Sök
58 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2003/04, 1999/2000, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Ny demokrati, Wärnersson, Ingegerd (S), Lund, Gunnar (S), Enström, Karin (M), sorterat efter datum
Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)
den 12 augusti
Fråga 2003/04:1521
av Ragnwi Marcelind
kd till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten
Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid granskningen har
- Inlämnad
- 2004-08-12
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)
den 15 juli
Fråga 2003/04:1434
av Torsten Lindström
kd till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner
För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas ekonomiska
- Inlämnad
- 2004-07-15
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)
den 14 maj
Fråga 2003/04:1208
av Maria Larsson
kd till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör
Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade Bylund att han
- Inlämnad
- 2004-05-14
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)
den 7 april
Fråga 2003/04:1053
av Sermin Özürküt
v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF
Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement
mellan USA
- Inlämnad
- 2004-04-07
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:794 av Malmström, Louise (s)
den 19 februari
Fråga 2003/04:794
av Louise Malmström
s till finansminister Bosse Ringholm om scenkonstens pensionspremie
År 2001 genomfördes en förändring av pensionspremiesystemet inom scenkonstområdet. Ökade kostnader kompenserades då genom ökade anslag. Från 2003 har staten frånträtt en del av sitt tidigare pensionsåtagande
- Inlämnad
- 2004-02-19
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:745 av Larsson, Maria (kd)
den 13 februari
Fråga 2003/04:745
av Maria Larsson
kd till statsminister Göran Persson om etik- och tillväxtsamtal
I en intervju med TT före jul hävdade statsministern att det politiska utrymmet för att göra något gynnsamt för näringslivet inte är särskilt stort i dag på grund av alla skandaler. Regeringen har tillsatt
- Inlämnad
- 2004-02-13
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:381 av Gustafsson, Lars (kd)
den 3 december
Fråga 2003/04:381
av Lars Gustafsson
kd till statsminister Göran Persson om tillsättande av en etikkommission
Det går inte en dag utan att märkliga affärer inom både offentliga myndigheter, statliga verk och det privata näringslivet rullas upp i medierna. I de fall det som avslöjas inte är direkt olagliga
- Inlämnad
- 2003-12-03
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)
den 21 november
Interpellation 2003/04:142
av Lars Ohly
v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika
I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda
- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)
den 21 november
Interpellation 2003/04:139
av Berit Jóhannesson
v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären
Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller
- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)
den 18 november
Interpellation 2003/04:122
av Lars Ohly
v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria
På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken
- Inlämnad
- 2003-11-18
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:234 av Attefall, Stefan (kd)
den 11 november
Fråga 2003/04:234
av Stefan Attefall
kd till statsrådet Gunnar Lund om löneökningar
Konjunkturinstitutets KI bedömning är att en samhällsekonomiskt lämplig arbetskostnadsökning bör uppgå till ca 3,2 per år under åren 20042006. Mest troligt anser KI dock att det är att arbetskostnaderna ökar med i genomsnitt
- Inlämnad
- 2003-11-11
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 1999/2000:1399 av Söderdahl, Willy (v)
den 5 september
Fråga 1999/2000:1399
av Willy Söderdahl
v till statsrådet Ingegerd Wärnersson om naturskolor
I Sverige finns det i dag ett sjuttiotal naturskolor. Deras syfte är att genom naturupplevelser bidra till att de elever som besöker skolorna får en ökad kunskap om naturen. Positiva upplevelser i naturen är
- Inlämnad
- 2000-09-05
- Besvarare
- statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
Skriftlig fråga 1999/2000:1351 av Larsson, Kalle (v)
den 24 augusti
Fråga 1999/2000:1351
av Kalle Larsson
v till statsrådet Ingegerd Wärnersson om redovisning av frånvaro i gymnasiebetyg
Stockholms stad har nyligen beslutat att gymnasieelevernas frånvaro ska redovisas i slutbetyget från gymnasieskolan. Beslutet kommer att drabba enskilda elever på ett mycket hårt och
- Inlämnad
- 2000-08-24
- Besvarare
- statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
Skriftlig fråga 1999/2000:1316 av Fransson, Sonja (s)
den 16 augusti
Fråga 1999/2000:1316
av Sonja Fransson
s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om alla barns rätt att välja skola
I sjätte paragrafen i FN:s standardregler om utbildning står det. Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter till utbildning på grundskole-gymnasie- och högskolenivå.Det
- Inlämnad
- 2000-08-15
- Besvarare
- statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
Skriftlig fråga 1999/2000:1309 av Vänerlöv, Ingemar (kd)
den 11 augusti
Fråga 1999/2000:1309
av Ingemar Vänerlöv
kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om underkända elever i årskurs 9
Antalet elever som går ut grundskolan utan att få godkänt i kärnämnena svenska, matematik och engelska fortsätter att öka enligt nya siffror från Skolverket. Aldrig tidigare har så många elever
- Inlämnad
- 2000-08-11
- Besvarare
- statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
Skriftlig fråga 1999/2000:1285 av Wittgren-Ahl, Siw (s)
den 7 augusti
Fråga 1999/2000:1285
av Siw Wittgren-Ahl
s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans sex- och samlevnadsundervisning
I samband med årets upplaga av Stockholm Pride delade RFSL-Stockholm ut sitt s.k. homofobipris till skolministern. Motiveringen var att regeringen genom det skolpolitiska programmet
- Inlämnad
- 2000-08-07
- Besvarare
- statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
Skriftlig fråga 1999/2000:1195 av Silfverstrand, Bengt (s)
den 6 juli
Fråga 1999/2000:1195
av Bengt Silfverstrand
s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om privatskolor
Frågan om kvalitet och tillräckliga resurser i skolan har tilldragit sig stor uppmärksamhet under senare tid. Samtidigt som bristerna i den kommunala skolan fortfarande är påtagliga på många håll, kan noteras
- Inlämnad
- 2000-07-06
- Besvarare
- statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
Skriftlig fråga 1999/2000:1125 av Sandlin-Hedman, Lena (s)
den 15 juni
Fråga 1999/2000:1125
av Lena Sandlin-Hedman
s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrott och hälsoundervisningen
En ny studie kring idrotten i grundskolan har just presenterats. Slutsatserna i denna färska rapport av Riksidrottsförbundet kring idrotten i grundskolan vid millennieskiftet är alarmerande.
- Inlämnad
- 2000-06-15
- Besvarare
- statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
Skriftlig fråga 1999/2000:1004 av Hagström, Ulla-Britt (kd)
den 23 maj
Fråga 1999/2000:1004
av Ulla-Britt Hagström
kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommunernas bidrag till fristående skolor
I samband med 1991 års skattereform fick kommuner och landsting rätt att göra avdrag för all ingående mervärdesskatt. Syftet var att utjämna momsens konkurrenssnedvridande effekter
- Inlämnad
- 2000-05-25
- Besvarare
- statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
Skriftlig fråga 1999/2000:998 av Norlander, Göran (s)
den 23 maj
Fråga 1999/2000:998
av Göran Norlander
s till kulturminister Marita Ulvskog om den kvalificerade förberedande musikutbildningen
Från 1960-talet och framåt har Skolöverstyrelsen och därefter Folkbildningsrådet haft ansvar för denna utbildning. Ett antal folkhögskolor tog med hjälp av öronmärkta statliga medel
- Inlämnad
- 2000-05-24
- Besvarare
- statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)