Sök
9 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2003/04, Vänsterpartiet, Ny demokrati, Ohly, Lars (V), Pedersen, Peter (V), Hoffmann, Ulla (V), Özürküt, Sermin (V), Lund, Gunnar (S), Karlsson, Hans (S), Pagrotsky, Leif (S), Thalén, Ingela (S), Enström, Karin (M), von Sydow, Björn (S), sorterat efter datum
Skriftlig fråga 2003/04:1564 av Hoffmann, Ulla (v)
den 26 augusti
Fråga 2003/04:1564
av Ulla Hoffmann
v till statsrådet Hans Karlsson om trakasserier på grund av sexuell läggning en arbetsmiljöfråga
Vartannat år låter Arbetsmiljöverket SCB göra en undersökning av arbetsmiljön på våra arbetsplatser. De anställda och deras chefer får svara på frågor om arbetsställningar,
- Inlämnad
- 2004-08-26
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1380 av Hoffmann, Ulla (v)
den 29 juni
Fråga 2003/04:1380
av Ulla Hoffmann
v till statsrådet Hans Karlsson om arbetstillstånd till utländska personer med specialkompetens En pakistansk gourmetrestaurang i Stockholm riskerar att förlora sin specialkock Mohammad Murtaza, vars yrkesskicklighet varit avgörande för restaurangens framgångar. Att finna
- Inlämnad
- 2004-06-29
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
Interpellation 2003/04:454 av Pedersen, Peter (v)
den 27 april
Interpellation 2003/04:454
av Peter Pedersen
v till näringsminister Leif Pagrotsky om regler vid nedläggning av företag eller företagsenhet
Vid ett flertal tillfällen har frågan om nedläggning eller flytt av lönsamma företag och företagsenheter samt behovet och möjligheten till eventuella motåtgärder mot
- Inlämnad
- 2004-04-27
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)
den 7 april
Fråga 2003/04:1053
av Sermin Özürküt
v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF
Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement
mellan USA
- Inlämnad
- 2004-04-07
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1044 av Pedersen, Peter (v)
den 5 april
Fråga 2003/04:1044
av Peter Pedersen
v till statsrådet Hans Karlsson om vikarier och andra visstidsanställda
Det har länge varit känt att arbetsgivare, inte minst inom mediebranschen, kringgår reglerna i lagen om anställningsskydd. Det gör de exempelvis genom att anställa vikarier endast under så lång period
- Inlämnad
- 2004-04-05
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
Interpellation 2003/04:412 av Pedersen, Peter (v)
den 2 april
Interpellation 2003/04:412
av Peter Pedersen
v till näringsminister Leif Pagrotsky om regler vid nedläggning av företag Vid ett flertal tillfällen har frågan om nedläggning eller flytt av lönsamma företag eller företagsenheter samt behovet och möjligheten till eventuella motåtgärder mot detta diskuterats
- Inlämnad
- 2004-04-02
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)
den 21 november
Interpellation 2003/04:142
av Lars Ohly
v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika
I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda
- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)
den 21 november
Interpellation 2003/04:139
av Berit Jóhannesson
v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären
Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller
- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)
den 18 november
Interpellation 2003/04:122
av Lars Ohly
v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria
På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken
- Inlämnad
- 2003-11-18
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)