Hans Hoff (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- hans.hoff@riksdagen.se
- Telefon
- 08-786 49 44
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1999-10-15 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-11-16 – 1998-10-05
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1999-10-21 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1996-09-26 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-11-17 – 1996-09-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1997-10-10 – 1998-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2003-09-03
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2004-11-01 – 2006-10-02
- Personlig suppleant
- 2001-11-22 – 2004-10-31
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2014-10-13
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2021-12-31
- Ersättare
- 2016-01-01 – 2018-12-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2012-03-23 – 2014-10-07
- Ersättare
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95-98 (statssekreterarersättare 951116-981005) och 99-. Ledamot finansutskottet 02-10, konstitutionsutskottet 10-14, socialutskottet 14-18 och kulturutskottet 18-. Suppleant trafikutskottet 95-98, näringsutskottet 97-98, finansutskottet 99-02 och justitieutskottet 18-. Ledamot Interparlamentariska unionens svenska delegation 02-03, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 04-06, rådet för ledamotsnära frågor 10-14 och riksbanksfullmäktige 14-. Suppleant Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 01-04, riksdagsstyrelsen 10-14 och riksdagens ansvarsnämnd 16-18, ledamot 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falkenberg 98-99. Ersättare, kommunstyrelsen 99. Ledamot, arbetsförmedlingsnämnden 99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Hallands län 99.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Skydd i folkbokföringen
Skriftlig fråga 2011/12:747 av Hoff, Hans (S)
den 6 september Fråga 2011/12:747 Skydd i folkbokföringen av Hans Hoff S till finansminister Anders Borg M Jag har i motion 2011/12:Sk202 påtalat exempel som visar på att skyddade uppgifter lämnats ut och att därför ytterligare åtgärder måste vidtas för att garantera skyddade personers säkerhet. I sitt svar på min- Inlämnad
- 2012-09-06
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Granskningsbetänkande
Betänkande 2011/12:KU20 Del 1
Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 21 anmälningar från riksdagsledamöterna. Här följer ett urval av resultaten.
- Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström får kritik av KU för sina uttalande och sitt agerande i en EU-fråga. Regeringen följde inte riksdagens råd och synpunkter med tillräckligt eftertryck. Arbetsmarknadsministern har även gjort missvisande uttalanden vid regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd.
- Regeringens agerande i samband med den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige var alltför passivt, menar KU. När regeringen fick kännedom om övervakningen inledde den ett arbete med att ta reda på sakförhållandena, men arbetet avbröts när åklagaren beslutade om förundersökningar. Inom polisen i Stockholms län, Säpo och Regeringskansliet har det funnits viss, om än fragmentarisk, information som kan kopplas till övervakningen. Vissa uppgifter borde även ha nått regeringen långt tidigare.
- Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab får också kritik av KU. Enligt utskottet visste dåvarande näringsminister Maud Olofsson på ett tidigt stadium att General Motors inte hade för avsikt att godkänna den aktuella affärsmannen som ägare till Saab. Dessa uppgifter vidarebefordrades aldrig till Riksgäldskontoret.
- I regeringens arbete med att förbereda den nya lärarlegitimationen har viktiga delar av innehållet inte hållit tillräckligt hög kvalitet, enligt KU. Regeringen borde även ha hört berörda myndigheter i större utsträckning innan man fattade beslut om den så kallade behörighetsförordningen. Sammantaget har bristerna bidragit till att reformen blev försenad. Regeringen har ett ansvar för att beredningsarbetet resulterar i ett fullgott beslutsunderlag, och här har regeringen brustit.
- KU kritiserar även Näringsdepartementets hantering av en fråga om bristande järnvägsunderhåll. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd fick inte tillräcklig information av Trafikverket om att verket hade tecknat ett så kallat upphörandeavtal med en entreprenör som ger företaget rätt till en viss ersättning. Regeringen och ansvariga ministrar har ett övergripande ansvar för att försäkra sig om att myndigheter informerar regeringen på sina respektive områden.
- Dåvarande forskningsminister Tobias Krantz får kritik av KU för hantering av en överläkare som tidigare utsetts till ledamot i en etikprövningsnämnd. När Utbildningsdepartementet fick information om att överläkaren var misstänkt för brott kontaktade man överläkaren för att framföra att det var lämpligt för henne att ta en timeout. Detta borde ha varit en fråga för nämnden och dess ordförande att hantera, menar KU. Departementet borde endast ha haft kontakt med ordföranden.
