Johan Löfstrand (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 88
- Titel
- Statistiker.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Förste vice gruppledare
Civilutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-02-27 – 2017-06-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2017-02-26
- Ledig
- 2015-09-01 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2015-08-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-07 –
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2017-07-01 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-03-02 – 2017-06-30
- Vice ordförande
- 2016-01-01 – 2017-03-02
- Ledamot
- 2015-09-18 – 2015-12-31
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2015-09-18
- Ledamot
- 2009-11-28 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2009-11-03 – 2009-11-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-11-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Vice ordförande
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2014-03-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot lagutskottet 02–06, civilutskottet 06–09, 10, 15 och 19–22, ordförande 09, vice ordförande 14–15 och 16–18. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14. Suppleant trafikutskottet 02–06, försvarsutskottet 06–14, civilutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 14–22, riksdagsstyrelsen 22– och ledamotsrådet 22–. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 22–.
Föräldrar
Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
Utbildning
Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
Anställningar
Livsmedelsarbetare 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03–07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06–10 och 16–. Ledamot, insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötlands län 11–. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–14. Ledamot, referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05–07. Ledamot, referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06–08. Ledamot, parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10–13. Ledamot, Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare, Utredningen om vissa konsumentkrediter 15–16.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 07–11. Vice ordförande, Mjärdevi Science Park AB 07–15 och styrelseledamot 15–. Styrelseledamot, Tekniska Verken i Linköping AB 11–15 och 18–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU i Östergötland 00–04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00–. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05–11. Styrelseledamot, Sverok –03.
Bostadsort
Linköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Behov av resurser vid planering av Ostlänken hos berörda länsstyrelser
Motion 2014/15:2754 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2754 av Johan Löfstrand m.fl. S Behov av resurser vid planering av Ostlänken hos berörda länsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behoven av planeringsresurser för Ostlänken hos berörda länsstyrelser.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ändrad rösträttsålder
Motion 2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2753 av Johan Löfstrand m.fl. S Ändrad rösträttsålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ändra rösträttsåldern. Motivering Svenska medborgare som är över 18 år eller fyller 18 år senast- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åldersgräns för bostadsbidrag
Motion 2014/15:2752 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2752 av Johan Löfstrand m.fl. S Åldersgräns för bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för bostadsbidraget Motivering En stor andel av studenterna, men också en del unga människor- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barn som faller mellan stolarna
Motion 2014/15:2296 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2296 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Barn som faller mellan stolarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barn som faller mellan stolarna. Motivering Vid en granskning som Skolinspektionen genomfört har man funnit att- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Idrott och hbt-personer
Motion 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Idrott och hbt-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbt-personer. Motivering Vi vet att diskriminering och ojämlik behandling inte försvinner av sig själva utan- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett demokratiskt statsskick
Motion 2014/15:2256 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2256 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Ett demokratiskt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fasa ut monarkin till förmån för ett demokratiskt statsskick. Motivering De- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbt och kulturen
Motion 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. S Hbt och kulturen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de kulturpolitiska målen tydligt ska främja kulturverksamheter som speglar, berör eller inbegriper hbt-personer och hbt-personers- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Modernisering av socialtjänsten
Motion 2014/15:1161 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1161 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Modernisering av socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över socialtjänstlagen för att göra det enklare för den enskilde att ta del av servicetjänster. Riksdagen- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Öka inslaget av geriatrik i läkarutbildningen
Motion 2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. S Öka inslaget av geriatrik i läkarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inslagen av geriatrik bör stärkas i läkarutbildningen. Motivering Äldres hälsotillstånd har successivt- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Föreningar är inte företag
Motion 2014/15:1436 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1436 av Mattias Ottosson m.fl. S Föreningar är inte företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av att tydliggöra skillnaden mellan ideell föreningsverksamhet och privat näringsverksamhet. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samordna samhällets maritima resurser
Motion 2014/15:1435 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1435 av Mattias Ottosson m.fl. S Samordna samhällets maritima resurser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av möjligheten att samordna statens maritima resurser. Motivering Sverige är ett land- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sociala kriterier vid upphandlingarna i samband med byggnationen av Ostlänken
Motion 2014/15:1139 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1139 av Teresa Carvalho m.fl. S Sociala kriterier vid upphandlingarna i samband med byggnationen av Ostlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att använda sociala kriterier i samband med upphandlingarna inför byggnationen- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
EWK-museets framtid
Motion 2014/15:1138 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1138 av Teresa Carvalho m.fl. S EWK-museets framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inleda en dialog om möjligheterna att göra det lättare för Arbetets museum att fortsätta driva EWK-museet för politisk illustrationskonst.- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Opinionsundersökningars påverkan på valresultatet
Motion 2014/15:1137 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1137 av Teresa Carvalho m.fl. S Opinionsundersökningars påverkan på valresultatet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att reglera att opinionsundersökningar publiceras i nära anslutning till- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativ vindkraft och uttagsskatt
Motion 2014/15:1136 av Johan Löfstrand (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1136 av Johan Löfstrand S Kooperativ vindkraft och uttagsskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av frågan om uttagsskatt på kooperativ vindkraft. Motivering Vindkraftskooperativen är en av Sveriges- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En levande landsbygd och skärgård
Motion 2014/15:925 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:925 av Johan Löfstrand m.fl. S En levande landsbygd och skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av att formulera en nationell strategi för en levande landsbygd och skärgård. Motivering En- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättrade villkor för småföretagare
Motion 2014/15:924 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:924 av Johan Löfstrand m.fl. S Förbättrade villkor för småföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av åtgärder för att förbättra villkoren för småföretagare. Motivering Sysselsättningen- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bildande av Ombergs nationalpark
Motion 2014/15:923 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:923 av Johan Andersson m.fl. S Bildande av Ombergs nationalpark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bildande av Ombergs nationalpark. Motivering Vi östgötska riksdagsledamöter har i flera år motionerat om att Omberg- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sancta Birgitta Klostermuseum
Motion 2014/15:921 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:921 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Sancta Birgitta Klostermuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att belysa frågan om en mer långsiktigt tryggad verksamhet för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Flygbullerproblematik i Linköping
Skriftlig fråga 2011/12:640 av Löfstrand, Johan (S)
den 8 juni Fråga 2011/12:640 Flygbullerproblematik i Linköping av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Flygbuller och buller i stadsmiljö i allmänhet har länge varit en omdiskuterad fråga. Speciellt gäller detta i Linköping där Försvarsmaktens och Saabs flygverksamhet är ett signum och en del i en stads- Inlämnad
- 2012-06-08
- Besvarare
- Lena Ek (C)