Hanna Gunnarsson (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 189
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Vänsterpartiet
Kvittningsperson
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Kulturutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Vänsterpartiet
- Kvittningsperson
- 2022-11-24 –
- Förste vice gruppledare
- 2020-01-28 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-12-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2021-04-22 – 2021-05-28
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-11-13 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-11-13 – 2020-11-12
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-10-22 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-10-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2020-02-19 – 2022-10-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-04-29 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2020-02-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot försvarsutskottet 18– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19, 20, 21 och 22. Suppleant justitieutskottet 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21, kulturutskottet 19–22 och 23–, utrikesutskottet 20–, konstitutionsutskottet 21 och skatteutskottet 21–22. Ledamot krigsdelegationen 22. Ledamot ledamotsrådet 22. Ersättare riksdagsstyrelsen 20–22. 1:e vice gruppledare Vänsterpartiet 20–22. Kvittningsperson Vänsterpartiet 22–.
Utbildning
Gymnasieutbildning, Johannes Hedbergskolan, Helsingborg, slutår 02. Lärarutbildning, Malmö högskola, 09. Enskilda kurser inom religionsvetenskap och teologi, Lunds universitet.
Anställningar
Studentbostadsadministratör, Lunds universitet, 12–13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lunds kommun 06–18. Kommunstyrelsen 10–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Teologkåren, Lunds universitet 08–09. Generalsekreterare, Lunds universitets studentkårer 09–10. Ordförande, Humanistiska och teologiska studentkåren, Lunds universitet 10–11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hållbar sjöfart
Motion 2019/20:867 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2019/20:867 av Jens Holm m.fl. V Hållbar sjöfart 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda förutsättningar för och konsekvenser av att överföra finansieringen av Sjöfartsverkets verksamhet till statsbudgeten och tillkännager- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU15 2019/20:TU8
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 7 avslag, 2 bifall,
Försvarsmaktens ansvar för saneringen av Vättern och andra övningsområden
Motion 2019/20:586 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2019/20:586 av Hanna Gunnarsson m.fl. V Försvarsmaktens ansvar för saneringen av Vättern och andra övningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Försvarsmakten att ta fram en handlingsplan för att minska föroreningen- Inlämnad
- 2019-09-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ordning och reda på taximarknaden och körkortsfrågor
Motion 2019/20:527 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2019/20:527 av Jens Holm m.fl. V Ordning och reda på taximarknaden och körkortsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma med förslag på åtgärder för att förhindra att taxiföretag med parallella redovisningssystem- Inlämnad
- 2019-09-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2019/20:JuU25 2019/20:TU14 2019/20:TU6
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Klimat- och miljöfrågans påverkan på utrikespolitiken
Motion 2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. V Klimat- och miljöfrågans påverkan på utrikespolitiken Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Problembeskrivning 3.1 Konflikter i miljö- och klimatförändringarnas spår 3.1.1 Resursbrist drabbar fattiga hårdare än rika 3.1.2 Klimat-- Inlämnad
- 2019-09-25
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2019/20:FiU22 2019/20:FiU6 2019/20:MJU16 2019/20:NU15 2019/20:UU10 2019/20:UU2 2020/21:UFöU4 2020/21:UU2 2021/22:UU8
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Försvarets riksintresse ska balanseras mot andra samhällsintressen
Motion 2019/20:218 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2019/20:218 av Hanna Gunnarsson m.fl. V Försvarets riksintresse ska balanseras mot andra samhällsintressen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen bör ses över i syfte att ge utrymme för att totalförsvarets och därmed Försvarsmaktens- Inlämnad
- 2019-09-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Försvarsmaktens dimensionering
Motion 2019/20:136 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2019/20:136 av Hanna Gunnarsson m.fl. V Försvarsmaktens dimensionering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Försvarsmakten kan uppdras att både i sin planering och i sin verksamhet dimensionera för att kunna bistå samhället vid nationella- Inlämnad
- 2019-09-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Israels ockupation av Palestina
Motion 2019/20:135 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2019/20:135 av Håkan Svenneling m.fl. V Israels ockupation av Palestina Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Fred kräver ett fritt Palestina 4 En kraftfull politik mot illegala israeliska bosättningar krävs 4.1 Märkning av varor från bosättningarna 4.2 Svenska pensionsfonders- Inlämnad
- 2019-09-23
- Förslag
- 28
- Utskottsberedning
- 2019/20:KU1 2019/20:NU12 2019/20:NU15 2019/20:UU10 2019/20:UU11 2019/20:UU2 2020/21:UU15 2021/22:UU8
- Riksdagsbeslut
- (28 yrkanden): 28 avslag
Undersökningskommission för Dawit Isaak
Motion 2019/20:134 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2019/20:134 av Håkan Svenneling m.fl. V Undersökningskommission för Dawit Isaak 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en undersökningskommission med uppdrag att sammanställa de olika insatser som gjorts för Dawit Isaak- Inlämnad
- 2019-09-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Uppfinningar och innovationer
Motion 2019/20:133 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2019/20:133 av Lorena Delgado Varas m.fl. V Uppfinningar och innovationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram ett sammanhållet åtgärdsprogram för små företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2019-09-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU8 2019/20:NU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Minska köttkonsumtionen
Motion 2019/20:128 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2019/20:128 av Elin Segerlind m.fl. V Minska köttkonsumtionen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett nationellt mål om att minska köttkonsumtionen med minst 25 procent till 2025, jämfört med dagens nivåer, bör införas, och detta tillkännager- Inlämnad
- 2019-09-20
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU16 2019/20:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2018/19:123 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet
Motion 2019/20:29 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2019/20:29 av Lorena Delgado Varas m.fl. V med anledning av skr. 2018/19:123 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör omformulera Almis uppdragsmål så att det bättre avspeglar- Inlämnad
- 2019-09-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2019/20:NU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag