Jonas Eriksson (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Gymnasielärare.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-08-01 – 2019-11-03
- Ledig
- 2016-01-18 – 2016-07-31
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2016-01-17
Miljöpartiet de gröna
- Gruppledare
- 2019-07-01 – 2019-11-03
- Förste vice gruppledare
- 2019-02-15 – 2019-06-30
- Gruppledare
- 2018-09-24 – 2019-02-15
- Förste vice gruppledare
- 2018-01-16 – 2018-09-24
- Gruppledare
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Förste vice gruppledare
- 2016-01-01 – 2016-11-01
- Gruppledare
- 2015-05-18 – 2015-12-31
- Förste vice gruppledare
- 2015-03-18 – 2015-05-18
- Gruppledare
- 2015-01-02 – 2015-03-18
- Förste vice gruppledare
- 2014-09-29 – 2015-01-01
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2016-06-28 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2012-11-03 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-03 – 2012-11-03
- Vice ordförande
- 2011-09-22 – 2012-10-07
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2011-09-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-11-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-11-06
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-11-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2013-01-31 – 2014-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-11-03
- Ordförande
- 2017-07-15 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2017-07-15 – 2017-07-15
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-11-03
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2015-03-25 – 2016-11-09
- Suppleant
- 2015-01-28 – 2015-03-25
- Ledamot
- 2014-10-15 – 2015-01-28
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2019-07-01 – 2019-11-03
- Ersättare
- 2019-02-15 – 2019-06-30
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
- Ersättare
- 2018-01-16 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Ersättare
- 2016-01-01 – 2016-10-31
- Ledamot
- 2015-05-21 – 2015-12-31
- Ersättare
- 2015-03-18 – 2015-05-21
- Ledamot
- 2015-02-05 – 2015-03-18
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2015-02-05
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 11 och 12 och vice ordförande 11-14. Ordförande EU-nämnden 17-18. Ledamot konstitutionsutskottet 18-. Suppleant finansutskottet 10-11, socialutskottet 10-14, skatteutskottet 13-14, konstitutionsutskottet 14-18 och näringsutskottet 16-18. Suppleant ledamotsrådet 15. Ledamot riksdagsstyrelsen 15, 18-19 och 19-, ersättare 14-15, 16-18 och 19. Ledamot ledamotsrådet 15-16 och krigsdelegationen 14-. Gruppledare, Miljöpartiet 15, 16-18, 18-19 och 19-, vice gruppledare 14-16 och 19.
Föräldrar
Företagaren Roger Eriksson och undersköterskan/vårdaren Bodil Eriksson, f. Danielsson.
Utbildning
Gymnasieskola, fyraårig teknisk linje, Örebro, slutår 87. Fil.mag., matematik, fysik och religion. Enstaka universitetskurser i företagsekonomi och juridik. Gymnasielärarexamen.
Anställningar
Lärare, Lindesbergs kommun 89-96. Gymnasielärare, Örebro kommun 98-07.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Almby-Norrbyås kommundelsnämnd i Örebro 98-02. Ledamot, byggnadsnämnden 00-10, vice ordförande 02-06, ordförande 06-10. Ordförande, kommunala handikapprådet 06-10. Ersättare, Programnämnd samhällsbyggnad. Landstingsfullmäktig, Örebro 02-10. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden 02-06. Ersättare, landstingsstyrelsen 02-06, ledamot 06-10. Oppositionsråd och gruppledare 05-10. Ledamot, Beredning samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting 07-11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Miljöpartiet de gröna i Örebro län 05-10 och ordförande 05-08. Ordförande, Miljöpartiets nätverk för landstings- och regionpolitiker 06-10. Ledamot, partistyrelsen, Miljöpartiet de gröna 11-13.
