Yilmaz Kerimo (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2002-10-01 – 2010-10-04
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 1998-10-05 – 2002-09-30
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-12-15
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2004-12-02 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Ledamot
- 2010-11-02 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-10 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-10-08 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2016-06-28 – 2018-03-23
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2003-01-01 – 2003-03-12
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98- (ersättare 981005-990930, statsrådsersättare 991001-020930). Ledamot justitieutskottet 02-04, socialförsäkringsutskottet 04-06 och 14-, konstitutionsutskottet 06-10 och civilutskottet 10-14. Suppleant justitieutskottet 98-02, socialförsäkringsutskottet 98-02 och utrikesutskottet 02-. Ledamot valberedningen 14-. Suppleant Europarådets svenska delegation 03 och riksdagsstyrelsen 16-.
Föräldrar
Bokföringsansvarige Ibrahim Kerimo och Sara Mutlu.
Utbildning
Gymnasieskola, social linje, Tumba gymnasium. Socionomexamen, Stockholms universitet.
Anställningar
Restaurangbiträde, socialsekreterare och 1:e socialsekreterare.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Polisstyrelsen i Stockholms län -07 och Kriminalvårdsstyrelsen 99-07. Juryman i tryckfrihetsmål 99-01. Ledamot, Anhörigkommittén 00-02, Diskrimineringskommittén 02-06 och Kriminalvårdskommittén 02-05.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje 02-. Ledamot, kommunstyrelsen, Södertälje 11-. Ordförande, Handikapprådet. Ordförande, Brottsförebyggande rådet, Södertälje. Vice ordförande, socialnämnden, Södertälje 09-11. Styrelseledamot, Fastighets AB Karlavagnen, Södertälje 99-02. Ordförande, Telgefastigheter 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Fittja socialdemokratiska förening -98. Styrelseledamot, arbetarekommunen. Ordförande, Södertälje assyriska förening -98. Ordförande, Socialdemokraterna i Södertälje 09-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
assyrier/syrianer
Skriftlig fråga 1999/2000:378 av Kerimo, Yilmaz (s)
den 14 december Fråga 1999/2000:378 av Yilmaz Kerimo s till utrikesminister Anna Lindh om assyrier/syrianer Assyrier/syrianer är en kristen folkgrupp med ursprung i Mellanöstern och framför allt i sydöstra Turkiet, norra Syrien, västra Iran, norra Irak och Libanon. De är numera en splittrad grupp som i respektive hemländer- Inlämnad
- 1999-12-15
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
Gratis sjukvård till barn och ungdomar
Motion 1999/2000:So472 av Yilmaz Kerimo (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:So472 av Kerimo, Yilmaz s Gratis sjukvård till barn och ungdomar Patientavgifterna regleras i respektive landsting. Barn och ungdom under 20 år är avgiftsbefriade i öppen sjukvård i vissa av landets län. Under den senaste tiden har det framkommit uppgifter om att barnfamiljer i vissa- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Infrastrukturen i Stockholms län och tillväxten
Motion 1999/2000:T235 av Eva Arvidsson (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:T235 av Arvidsson, Eva s Infrastrukturen i Stockholms län och tillväxten Det går bra för Sverige. Alla siffror pekar åt rätt håll och genom vårt geo- grafiska läge, vårt beroende av utrikeshandeln liksom de inrikes transpor- behoven har även sjöfarten fått en ökad betydelse. Nu gäller- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- -2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Assyrier/syrianer
Motion 1999/2000:U648 av Cinnika Beiming och Yilmaz Kerimo (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:U648 av Beiming, Cinnika s Assyrier/syrianer Sverige har ett mycket gott anseende i världen som en nation som kämpar mot förtryck och för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Det är viktigt att demokratiska stater som Sverige med kraft och tydlighet reagerar mot de länder- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:UU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Andrahandsboende
Motion 1999/2000:Bo415 av Yilmaz Kerimo (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Bo415 av Kerimo, Yilmaz s Andrahandsboende För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs hyresvärdens samtycke, eller om hyresvärden nekar, hyresnämndens tillstånd. Tillstånd att hyra ut i andra hand ges om man har beaktansvärda skäl och om hyresvärden inte har någon godtagbar anledning- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:BoU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Styrelseansvar vid aktiebolagskonkurs
Motion 1999/2000:L212 av Yilmaz Kerimo (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:L212 av Kerimo, Yilmaz s Styrelseansvar vid aktiebolagskonkurs Ett aktiebolag kan upphöra bl.a. genom konkursförfarande. Konkurs innebär att bolaget upphör genom tvång. En ansökan om konkurs kan lämnas in av en fordringsägare eller av bolaget självt. I konkursen tas bolagets samtliga- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:LU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Främlingspasset
Motion 1999/2000:Sf625 av Tommy Waidelich och Yilmaz Kerimo (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Sf625 av Waidelich, Tommy s Främlingspasset Främlingspass utfärdas idag till så kallade statslösa invandrare med permanent uppehållstillstånd, d.v.s. de som saknar pass eller andra handlingar som kan styrka ursprungsland och därmed inte heller kan få svenskt medborgarskap. Syftet med- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Mervärdesskatt på övergångsersättningar inom idrotten
Motion 1999/2000:Sk765 av Yilmaz Kerimo (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Sk765 av Kerimo, Yilmaz s Mervärdesskatt på övergångsersättningar inom idrotten Riksskatteverket vill att idrottsklubbar skall betala moms på utländska spelare. Därmed växer kostnaderna för alla klubbar inom fotboll, ishockey, basket och bandy som förstärkt och tänker förstärka lagen- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:SkU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kostnad för svenskt medborgarskap
Motion 1999/2000:Sf631 av Yilmaz Kerimo (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Sf631 av Kerimo, Yilmaz s Kostnad för svenskt medborgarskap En utländsk medborgare måste ha bott i Sverige minst fem år innan ansökan om svenskt medborgarskap kan göras. Den femåriga hemvisttiden skall vara oavbruten. Ett av villkoren för att en person skall kunna bli svensk medborgare- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SfU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Asylsökandes boende
Motion 1999/2000:Sf630 av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Sf630 av Kerimo, Yilmaz s Asylsökandes boende Invandrarverket har ansvaret för att bistånd och ett visst bidrag till boendekostnaden lämnas till dem som själva ordnat sitt boende. Bostadsersättning lämnas med 500 kr per månad till ensamstående och med 1 000 kr per månad för en familj.- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation