Sök
8 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2003/04, 2002/03, 1999/2000, Vänsterpartiet, Ny demokrati, Ohly, Lars (V), Pedersen, Peter (V), Özürküt, Sermin (V), Lund, Gunnar (S), Pagrotsky, Leif (S), Thalén, Ingela (S), Enström, Karin (M), von Sydow, Björn (S), sorterat efter datum
Interpellation 2003/04:454 av Pedersen, Peter (v)
den 27 april
Interpellation 2003/04:454
av Peter Pedersen
v till näringsminister Leif Pagrotsky om regler vid nedläggning av företag eller företagsenhet
Vid ett flertal tillfällen har frågan om nedläggning eller flytt av lönsamma företag och företagsenheter samt behovet och möjligheten till eventuella motåtgärder mot
- Inlämnad
- 2004-04-27
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)
den 7 april
Fråga 2003/04:1053
av Sermin Özürküt
v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF
Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement
mellan USA
- Inlämnad
- 2004-04-07
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:412 av Pedersen, Peter (v)
den 2 april
Interpellation 2003/04:412
av Peter Pedersen
v till näringsminister Leif Pagrotsky om regler vid nedläggning av företag Vid ett flertal tillfällen har frågan om nedläggning eller flytt av lönsamma företag eller företagsenheter samt behovet och möjligheten till eventuella motåtgärder mot detta diskuterats
- Inlämnad
- 2004-04-02
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)
den 21 november
Interpellation 2003/04:142
av Lars Ohly
v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika
I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda
- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)
den 21 november
Interpellation 2003/04:139
av Berit Jóhannesson
v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären
Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller
- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)
den 18 november
Interpellation 2003/04:122
av Lars Ohly
v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria
På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken
- Inlämnad
- 2003-11-18
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2002/03:41 av Pedersen, Peter (v)
den 15 november
Interpellation 2002/03:41
av Peter Pedersen
v till näringsminister Leif Pagrotsky om stålproduktionen i Degerfors
Boken Stålbadet i Degerfors en lönsamhet till döds
med författaren Rolf Jansson gavs ut den 8 november i år. I boken skildras och ifrågasätts alla turer bakom det uppmärksammade och hårt
- Inlämnad
- 2002-11-15
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
Interpellation 1999/2000:81 av Ohly, Lars (v)
den 12 november
Interpellation 1999/2000:81
av Lars Ohly
v till statsrådet Leif Pagrotsky om krigsmaterielexport till Indien
Enligt uppgifter på Dagens Nyheters debattsida den 5 november har Bofors fått klartecken från regeringen att exportera ammunition och reservdelar för granatgeväret Carl Gustaf till Indien. Detta
- Inlämnad
- 1999-11-12
- Besvarare
- statsrådet Leif Pagrotsky (S)