Sök
10 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2016/17, 2003/04, Vänsterpartiet, Damberg, Mikael (S), Lund, Gunnar (S), Carlgren, Andreas (C), Ohlsson, Birgitta (L), Enström, Karin (M), Blomberg, Leif (S), von Sydow, Björn (S), Andersson, Jörgen (S), sorterat efter datum
Skriftlig fråga 2016/17:1328 av Jens Holm (V)
Fråga 2016/17:1328 Konsekvensanalys inför försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet
av Jens Holm V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I juni 2016 meddelade regeringen att de ställde sig bakom Vattenfalls bolagsstyrelses förslag att avyttra brunkolsverksamheten i Lausitzregionen i östra Tyskland.
- Inlämnad
- 2017-05-02
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Skriftlig fråga 2016/17:943 av Birger Lahti (V)
Fråga 2016/17:943 Styrningen av Sveaskog
av Birger Lahti V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sveaskog AB är Sveriges största skogsägare och förvaltar totalt 4,1 miljoner hektar mark. Trots att man har en hög miljöprofil har man i samband med förra årets revision av bolagets FSC-certifikat mött allvarlig
- Inlämnad
- 2017-02-27
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Skriftlig fråga 2016/17:861 av Birger Lahti (V)
Fråga 2016/17:861 Vattenfalls investeringar i fossil energiproduktion
av Birger Lahti V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 6 februari i år beslutade Vattenfall om en investering på 325 miljoner euro i ett nytt fossileldat kraftvärmeverk i Berlin. Verket kommer att använda sig av naturgas, och investeringen
- Inlämnad
- 2017-02-16
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Skriftlig fråga 2016/17:832 av Emma Wallrup (V)
Fråga 2016/17:832 Utlokalisering av SAS
av Emma Wallrup V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Inom flygbranschen finns en rad utvecklingstendenser som pressar branschen i olycklig riktning mot sämre arbetsvillkor. Flera flygbolag använder sig av bemanningsföretag för att driva sin grundläggande verksamhet,
- Inlämnad
- 2017-02-13
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Skriftlig fråga 2016/17:694 av Ulla Andersson (V)
Fråga 2016/17:694 SJ:s betaltjänster
av Ulla Andersson V till Statsrådet Anna Johansson S Förra året lanserade SJ en ny hemsida. I samband med det avskaffades möjligheten att betala med internetbanken. SJ hänvisar i stället till kortköp på hemsidan, sina biljettautomater och återförsäljare såsom 7-Eleven och Pressbyrån.
- Inlämnad
- 2017-01-20
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Interpellation 2016/17:233 av Ali Esbati (V)
Interpellation 2016/17:233 Postnord
av Ali Esbati V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Transportsektorn är vid sidan av byggbranschen troligen den del av svensk arbetsmarknad som är hårdast drabbad av social dumpning och förekomsten av skumraskbolag som opererar nära eller utanför lagar och avtal.
- Inlämnad
- 2017-01-17
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)
den 7 april
Fråga 2003/04:1053
av Sermin Özürküt
v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF
Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement
mellan USA
- Inlämnad
- 2004-04-07
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)
den 21 november
Interpellation 2003/04:142
av Lars Ohly
v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika
I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda
- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)
den 21 november
Interpellation 2003/04:139
av Berit Jóhannesson
v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären
Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller
- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)
den 18 november
Interpellation 2003/04:122
av Lars Ohly
v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria
På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken
- Inlämnad
- 2003-11-18
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)