Lars Hjälmered (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-05-11 – 2022-09-26
- Ledig
- 2019-02-25 – 2019-05-10
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2019-02-24
- Ledig
- 2012-09-01 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2012-08-31
Näringsutskottet
- Ordförande
- 2019-05-11 – 2022-01-28
- Ledamot
- 2019-02-26 – 2019-05-10
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2022-02-01 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-01-28 – 2022-02-01
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-28
- Suppleant
- 2009-10-16 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2009-10-16
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-18
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-12-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-09-25
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-09-25
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2010-11-01 – 2014-10-31
- Personlig suppleant
- 2008-10-14 – 2010-10-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-09, miljö- och jordbruksutskottet 09-13, EU-nämnden 10-13 och näringsutskottet 13-14. Ordförande näringsutskottet 18-. Vice ordförande trafikutskottet 14 och näringsutskottet 14-18. Suppleant trafikutskottet 06 och utbildningsutskottet 06 och 09-10. Ledamot krigsdelegationen 18-. Ersättare riksdagsstyrelsen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Suppleant styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 08-14.
Föräldrar
Civilingenjören Jan-Olof Hjälmered och fil.kand. Maud Stunek Hjälmered.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 93-96. Ekonomisk historia, pedagogik och offentlig förvaltning, Göteborgs universitet 97-01. Master of science in Mechanical Engineering, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 98-03.
Anställningar
Projektledare, Stiftelsen Sverige i Europa 03. It- och kommunikationssamordnare samt inköpsstrateg, Volvo, Trollhättan 04-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen. Tidigare ledamot, Energikommissionen och Miljömålsberedningen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Göteborg 02-06. Ersättare, kommunstyrelsen 00-02. Ledamot, utbildningsnämnden 99-02. Styrelseledamot, Lindholmen Utveckling AB 96-00, Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB 07-15, Johanneberg Science Park AB 11-15 och Lindholmen Science Park 19-. Styrelseersättare, SGS Studentbostäder 00-06. Vice ordförande, Stadsdelsnämnd Örgryte 03-06. Styrelseersättare, Göteborgs folkhögskola 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Distriktsordförande, MUF Göteborg 98-01. Kårfullmäktig, Chalmers studentkår 01-02.
Litteratur
Moderata ungdomsförbundet i Göteborg 100 år, jubileumsskrift (tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Villkor för företagande
Interpellation 2017/18:586 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2017/18:586 Villkor för företagande av Lars Hjälmered M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv har en majoritet av regeringens initiativ under åren 20142018, 53 av 92, har varit till skada för näringslivet och Sverige. En minoritet, 39 initiativ,- Inlämnad
- 2018-06-08
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Arbetsförmedlingen
Skriftlig fråga 2017/18:1528 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2017/18:1528 Arbetsförmedlingen av Lars Hjälmered M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I Svenskt Näringslivs nya rapport Jobbskaparnas bokslut. En inventering av regeringens initiativ 2014-2018 antyds att 53 av de 92 reformer för företagande som den rödgröna regeringen har genomfört- Inlämnad
- 2018-06-18
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Arbetsförmedlingen
Interpellation 2017/18:585 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2017/18:585 Arbetsförmedlingen av Lars Hjälmered M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Svenskt Näringslivs nya rapport Jobbskaparnas bokslut En inventering av regeringens initiativ 20142018 pekar på att av de 92 reformer kring företagande som den rödgröna regeringen har genomfört- Inlämnad
- 2018-06-08
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel
Betänkande 2017/18:NU18
Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av det samlade stödet för produktion av solel. Ett stöd är exempelvis investeringsstödet för solceller. Riksrevisionen konstaterar bland annat att de underlag riksdagen har fått för att kunna besluta om effektiva åtgärder saknar analyser. Bland annat saknas ett helhetsgrepp om förnybar elproduktion där solel jämförs med andra tekniker och där kostnader ställs mot varandra.
Regeringen bedömer att riktade stöd behövs för att gynna ny teknik. Risken är liten för att det riktade stödet till solel skulle ge långsiktiga negativa effekter eftersom det är tidsbegränsat. Däremot kommer regeringen att redovisa de långsiktiga statsfinansiella effekterna av stöden till solel och vilka motiv som finns för att ge teknikspecifika stöd.
Riksdagen betonar att Riksrevisionens rapport och regeringens skrivelse är viktiga underlag för att riksdagen ska kunna följa och ta ställning till olika förslag som rör energipolitiken. Med det lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 11, 46 minuter
- Justering
- 2018-05-22
- Bordläggning
- 2018-05-28
- Debatt
- 2018-05-29
- Beslut
- 2018-05-30
En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri
Betänkande 2017/18:NU16
Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om förutsättningar för industrin. Regeringen bör utforma politiken så att den ger grundläggande och nödvändiga förutsättningar för att svensk industri ska kunna växa och nå sin fulla potential.
Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 19, 69 minuter
- Justering
- 2018-05-22
- Bordläggning
- 2018-05-28
- Debatt
- 2018-05-29
- Beslut
- 2018-05-30
Riksdagens tillkännagivande om gårdsförsäljning av alkohol
Skriftlig fråga 2017/18:1303 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2017/18:1303 Riksdagens tillkännagivande om gårdsförsäljning av alkohol av Lars Hjälmered M till Socialminister Annika Strandhäll S I april tog riksdagens socialutskott beslut om att uppmana regeringen till en förändring av lagstiftningen som ska möjliggöra gårdsförsäljning av alkohol. Den 2 maj klubbade därefter- Inlämnad
- 2018-05-15
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
med anledning av skr. 2017/18:172 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag
Motion 2017/18:4183 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4183 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2017/18:172 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påskynda genomförandet av uppdragsmålsprocessen så att så- Inlämnad
- 2018-05-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förenkling av generationsväxling i företag
Skriftlig fråga 2017/18:1246 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2017/18:1246 Förenkling av generationsväxling i företag av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S 3:12-reglerna har länge varit en black om foten för många företagare, och regeringens planerade skattehöjningar på 5 miljarder kronor samt införandet av en exitskatt, som man efter hård kritik fick- Inlämnad
- 2018-05-03
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel
Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. M, L, KD med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör låta analysera det samlade stödet till solel utifrån ett- Inlämnad
- 2018-04-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Näringspolitik
Betänkande 2017/18:NU12
Riksdagen riktade två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området näringspolitik:
- Regeringen bör tydliggöra att normen bör vara att det genomförs oberoende utvärderingar av effekten av det statliga ekonomiska stödet till innovation och företagande.
- Regeringen bör bedriva ett fortsatt arbete för att korta handläggningstider på myndigheter där tydliga handläggningstider utgör en central del och vidta ytterligare åtgärder för att öka takten i arbetet.
Förslagen om tillkännagivanden kom när riksdagen behandlade cirka 220 förslag i motioner inom området näringspolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner. Anledningen till det är bland annat att arbete redan pågår i frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, riskkapital, regelförenkling och särskilda näringsgrenar.
- Behandlade dokument
- 116
- Förslagspunkter
- 25
- Reservationer
- 49
- Anföranden och repliker
- 38, 127 minuter
- Justering
- 2018-03-22
- Bordläggning
- 2018-04-17
- Debatt
- 2018-04-18
- Beslut
- 2018-04-19
med anledning av prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran
Motion 2017/18:4110 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4110 av Lars Hjälmered m.fl. M, L, KD med anledning av prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett nytt lagförslag som värnar möjligheten- Inlämnad
- 2018-04-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2017/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri
Motion 2017/18:4109 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4109 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2017/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förse svensk industri med grundläggande och nödvändiga förutsättningar- Inlämnad
- 2018-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop
Motion 2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för ett Sverige som håller ihop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna och utveckla valfrihet och mångfald- Inlämnad
- 2018-04-11
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU19
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 9 avslag, 2 bifall,
GDPR - införande och stöd till företag och företagare
Skriftlig fråga 2017/18:1155 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2017/18:1155 GDPR införande och stöd till företag och företagare av Lars Hjälmered M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Förordningen ersätter PUL och gäller i alla EU-länder. Införandet av GDPR innebär bland annat ett förändrat regelverk- Inlämnad
- 2018-04-05
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Personaloptioner
Skriftlig fråga 2017/18:1124 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2017/18:1124 Personaloptioner av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S Tidigare beskattades personaloptioner som löstes in med 68 procents skatt, vilket innebar att Sverige hade en av de högsta skattesatserna på personaloptioner i Europa och låg långt efter USA där motsvarande skattesats är- Inlämnad
- 2018-03-28
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Arbetskonflikten i Göteborgs hamn
Skriftlig fråga 2017/18:1091 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2017/18:1091 Arbetskonflikten i Göteborgs hamn av Lars Hjälmered M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sedan flera år pågår en infekterad och seglivad arbetskonflikt i Göteborgs hamn. Hamnproblemen påverkar hela Sveriges näringsliv negativt. Hamnens kunder kan inte lita på att hamnen fungerar- Inlämnad
- 2018-03-23
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Systembolagets uppdrag
Skriftlig fråga 2017/18:1090 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2017/18:1090 Systembolagets uppdrag av Lars Hjälmered M till Socialminister Annika Strandhäll S Systembolaget har alltmer gått ifrån att vara ett renodlat företag som på statens uppdrag bedriver alkoholförsäljning, och därtill med starkt folkligt stöd för sitt monopol, till att bli ett företag som bedriver opinion- Inlämnad
- 2018-03-23
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Undantaget för trängselskatt i Backa
Skriftlig fråga 2017/18:1034 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2017/18:1034 Undantaget för trängselskatt i Backa av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S Efter ett riksdagsbeslut 26 maj 2012 tas det sedan den 1 januari 2013 ut trängselskatt i Göteborg. Redan från början stod det dock klart att trängselskatten innebar extra problem för människor som bor- Inlämnad
- 2018-03-15
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Minskat nyföretagande i högkonjunktur
Skriftlig fråga 2017/18:981 av Lars Hjälmered (M)
Fråga 2017/18:981 Minskat nyföretagande i högkonjunktur av Lars Hjälmered M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Trots brinnande högkonjunktur, stark ekonomisk utveckling och hög sysselsättning visar Bolagsverkets statistik att nyföretagandet i Sverige minskar för första gången sedan 2013. I december- Inlämnad
- 2018-03-07
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)