Riksdagen lade KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Anföranden och repliker
- 89, 46 minuter
- Beredning
- 2011-10-13
- Justering
- 2012-05-31
- Debatt
- 2012-06-14
- Beslut
- 2012-06-14
med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition S13002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 A Kunskap och arbete bygger Sverige 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning 4 B Det ekonomiska läget 7- Inlämnad
- 2012-05-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Motion 2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen S82007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU21
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Sänkta ingångslöner
Skriftlig fråga 2011/12:484 av Hoff, Hans (S)
den 26 mars Fråga 2011/12:484 Sänkta ingångslöner av Hans Hoff S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Centerpartiets talesperson i riksdagen föreslog i går att lönerna för unga ska sänkas. Statlig lönesättning känns främmande och i resten av världen är det enbart Kuba som tillämpar detta. Om regeringen- Inlämnad
- 2012-03-26
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
med anledning av skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032
Motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 S82006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta målsättningar på utbildningsområdet.- Inlämnad
- 2012-03-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
Ekonomisk ersättning under prövning av sjukpenning efter utförsäkring
Skriftlig fråga 2011/12:403 av Hoff, Hans (S)
den 20 februari Fråga 2011/12:403 Ekonomisk ersättning under prövning av sjukpenning efter utförsäkring av Hans Hoff S till statsrådet Ulf Kristersson M Långtidssjuka som utförsäkrats från sjukförsäkringssystemet har möjlighet till sjukskrivning om de i minst tre månader har deltagit i arbetslivsintroduktion och- Inlämnad
- 2012-02-20
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Säkerhetsbrister i kärnkraftsanläggningen Ringhals
Skriftlig fråga 2011/12:362 av Hoff, Hans (S)
den 9 februari Fråga 2011/12:362 Säkerhetsbrister i kärnkraftsanläggningen Ringhals av Hans Hoff S till statsminister Fredrik Reinfeldt M SVT:s Uppdrag granskning har i reportage belyst säkerhetsbrister i den av svenska staten, genom Vattenfall, ägda kärnkraftsanläggningen Ringhals. Regeringen är svenska folkets- Inlämnad
- 2012-02-09
- Besvarare
- Peter Norman (M)
med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Motion 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism S82005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att motverka våldsbejakande- Inlämnad
- 2012-01-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Häkte till Halland
Interpellation 2011/12:157 av Hoff, Hans (S)
den 1 december Interpellation 2011/12:157 Häkte till Halland av Hans Hoff S till justitieminister Beatrice Ask M Halland är det enda län i Sverige som inte har häkte trots att länet är det sjunde största och växer i befolkning. Varje år häktas drygt 200 personer i Halland. När någon eller några häktas i länet får- Inlämnad
- 2011-12-01
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Kompensation till kommunerna för ökade elkostnader
Skriftlig fråga 2011/12:204 av Hoff, Hans (S)
den 5 december Fråga 2011/12:204 Kompensation till kommunerna för ökade elkostnader av Hans Hoff S till finansminister Anders Borg M Sedan den första november är Sverige indelat i fyra elområden. Det innebär i korthet att elkostnaderna blir mycket högre i södra Sverige. Det drabbar hushållen och företagen men även- Inlämnad
- 2011-12-05
- Besvarare
- Anders Borg (M)
med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Motion 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse S82004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om oberoende organ för tillsyn av olika statliga verksamheter.- Inlämnad
- 2011-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Nya elområden som hotar jobben
Skriftlig fråga 2011/12:135 av Hoff, Hans (S)
den 16 november Fråga 2011/12:135 Nya elområden som hotar jobben av Hans Hoff S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Regeringen ansvarar för den nyligen genomförda indelningen av Sverige i fyra elområden. Exporten av el innebär att det uppstår flaskhalsar i det svenska nätet när norska och svenska elbolag sänder elen- Inlämnad
- 2011-11-16
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Elområden
Skriftlig fråga 2011/12:101 av Hoff, Hans (S)
den 3 november Fråga 2011/12:101 Elområden av Hans Hoff S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Den 1 november delades Sverige in i fyra el-områden, en åtgärd till följd av det beslut EU-kommissionen fattade den 14 april 2010 om att Svenska kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar- Inlämnad
- 2011-11-03
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi
Motion 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. S På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi S13002 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Vägen mot en kunskapsbaserad ekonimi 5 4 Skarpa förslag i budgetmotionen 7 4.1 En kunskapsbaserad ekonomi 7 4.2 En värdeburen tillväxt 8 4.3 Sociala- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 27
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (27 yrkanden): 27 avslag
Tolkning av sekretessbestämmelser
Motion 2011/12:K369 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K369 av Christer Engelhardt m.fl. S Tolkning av sekretessbestämmelser S36043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tolkning av sekretessbestämmelser. Motivering I dagens komplicerade samhälle är flera myndigheter- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Livet efter livet i skyddat boende
Motion 2011/12:So604 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So604 av Adnan Dibrani m.fl. S Livet efter livet i skyddat boende S1032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att kartlägga hur det går för dem som lämnar skyddat boende. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Jobb och framtidstro för unga
Motion 2011/12:A336 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:A336 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Jobb och framtidstro för unga S19227 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU2 2011/12:AU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Byggande av bostäder – särskilt hyresrätter
Motion 2011/12:C399 av Åsa Lindestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C399 av Åsa Lindestam m.fl. S Byggande av bostäder särskilt hyresrätter S21123 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på en offensiv bostadspolitik för att bygga fler hyresrätter. Motivering Ett modernt välfärdssamhälle- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ägaransvar vid automatisk hastighetsövervakning
Motion 2011/12:T366 av Hans Hoff (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T366 av Hans Hoff S Ägaransvar vid automatisk hastighetsövervakning S10025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelser. Motivering Sverige har länge haft problem- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag