Hans Hoff (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- hans.hoff@riksdagen.se
- Telefon
- 08-786 49 44
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1999-10-15 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-11-16 – 1998-10-05
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1999-10-21 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1996-09-26 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-11-17 – 1996-09-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1997-10-10 – 1998-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2003-09-03
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2004-11-01 – 2006-10-02
- Personlig suppleant
- 2001-11-22 – 2004-10-31
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2014-10-13
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2021-12-31
- Ersättare
- 2016-01-01 – 2018-12-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2012-03-23 – 2014-10-07
- Ersättare
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95-98 (statssekreterarersättare 951116-981005) och 99-. Ledamot finansutskottet 02-10, konstitutionsutskottet 10-14, socialutskottet 14-18 och kulturutskottet 18-. Suppleant trafikutskottet 95-98, näringsutskottet 97-98, finansutskottet 99-02 och justitieutskottet 18-. Ledamot Interparlamentariska unionens svenska delegation 02-03, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 04-06, rådet för ledamotsnära frågor 10-14 och riksbanksfullmäktige 14-. Suppleant Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 01-04, riksdagsstyrelsen 10-14 och riksdagens ansvarsnämnd 16-18, ledamot 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falkenberg 98-99. Ersättare, kommunstyrelsen 99. Ledamot, arbetsförmedlingsnämnden 99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Hallands län 99.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vissa motioner inom finansutskottetsberedningsområde
Betänkande 2001/02:FIU27
Riksdagen tillkännagav för regeringen vad utskottet anfört om den inriktning av jämställdhetspolitiken som finns i vårpropositionen och det arbete som pågår inom Regeringskansliet kring jämställdhetsfrågor samt kring strategierna för en jämställd arbetsgivarpolitik, både i den statliga förvaltningen och i övriga offentliga verksamheter. Vidare gjorde riksdagen, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att huvudregeln även i fortsättningen bör vara att myndigheterna tillhandahåller betalkort med personligt betalningsansvar till de anställda. Undantag från denna huvudregel bör motiveras särskilt. Riksdagen avslog dessutom motioner om skatt på valutatransaktioner och finansiering av större infrastrukturinvesteringar.- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 27, 68 minuter
- Justering
- 2002-05-30
- Debatt
- 2002-06-12
- Beslut
- 2002-06-12
sekretess av personuppgifter
Skriftlig fråga 2001/02:1234 av Hoff, Hans (s)
den 23 maj Fråga 2001/02:1234 av Hans Hoff s till justitieminister Thomas Bodström om sekretess av personuppgifter Enligt uppgift lever tusentals kvinnor ständigt på flykt, skräckslagna för att mannen ska hitta dem och barnen. En utväg blir att söka skyddad identitet vilket ca 8 000 svenskar har i dag, ca 60 av dessa- Inlämnad
- 2002-05-23
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)
moms
Skriftlig fråga 2001/02:356 av Hoff, Hans (s)
den 4 december Fråga 2001/02:356 av Hans Hoff s till statsrådet Britta Lejon om moms Det har under de senaste åren genomförts momssänkningar som motiverats med positiva effekter på konsumentpriserna. Exempelvis beslutade riksdagen att mervärdesskatten för personbefordran skulle halveras från 12 till 6 år 2001. Momssänkningen- Inlämnad
- 2001-12-05
- Besvarare
- finansminister Bosse Ringholm (S)
hushållens kostnader
Skriftlig fråga 2001/02:268 av Hoff, Hans (s)
den 23 november Fråga 2001/02:268 av Hans Hoff s till statsrådet Ulrica Messing om hushållens kostnader I ett flertal rapporter har det konstaterats att de svenska hushållens kostnader är betydligt högre än genomsnittet i Europa. Enligt Konkurrensverket kan så mycket som 1016 av prisskillnaden mellan Sverige och OECD-länderna- Inlämnad
- 2001-11-23
- Besvarare
- statsrådet Ulrica Messing (S)
Djurtransporter
Motion 2001/02:MJ369 av Hans Hoff (s)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ369 av Hans Hoff s Djurtransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om djurtransporter. Motivering Vi får med jämna mellanrum se otäcka bilder i medierna om hur djuren behandlas vid transporter. Påfallande ofta- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Västsverige
Motion 2001/02:N317 av Sonja Fransson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:N317 av Sonja Fransson m.fl. s Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att arbetet med tillväxtavtalen bör fortsätta och vidareutvecklas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2001/02:FiU3 2001/02:NU4