Bostadsort
Örebro
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vård för personer med missbruk och psykisk sjukdom
Skriftlig fråga 2018/19:3 av Jonas Eriksson (MP)
Fråga 2018/19:3 Vård för personer med missbruk och psykisk sjukdom av Jonas Eriksson MP till Socialminister Annika Strandhäll S SVT:s Uppdrag granskning har i dagarna lyft problematiken med att människor med pågående missbruk och psykisk sjukdom riskerar att ramla mellan stolarna och inte få den vård de behöver. De- Inlämnad
- 2018-11-13
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Elnät för 100 % förnybar el
Skriftlig fråga 2013/14:728 av Jonas Eriksson (MP)
Fråga 2013/14:728 Elnät för 100 förnybar el av Jonas Eriksson MP till Statsrådet Anna-Karin Hatt C Inom klimat- och energiområdet finns en rad beslutade mål som ska styra både riksdagens och regeringens arbete. Det nuvarande målet är att Sveriges utsläpp ska minska med 40 procent till år 2020 och att hälften av energin- Inlämnad
- 2014-07-17
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Kassaregisterkrav i konflikt med elsäkerhetskrav
Skriftlig fråga 2013/14:591 av Jonas Eriksson (MP)
Fråga 2013/14:591 Kassaregisterkrav i konflikt med elsäkerhetskrav av Jonas Eriksson MP till Näringsminister Annie Lööf C Sedan den 1 januari 2014 måste torg- och marknadshandlare som tidigare haft ett generellt undantag använda sig av kassaregister. I propositionen som ledde till den nya lagstiftningen framställs det- Inlämnad
- 2014-05-06
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Fribrev för kommersiell verksamhet i Sveriges nationalparker
Skriftlig fråga 2013/14:520 av Eriksson, Jonas (MP)
den 24 mars Fråga 2013/14:520 Fribrev för kommersiell verksamhet i Sveriges nationalparker av Jonas Eriksson MP till miljöminister Lena Ek C Efter en tidigare fråga från mig till miljöminister Lena Ek om den pågående översynen av föreskrifter för Sveriges nationalparker har Naturvårdsverket nu presenterat alla- Inlämnad
- 2014-03-24
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Effekterna av ett handelsavtal mellan EU och Kanada för miljöarbetet
Skriftlig fråga 2013/14:452 av Eriksson, Jonas (MP)
den 27 februari Fråga 2013/14:452 Effekterna av ett handelsavtal mellan EU och Kanada för miljöarbetet av Jonas Eriksson MP till miljöminister Lena Ek C EU och Kanada har efter fyra års förhandlingar närmat sig en uppgörelse om ett frihandelsavtal. Avtalet påstås av olika handelsexperter öka handeln med 23 procent- Inlämnad
- 2014-02-27
- Besvarare
- Ewa Björling (M)
Effekterna av ett handelsavtal mellan EU och Kanada för kulturliv och kulturella näringar
Skriftlig fråga 2013/14:454 av Eriksson, Jonas (MP)
den 27 februari Fråga 2013/14:454 Effekterna av ett handelsavtal mellan EU och Kanada för kulturliv och kulturella näringar av Jonas Eriksson MP till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M EU och Kanada har efter fyra års förhandlingar närmat sig en uppgörelse om ett frihandelsavtal. Avtalet påstås- Inlämnad
- 2014-02-27
- Besvarare
- Ewa Björling (M)
Effekterna av ett handelsavtal mellan EU och Kanada för klimatarbete och energiförsörjning
Skriftlig fråga 2013/14:453 av Eriksson, Jonas (MP)
den 27 februari Fråga 2013/14:453 Effekterna av ett handelsavtal mellan EU och Kanada för klimatarbete och energiförsörjning av Jonas Eriksson MP till statsrådet Anna-Karin Hatt C EU och Kanada har efter fyra års förhandlingar närmat sig en uppgörelse om ett frihandelsavtal. Avtalet påstås av olika handelsexperter- Inlämnad
- 2014-02-27
- Besvarare
- Ewa Björling (M)
Effekterna i Sverige av ett handelsavtal mellan EU och Kanada
Skriftlig fråga 2013/14:451 av Eriksson, Jonas (MP)
den 27 februari Fråga 2013/14:451 Effekterna i Sverige av ett handelsavtal mellan EU och Kanada av Jonas Eriksson MP till statsrådet Birgitta Ohlsson FP EU och Kanada har efter fyra års förhandlingar närmat sig en uppgörelse om ett frihandelsavtal. Avtalet påstås av olika handelsexperter öka handeln med 23 procent- Inlämnad
- 2014-02-27
- Besvarare
- Ewa Björling (M)
Effekterna för näringslivet och industrin i Sverige av ett handelsavtal mellan EU och Kanada
Skriftlig fråga 2013/14:450 av Eriksson, Jonas (MP)
den 27 februari Fråga 2013/14:450 Effekterna för näringslivet och industrin i Sverige av ett handelsavtal mellan EU och Kanada av Jonas Eriksson MP till näringsminister Annie Lööf C EU och Kanada har efter fyra års förhandlingar närmat sig en uppgörelse om ett frihandelsavtal. Avtalet påstås av olika handelsexperter- Inlämnad
- 2014-02-27
- Besvarare
- Ewa Björling (M)
Långsiktighet i företagsstödjande verksamheter
Skriftlig fråga 2013/14:403 av Eriksson, Jonas (MP)
den 6 februari Fråga 2013/14:403 Långsiktighet i företagsstödjande verksamheter av Jonas Eriksson MP till näringsminister Annie Lööf C Regioner och företag behöver kontinuerligt förnyas för att kunna möta nya samhällsutmaningar och behålla sin konkurrenskraft. De statliga aktörerna inom regional- och näringspolitiken- Inlämnad
