Jörgen Berglund (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västernorrlands län, plats 275
- Titel
- Officer.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 49
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Moderaterna
Kvittningsperson
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Moderaterna
- Kvittningsperson
- 2022-11-24 –
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ordförande
- 2022-09-26 –
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 – 2022-12-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2024-09-17 –
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot försvarsutskottet 19– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20, 21 och 22. Suppleant skatteutskottet 18–19, arbetsmarknadsutskottet 18–19, konstitutionsutskottet 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19, 20 och 21 samt utrikesutskottet 22–. Kvittningsperson Moderaterna 22–. Ordförande valberedningen 22– och suppleant riksdagens överklagandenämnd 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Göran Berglund och Rut Berglund, f. Jonsson.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Hedbergska gymnasiet, Sundsvall. Europaprogrammet, Mittuniversitetet, Sundsvall. Stridsskola Nord, Officershögskolan, Umeå Stridsskola Mitt, Officershögskola, Linköping/Kvarn MHS, Militärhögskolan, KHS AK i Östersund MSS, Militärhögskolan, Skövde. Enstaka kurser, Umeå universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.
Anställningar
Sommar- och helgjobb inom restaurang/kök. MUF-ombudsman, Sundsvall. Yrkesofficer, Östersund. Partiombudsman, Sundsvall. Affärsområdeschef, Stockholm. Kommunalråd, Sundsvall.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
MSB:s insynsråd. Ledamot, Kommittén om beredskap enligt regeringsformen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sundsvall 94–97 och 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Genomför Försvarsberedningens förslag i sin helhet
Motion 2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. M Genomför Försvarsberedningens förslag i sin helhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försvarsberedningens förslag ska genomföras i sin helhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU1 2019/20:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En robust och bred krisberedskap
Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. M En robust och bred krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en modell för snabbare och tydligare statlig krisledning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2019/20:CU15 2019/20:FöU7 2019/20:FöU9 2019/20:KU1 2019/20:SkU20 2020/21:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,
Ett starkt totalförsvar för att säkra Sverige
Motion 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. M Ett starkt totalförsvar för att säkra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att stärka Försvarsmaktens personalförsörjning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU6 2019/20:FöU7 2019/20:FöU8 2019/20:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
En räddningstjänst som är effektiv i både freds- och krigstid
Motion 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. M En räddningstjänst som är effektiv i både freds- och krigstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förslagen till åtgärder i utredningarna SOU 2018:54 och SOU 2019:7 i allt utom styrning och ledning och tillkännager- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Kommunala poliser
Motion 2019/20:2644 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:2644 av Jörgen Berglund M Kommunala poliser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för hur den lokala polisiära närvaron kan stärkas i våra kommuner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dagligen kan- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. M Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Förbifart Härnösand
Motion 2019/20:1366 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1366 av Jörgen Berglund M Förbifart Härnösand Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förbifart Härnösand ska ingå i den nationella vägtransportplanen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ökande trafikmängder på- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Värdet av vattenkraftsproduktion
Motion 2019/20:1353 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1353 av Jörgen Berglund M Värdet av vattenkraftsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vattenkraftskommunerna i Sverige kan få del av det värde som vattenkraftsproduktionen genererar i fråga om koncessionsavgifter- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lokalisering av statliga företag och myndigheter
Motion 2019/20:1352 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1352 av Jörgen Berglund M Lokalisering av statliga företag och myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lokaliseringen av statliga företag och myndigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige kan- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele
Motion 2019/20:1351 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1351 av Jörgen Berglund M Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att beakta investeringar i Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ådalsbanan- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand
Motion 2019/20:1350 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1350 av Jörgen Berglund M Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den mer än 100 år gamla banan mellan Sundsvall- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Synliggjorda arbetsgivaravgifter
Motion 2019/20:1349 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1349 av Jörgen Berglund M Synliggjorda arbetsgivaravgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att synliggöra arbetsgivaravgifterna på lönebesked för offentliga arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SkU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gifttunnor i Bottenhavet
Motion 2019/20:1348 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1348 av Jörgen Berglund M Gifttunnor i Bottenhavet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemen med gifttunnorna i Bottenhavet och tillkännager detta för regeringen. Motivering På- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av offentlighets- och sekretesslagen
Motion 2019/20:1347 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1347 av Jörgen Berglund M Översyn av offentlighets- och sekretesslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av offentlighets- och sekretesslagen i syfte att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter och tillkännager detta- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dubbelspår Sundsvall–Gävle
Motion 2019/20:1346 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1346 av Jörgen Berglund M Dubbelspår SundsvallGävle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga dubbelspår SundsvallGävle och tillkännager detta för regeringen. Motivering Längs Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle finns idag en- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbifart Örnsköldsvik
Motion 2019/20:1345 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1345 av Jörgen Berglund M Förbifart Örnsköldsvik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningar för förbifart Örnsköldsvik och tillkännager detta för regeringen. Motivering E4 är en av landets viktigaste vägar för gods- och- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Handlares rätt att avvisa notoriska snattare
Motion 2019/20:1344 av Jörgen Berglund (M)
Motion till riksdagen 2019/20:1344 av Jörgen Berglund M Handlares rätt att avvisa notoriska snattare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge handlare rätt att avvisa notoriska snattare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svinnet- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:JuU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gifttunnor i Östersjön
Skriftlig fråga 2019/20:11 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2019/20:11 Gifttunnor i Östersjön av Jörgen Berglund M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP På 1950- och 1960-talen dumpades ca 23 000 tunnor innehållande bland annat kvicksilverhaltig katalysatormassa i havet och i Sundsvallsbukten. Avfallet kom från tillverkning av polyvinylklorid PVC vid Stockviksverken- Inlämnad
- 2019-09-12
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Pensionärer hos Kronofogden
Skriftlig fråga 2018/19:581 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2018/19:581 Pensionärer hos Kronofogden av Jörgen Berglund M till Finansminister Magdalena Andersson S Antalet skuldsatta pensionärer har ökat kraftigt sedan 2010. Vid det senaste årsskiftet hade drygt 40 000 pensionärer skulder hos Kronofogden. Tillsammans var de skyldiga 18 miljarder kronor. Många pensionärer- Inlämnad
- 2019-04-25
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Nya Ostkustbanan
Skriftlig fråga 2018/19:49 av Jörgen Berglund (M)
Fråga 2018/19:49 Nya Ostkustbanan av Jörgen Berglund M till Statsrådet Tomas Eneroth S Längs Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle finns i dag en mycket begränsad möjlighet att öka antalet gods- och persontransporter, trots att efterfrågan finns. På den enkelspåriga delen SundsvallGävle går det relativt tät trafik med- Inlämnad
- 2019-01-28
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)