Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 1999/2000:114 En miljöorienterad produktpolitik
Motion 1999/2000:MJ36 av Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:MJ36 av Erlandsson, Eskil c med anledning av skr. 1999/2000:114 En miljöorienterad produktpolitik I skrivelsen 1999/2000:114 En miljöorienterad produktpolitik gör regeringen som den brukar när det gäller miljöfrågor. Skrivelser levereras men sällan kommer de konkreta förslagen i form- Inlämnad
- 2000-06-29
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------2000/01:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald
Motion 1999/2000:N50 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:N50 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald Gruppundantag för kedjor inom detaljhandeln Det svenska näringslivet blir allt mer internationaliserat, utländska företag söker sig till den svenska marknaden och vinner allt- Inlämnad
- 2000-06-29
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --2000/01:NU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället
Motion 1999/2000:Fi62 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fi62 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Inledning En väl fungerande offentlig upphandling är av stor betydelse för sam- hällsekonomin. Staten, lanstingen, kommunerna och deras bolag köper varje år varor och tjänster- Inlämnad
- 2000-06-29
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----2000/01:FiU8
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop.1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor
Motion 1999/2000:Fi57 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fi57 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Inkomstutjämningen för kommuner och landsting Centerpartiet anser att en viktig förutsättning för tillväxt och livskraft i hela landet är ett utjämningssystem som, med utgångspunkt i den enskilda- Inlämnad
- 2000-06-13
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:112 Ändringar i utsädeslagen
Motion 1999/2000:MJ35 av Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:MJ35 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:112 Ändringar i utsädeslagen Det är mycket angeläget med en säker hantering av utsäden. I den globaliserade värld vi lever i handlas varor och tjänster mellan länder, i detta fall utsäden. På flera områden, däribland utsäden,- Inlämnad
- 2000-06-13
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --2000/01:MJU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor
Motion 1999/2000:Sk23 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:Sk23 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor Jord- och skogsbruket är i stora stycken drivkraften och motorn på den svenska landsbygden. Lantbrukets fortlevnad är därmed viktig inte bara för näringen utan också för hela landsbygden och därmed- Inlämnad
- 2000-04-28
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1999/2000:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB
Motion 1999/2000:N33 av Åke Sandström m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:N33 av Sandström, Åke c med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB Regeringen anför i propositionen att riksdagen skall bemyndiga regeringen att minska statens ägande i Telia AB till lägst 51 av samtliga aktier. Regeringen anför även möjligheten att återkomma till- Inlämnad
- 2000-04-13
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1999/2000:NU18
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor
Motion 1999/2000:MJ31 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:MJ31 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Centerpartiet anser att det är av största vikt att Sverige har en effektiv och väl fungerande jaktpolitik. Jakten är viktig både som regulator av viltstammarna och som fritidssysselsättning för många människor.- Inlämnad
- 2000-04-06
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1999/2000:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m.
Motion 1999/2000:T19 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:T19 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett nytt avtal som tecknats mellan Sveriges regering och Danmarks regering och som reglerar betalnings-- Inlämnad
- 2000-04-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:TU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:71 Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken
Motion 1999/2000:N31 av Åke Sandström m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:N31 av Sandström, Åke c med anledning av prop. 1999/2000:71 Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken Centerpartiet delar regeringens uppfattning om att främjandet av företagsutveckling skall förenklas och förtydligas. Att starta och utveckla företag är nödvändigt för att skapa- Inlämnad
- 2000-04-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1999/2000:NU17
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar
Motion 1999/2000:MJ21 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:MJ21 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Regeringens förslag till märkning och registrering av landets ca 800 000 hundar har sin grund i problemet med farliga och aggressiva hundar. Centerpartiets uppfattning är att den- Inlämnad
- 2000-04-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.
Motion 1999/2000:T15 av Sven Bergström m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:T15 av Bergström, Sven c med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m. Centerpartiet vill inledningsvis rikta kritik mot regeringen för att den ut- lovade och viktiga propositionen rörande infrastruktur ännu inte presen- terats. Vi kan konstatera att det inte är- Inlämnad
- 2000-04-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:TU11
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Sveriges bönder
Interpellation 1999/2000:304 av Erlandsson, Eskil (c)
den 18 mars Interpellation 1999/2000:304 av Eskil Erlandsson c till jordbruksminister Margareta Winberg om Sveriges bönder Svenska bönder tjänar bara hälften så mycket netto som bönder i övriga EU, undantaget Portugal. Detta enligt ny statistik från EU som visar att de svenska bönderna ligger i botten när det gäller- Inlämnad
- 2000-03-20
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
med anledning av prop. 1999/2000:58 Mervärdesskattefrågor med anledning av Öresundsförbindelsen
Motion 1999/2000:Sk20 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:Sk20 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:58 Mervärdesskattefrågor med anledning av Öresundsförbindelsen Enligt gällande svenska mervärdesskatteregler är upplåtelse av väg, bro och tunnel samt upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik inom Sverige skattepliktig.- Inlämnad
- 2000-02-16
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:57 Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden
Motion 1999/2000:T7 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:T7 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:57 Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden Inledning I propositionen gör regeringen den bedömningen att konkurrensen på marknaden för mobil behöver främjas, därför föreslås att vissa tillstånds- havare genom tillståndsvillkor- Inlämnad
- 2000-02-14
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1999/2000:TU8
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet
Motion 1999/2000:Fi6 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fi6 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet Förslagen i den föreliggande propositionen utgör en del av uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet om ett- Inlämnad
- 2000-02-09
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:FiU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
grundservicen på landsbygden
Interpellation 1999/2000:167 av Erlandsson, Eskil (c)
den 22 december Interpellation 1999/2000:167 av Eskil Erlandsson c till näringsminister Björn Rosengren om grundservicen på landsbygden Den s.k. nya tiden kommer över oss i rasande takt. Människor runt om på landsbygden känner alltmer att man förlorar den trygghet som en gång fanns. Mer än två tredjedelar av landets- Inlämnad
- 1999-12-22
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
Den uppbrutna fusionen Telia-Telenor (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)
Motion 1999/2000:N21 av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:N21 av Daléus, Lennart c Den uppbrutna fusionen Telia-Telenor väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Inledning Mot bakgrund av den situation som uppkommit, då fusionen mellan Telia och Telenor spruckit, är det viktigt att riksdagen får möjlighet att på nytt- Inlämnad
- 1999-12-16
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1999/2000:NU18
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning
Motion 1999/2000:Ju9 av Gunnel Wallin m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ju9 av Wallin, Gunnel c med anledning av prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning 1 Inledning Det har gjorts en genomgripande översyn av vapenlagstiftningen i syfte att förhindra att skjutvapen kommer till användning vid våldsbrott eller på annat sätt missbrukas. Detta är något- Inlämnad
- 1999-12-10
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1999/2000:JuU9
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling
Motion 1999/2000:Bo2 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1999/2000:Bo2 av Ahlstedt, Rigmor c med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling 1 Inledning Hösten 1997, i samband med 1998 års budget, beslutade riksdagen att avsätta statliga medel för bidrag till lokala investeringsprogram- Inlämnad
- 1999-11-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:BoU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation