöbelastande transportarbete när en vara som kan köpas vid hemkomsten måste köpas på avreseorten. De volymer- Inlämnad
- 2007-01-31
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Ekonomisk ersättning vid störningar i telenätet
Interpellation 2006/07:268 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 29 januari Interpellation 2006/07:268 Ekonomisk ersättning vid störningar i telenätet av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har i en skriftlig fråga tagit upp problemet med störningar i det fasta telenätet. Inte minst i mitt hemlän Kronoberg har många människor drabbats under- Inlämnad
- 2007-01-29
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Telekommunikationer
Skriftlig fråga 2006/07:566 av Örnfjäder, Krister (s)
den 30 januari Fråga 2006/07:566 Telekommunikationer av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Kalmar län drabbades hårt av stormen Pers framfart. Många människor som bor utanför tätorterna isolerades då stormen drog fram och träd föll ned och spärrade vägarna. De nedfallande träden rev även ned- Inlämnad
- 2007-01-30
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Rikstrafiken och Gotlandsfärjan
Interpellation 2006/07:216 av Brandin, Claes-Göran (s)
den 11 januari Interpellation 2006/07:216 Rikstrafiken och Gotlandsfärjan av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Åsa Torstensson c Under hösten 2006 inbjöd Rikstrafiken rederierna att lägga anbud på färjetrafiken mellan Gotland och svenska fastlandet. Inga anbud lades, bland annat eftersom anbudstiden ansågs- Inlämnad
- 2007-01-11
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)