- 2014-02-06
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Fribrev för kommersiell verksamhet i Sveriges nationalparker
Skriftlig fråga 2013/14:251 av Eriksson, Jonas (MP)
den 18 december Fråga 2013/14:251 Fribrev för kommersiell verksamhet i Sveriges nationalparker av Jonas Eriksson MP till miljöminister Lena Ek C På uppdrag av regeringen genomför Naturvårdsverket en översyn av föreskrifter för Sveriges nationalparker. Ett uttalat syfte är att förbättra möjligheterna till kommersiell- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Statliga bolags ansvarstagande
Skriftlig fråga 2013/14:199 av Eriksson, Jonas (MP)
den 13 december Fråga 2013/14:199 Statliga bolags ansvarstagande av Jonas Eriksson MP till statsrådet Peter Norman M Sveriges Television har i en serie reportage tagit upp hur en barnfamilj råkat illa ut på grund av LKAB:s expansionsplaner i Malmberget. För att LKAB ska kunna utvidga sin verksamhet måste ett antal- Inlämnad
- 2013-12-13
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Upphandlingsstöd för innovation och samhällsutveckling
Skriftlig fråga 2013/14:154 av Eriksson, Jonas (MP)
den 29 november Fråga 2013/14:154 Upphandlingsstöd för innovation och samhällsutveckling av Jonas Eriksson MP till näringsminister Annie Lööf C Offentliga beställningar kan vara en extremt viktig drivkraft för innovationer och samhällsutveckling. I Sverige har detta tidigare varit en viktig faktor för nya produkter- Inlämnad
- 2013-11-29
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Samernas rättigheter som urfolk
Skriftlig fråga 2013/14:116 av Eriksson, Jonas (MP)
den 14 november Fråga 2013/14:116 Samernas rättigheter som urfolk av Jonas Eriksson MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C FN:s rasdiskrimineringskommitté har vid ett flertal tillfällen kritiserat Sverige för brister när det gäller samernas rättigheter som urfolk. Alldeles nyligen uppmanade kommittén den- Inlämnad
- 2013-11-14
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Löften till SAS kreditgivare
Skriftlig fråga 2012/13:145 av Eriksson, Jonas (MP)
den 27 november Fråga 2012/13:145 Löften till SAS kreditgivare av Jonas Eriksson MP till statsrådet Peter Norman M Tidningen Dagens Industri har under en serie reportage den senaste tiden följt utvecklingen kring SAS. I en artikel den 24 november 2012 målas en bild upp av att flera av SAS kreditgivare varit mycket- Inlämnad
- 2012-11-27
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Bedömning av gruvverksamhet
Skriftlig fråga 2012/13:123 av Eriksson, Jonas (MP)
den 20 november Fråga 2012/13:123 Bedömning av gruvverksamhet av Jonas Eriksson MP till näringsminister Annie Lööf C I Sverige planeras en nickelgruva i Rönnbäck i Tärnaby. Gruvplanerna väcker inte bara frågor om miljöpåverkan, som i sig blir mycket stor, utan även om samernas rättigheter och vad som är långsiktigt- Inlämnad
- 2012-11-20
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Telia Soneras externa granskning av affärer i Uzbekistan
Skriftlig fråga 2012/13:25 av Eriksson, Jonas (MP)
den 4 oktober Fråga 2012/13:25 Telia Soneras externa granskning av affärer i Uzbekistan av Jonas Eriksson MP till statsrådet Peter Norman M Vid ett utskottssammanträde i näringsutskottet den 4 oktober 2012 informerades utskottets ledamöter av Telia Soneras vd Lars Nyberg om bolagets verksamhet och affärer i Uzbekistan.- Inlämnad
- 2012-10-04
- Besvarare
- Peter Norman (M)
AP-fondernas missbruk av skattebetalarnas pengar
Skriftlig fråga 2011/12:675 av Eriksson, Jonas (MP)
den 20 juni Fråga 2011/12:675 AP-fondernas missbruk av skattebetalarnas pengar av Jonas Eriksson MP till statsrådet Peter Norman M I en artikel i Dagens Nyheter DN den 20 juni kan man läsa hur tjänstemän på de statliga AP-fonderna dricker alkohol och reser på konferensresor med större andel fri tid än tid för konferens.- Inlämnad
- 2012-06-20
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Rimlig fördelning av notan för finanskrisen
Skriftlig fråga 2010/11:606 av Eriksson, Jonas (MP)
den 21 juni Fråga 2010/11:606 Rimlig fördelning av notan för finanskrisen av Jonas Eriksson MP till statsrådet Peter Norman M Den amerikanska ekonomen Joseph Stiglitz påminner om att ett lån är en frivillig överenskommelse mellan en låntagare och en fordringsägare. Banker som långivare förväntas besitta en kompetens- Inlämnad
- 2011-06-21
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Kvicksilverexport
Skriftlig fråga 2010/11:219 av Eriksson, Jonas (MP)
den 14 januari Fråga 2010/11:219 Kvicksilverexport av Jonas Eriksson MP till miljöminister Andreas Carlgren C Föroreningar av kvicksilver är ett globalt problem. Förekomsten av kvicksilver i miljön och föda i såväl Sverige som andra länder är så höga att både miljö och människor kan ta skada. Trots de svenska ambitionerna- Inlämnad
- 2011-01-14
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)