Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stödet till småskalig matproduktion
Interpellation 2011/12:359 av Sandberg, Gunnar (S)
den 9 maj Interpellation 2011/12:359 Stödet till småskalig matproduktion av Gunnar Sandberg S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Den småskaliga matproduktionen har stor betydelse för att behålla hantverkskunnandet inom matproduktion och för att kunna erbjuda konsumenterna hälsosamma produkter av hög kvalitet.- Inlämnad
- 2012-05-09
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Laxfiskets framtid
Interpellation 2011/12:148 av Jeppsson, Peter (S)
den 24 november Interpellation 2011/12:148 Laxfiskets framtid av Peter Jeppsson S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Havs- och vattenmyndigheten har för avsikt att helt stoppa och förbjuda laxfisket med drivlinor i södra östersjön enligt myndighetens remiss avseende laxfisket i Östersjön år 2012. I sin- Inlämnad
- 2011-11-24
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Förbud mot obedövad kastrering av smågrisar
Interpellation 2011/12:131 av Karlsson, Sara (S)
den 21 november Interpellation 2011/12:131 Förbud mot obedövad kastrering av smågrisar av Sara Karlsson S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Den 27 april 2011 beslutade riksdagen om ett förbud mot obedövad kastrering av smågrisar under förutsättning att alternativ finns framme. Landsbygdsministerns svar- Inlämnad
- 2011-11-21
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Hästforskningens framtid
Interpellation 2011/12:101 av Nylund Watz, Ingela (S)
den 9 november Interpellation 2011/12:101 Hästforskningens framtid av Ingela Nylund Watz S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Enligt regeringens budgetproposition för 2012 kommer hela det statliga stödet till den svenska hästforskningen att avskaffas. Detta innebär att hästforskningens resurser i ett slag- Inlämnad
- 2011-11-09
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
EU:s regler för införsel av djur
Interpellation 2011/12:56 av Ekeroth, Kent (SD)
den 21 oktober Interpellation 2011/12:56 EU:s regler för införsel av djur av Kent Ekeroth SD till miljöminister Lena Ek C Redan för över tio år sedan diskuterades problemet med dvärgbandmasken. År 2001 skrev Norrköpings Tidningar: För svenska hundar som reser mellan EU-länder gäller krav på avmaskning både före- Inlämnad
- 2011-10-21
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Kassationen av livsmedel fram till 2025
Interpellation 2011/12:55 av Niemi, Pyry (S)
den 21 oktober Interpellation 2011/12:55 Kassationen av livsmedel fram till 2025 av Pyry Niemi S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I Europaparlamentet pågår en intensiv diskussion kring kassation av livsmedel. Ett huvudförslag är att halvera kassation fram till 2025. Det finns en tydlig uppmaning i de ansvariga- Inlämnad
- 2011-10-21
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Ålfiskestoppet på västkusten
Interpellation 2011/12:30 av Utbult, Roland (KD)
den 5 oktober Interpellation 2011/12:30 Ålfiskestoppet på västkusten av Roland Utbult KD till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Ålfisket har sedan den 14 september i år i praktiken stoppats på den svenska västkusten, och är förbjudet från den 1 januari 2012. Det gör att ett åttiotal ålfiskare på Sveriges västkust- Inlämnad
- 2011-10-05
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Miljöanpassade kostråd
Interpellation 2011/12:3 av Leander, Helena (MP)
den 15 september Interpellation 2011/12:3 Miljöanpassade kostråd av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I en tid när klimatkorkade modedieter driver upp svenskarnas klimatbelastning från maten ökar behovet av miljöanpassade kostråd. I det läget väljer landsbygdsministern att stoppa de miljöanpassade- Inlämnad
- 2011-09-15
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)