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , ,
Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé
Motion 2001/02:Kr251 av Jan Bergqvist och Hans Hoff (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Kr251 av Jan Bergqvist och Hans Hoff s Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att inom ramen för statens insatser för att bevara kulturarvet finna vägar till en stabilare- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:KrU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Skolbesök i riksdagen
Motion 2001/02:Ub358 av Hans Hoff (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ub358 av Hans Hoff s Skolbesök i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bereda skolelever från hela Sverige bättre möjligheter att besöka Sveriges riksdag. Motivering Under ett riksdagsår besöker tusentals- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Begränsning av förskrivningsrätt
Motion 2001/02:So474 av Hans Hoff (s)
Motion till riksdagen 2001/02:So474 av Hans Hoff s Begränsning av förskrivningsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att missbruk av förskrivning är så allvarligt att en översyn av nuvarande regelverk bör göras. Motivering Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN utreder- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Transport i Västsverige
Motion 2001/02:T300 av Lisbet Calner m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:T300 av Lisbet Calner m.fl. s Transport i Västsverige Sammanfattning Infrastrukturen har varit ett eftersatt område det senaste decenniet. Uteblivna investeringar och anslag till underhåll har satt sina tydliga spår i hela landet, inte minst i Västra Götaland. För att kunna svara upp mot- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): , ,
Kulturmoms vid danstillställningar
Motion 2001/02:Sk398 av Hans Hoff m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Sk398 av Hans Hoff m.fl. s Kulturmoms vid danstillställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av kulturmomsen. Motivering Det pågår en livlig debatt om hur hög momssatsen skall vara på kultur.- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Barnens rättssäkerhet i samhället
Motion 2001/02:Ju302 av Hans Hoff och Jan Bergqvist (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ju302 av Hans Hoff och Jan Bergqvist s Barnens rättssäkerhet i samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samlad strategi för att öka barnens rättssäkerhet i samhället. Motivering Enligt uppgift polisanmäls varje- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:JuU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Företagshälsovård
Motion 2001/02:A283 av Hans Hoff (s)
Motion till riksdagen 2001/02:A283 av Hans Hoff s Företagshälsovård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att alla omfattas av företagshälsovård. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att noga följa- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:AU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Automatisk hastighetsövervakning
Motion 2001/02:Ju379 av Hans Hoff (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ju379 av Hans Hoff s Automatisk hastighetsövervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelser. Motivering Automatisk hastighetsövervakning har förekommit i Europa- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Statistik över patienter som återfaller i våldshandlingar
Motion 2001/02:Ju349 av Hans Hoff (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ju349 av Hans Hoff s Statistik över patienter som återfaller i våldshandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statistik och ansvar vad gäller patienter som återfaller i våldshandlingar kort tid efter utskrivning- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:JuU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Konsumenternas ställning på finansmarknaden
Motion 2001/02:Fi257 av Jan Bergqvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Fi257 av Jan Bergqvist m.fl. s Konsumenternas ställning på finansmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden. Motivering Jag känner mig lurad och föraktad.- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:FiU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Ohälsa i arbetslivet
Motion 2001/02:A307 av Hans Hoff och Nils-Göran Holmqvist (s)
Motion till riksdagen 2001/02:A307 av Hans Hoff och Nils-Göran Holmqvist s Ohälsa i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skärpa samhällets möjligheter att komma åt och rätta till brister i arbetsmiljön. Motivering Ohälsan i arbetslivet- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,