Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Åtgärder mot butiksrån
Interpellation 2008/09:275 av Örnfjäder, Krister (s)
den 23 januari Interpellation 2008/09:275 Åtgärder mot butiksrån av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m I tidningar, i radio och tv matas vi med uppgifter om olika brott det gäller såväl våld mot människor, ekonomiska brott som brott mot butiker. Enligt uppgift blev 2008 det år då antalet anmälda- Inlämnad
- 2009-01-23
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Glasindustrin i Glasriket
Interpellation 2008/09:319 av Örnfjäder, Krister (s)
den 6 februari Interpellation 2008/09:319 Glasindustrin i Glasriket av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Glasindustrin i Glasriket har problem. Samtidigt kan alla som har tagit del av verksamheten se och förstå att det också finns ett kunnande som gör att möjligheterna till en lovande framtid- Inlämnad
- 2009-02-06
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Arbetsgivaravgiften
Skriftlig fråga 2008/09:561 av Örnfjäder, Krister (s)
den 3 februari Fråga 2008/09:561 Arbetsgivaravgiften av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m I helgen läste jag en artikel i Dagens Industri som handlade om sänkningen av arbetsgivaravgiften, en sänkning som blev till en höjning för många företagare som bedriver sin verksamhet i enskild firma.- Inlämnad
- 2009-02-03
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Länsstyrelsernas övertagande av djurskyddstillsynen
Interpellation 2008/09:241 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 8 januari Interpellation 2008/09:241 Länsstyrelsernas övertagande av djurskyddstillsynen av Carina Adolfsson Elgestam s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Från den 1 januari 2009 har länsstyrelserna övertagit ansvaret för djurskyddstillsynen från kommunerna. Det finns en stor oro ute i landet att de- Inlämnad
- 2009-01-08
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Ökade kostnader för polisen i Kronoberg vid EU-ordförandeskapet
Interpellation 2008/09:242 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 8 januari Interpellation 2008/09:242 Ökade kostnader för polisen i Kronoberg vid EU-ordförandeskapet av Carina Adolfsson Elgestam s till justitieminister Beatrice Ask m Under andra halvåret av 2009 kommer Sverige att vara ordförandeland i EU. Ett ordförandeskap som innebär att ett flertal så kallade ministerrådsmöten- Inlämnad
- 2009-01-08
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Polisens budget för 2009
Skriftlig fråga 2008/09:488 av Örnfjäder, Krister (s)
den 16 januari Fråga 2008/09:488 Polisens budget för 2009 av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m De lokala polismyndigheterna har endast fått en budget för första halvåret av 2009, vilket ställer till problem ute i verksamheterna. Osäkerheten är stor då myndigheterna både måste spara och för- Inlämnad
- 2009-01-16
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Företagare i skärgården och dagskassorna
Skriftlig fråga 2008/09:487 av Örnfjäder, Krister (s)
den 16 januari Fråga 2008/09:487 Företagare i skärgården och dagskassorna av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c När Svensk Kassaservice nu upphör så kommer delar av deras tjänster att ersättas av andra företag. Dessvärre så kommer inte Kuponginslösens, Ica Bankens eller lantbrevbärarnas tjänster- Inlämnad
- 2009-01-16
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Arbetsmiljöinspektörer
Skriftlig fråga 2008/09:486 av Örnfjäder, Krister (s)
den 16 januari Fråga 2008/09:486 Arbetsmiljöinspektörer av Krister Örnfjäder s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmiljöverket har sedan regeringsskiftet fått sina anslag minskade med 55 miljoner kronor vilket innebär att antalet inspektioner som genomförs har minskat. För länen i Kalmar, Blekinge,- Inlämnad
- 2009-01-16
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Nedläggning av bensinmackar och servicen på landsbygden
Interpellation 2008/09:176 av Green, Monica (s)
den 2 december Interpellation 2008/09:176 Nedläggning av bensinmackar och servicen på landsbygden av Monica Green s till näringsminister Maud Olofsson c Oljebolagen rationaliserar sin verksamhet i en allt snabbare takt och landsbygdsborna riskerar att helt bli utan drivmedel till sina fordon eller att få åka väldigt- Inlämnad
- 2008-12-02
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Alkohol och olyckor i trafiken
Skriftlig fråga 2008/09:469 av Örnfjäder, Krister (s)
den 8 januari Fråga 2008/09:469 Alkohol och olyckor i trafiken av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m Alkoholpåverkade bilförare orsakar många olyckor och dödsfall i trafiken. Nettokostnaden för samhället när det gäller dödsfall och olyckor är 11,8 miljarder kronor per år, en ofattbart stor- Inlämnad
- 2009-01-08
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG
Motion 2008/09:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N7 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG s81008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en integritetsombudsman- Inlämnad
- 2008-12-19
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU11 2009/10:KU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Betänkande 2008/09:TU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om om 40,2 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2009. Utgiftsområdet omfattar vägar, järnvägar, IT och post. Större delen av anslagen, 39 915 miljoner kronor, går till det transportpolitiska området, och 308 miljoner kronor går till politikområdet för informationssamhället.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 76, 230 minuter
- Beredning
- 2008-10-30
- Justering
- 2008-11-27
- Debatt
- 2008-12-15
- Beslut
- 2008-12-15
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Betänkande 2008/09:NU1
Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag på totalt 5,2 miljarder kronor till utgiftsområdet Näringsliv för 2009. När det gäller näringspolitikens inriktning påpekar riksdagen att sedan budgetpropositionen lades fram har läget på finansmarknaden allvarligt försämrats, vilket får kraftiga återverkningar på den allmänna konjunkturnedgången. Riksdagen utgår från att regeringen följer utvecklingen och återkommer till riksdagen med förslag på fler näringspolitiska åtgärder om det skulle behövas.- Behandlade dokument
- 12
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 85, 231 minuter
- Justering
- 2008-11-18
- Debatt
- 2008-12-03
- Beslut
- 2008-12-03
Socialt företagande
Skriftlig fråga 2008/09:316 av Örnfjäder, Krister (s)
den 27 november Fråga 2008/09:316 Socialt företagande av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har bett Nutek att tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen utarbeta förslag på insatser som stimulerar till ett ökat socialt företagande. Myndigheterna lämnade- Inlämnad
- 2008-11-27
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Skattemärket på bilar
Skriftlig fråga 2008/09:299 av Örnfjäder, Krister (s)
den 25 november Fråga 2008/09:299 Skattemärket på bilar av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c På uppdrag av regeringen har Vägverket utrett frågan om att ta bort skattemärket på bilar. Vägverket föreslår nu att skattemärket försvinner från den 1 april 2009. Den som betalar sin fordonsskatt får- Inlämnad
- 2008-11-25
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Bensinmackar
Skriftlig fråga 2008/09:298 av Örnfjäder, Krister (s)
den 25 november Fråga 2008/09:298 Bensinmackar av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Antalet bensinmackar har minskat kraftigt de senaste åren. Bensinmackarna är ofta viktiga ekonomiska nav för företag och enskilda personer på många mindre orter. Försämrad lönsamhet, ny teknisk utrustning- Inlämnad
- 2008-11-25
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Arbetslöshetsförsäkringen
Skriftlig fråga 2008/09:297 av Örnfjäder, Krister (s)
den 25 november Fråga 2008/09:297 Arbetslöshetsförsäkringen av Krister Örnfjäder s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En arbetslös småbarnsmamma från Virserums kommun i mitt hemlän Kalmar har blivit avstängd från Alfakassan sedan hon tackat nej till ett arbete i Kiruna, ett arbete som ligger 158 mil- Inlämnad
- 2008-11-25
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
med anledning av redog. 2008/09:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Regeringens försäljning av åtta procent av aktierna i Telia Sonera
Motion 2008/09:N6 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N6 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av redog. 2008/09:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Regeringens försäljning av åtta procent av aktierna i Telia Sonera s81007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2008-11-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi företagspartner AB
Motion 2008/09:Fi5 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi5 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi företagspartner AB s81006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen- Inlämnad
- 2008-11-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU20 2008/09:FiU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m.
Motion 2008/09:T13 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 2008/09:T13 av Krister Örnfjäder s med anledning av prop. 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m. s21000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av högre överlastavgifter för att minska antalet överlaster på våra vägar.- Inlämnad
- 2008-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag