Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Enskilda vägar och vägföreningars villkor
Motion 2002/03:T235 av Sofia Larsen och Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 2002/03:T235 av Sofia Larsen och Eskil Erlandsson c Enskilda vägar och vägföreningars villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förrättningskostnader för vägföreningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2002/03:TU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Europakorridoren
Motion 2002/03:T219 av Eskil Erlandsson och Claes Västerteg (c)
Motion till riksdagen 2002/03:T219 av Eskil Erlandsson och Claes Västerteg c Europakorridoren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen ger i uppdrag åt Banverket att i sin banhållningsplan eller i särskild ordning ta med utbyggnaden av Europabanan/Götalandsbanan- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kursplan i konsumenträtt och privatekonomi för gymnasieskolan
Motion 2002/03:Ub425 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub425 av Eskil Erlandsson m.fl. c Kursplan i konsumenträtt och privatekonomi för gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om framtagande av kursplan i konsumenträtt och privat ekonomi för gymnasieskolan. Motivering- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öppna dörrar i skolan
Motion 2002/03:Ub336 av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub336 av Maud Olofsson m.fl. c Öppna dörrar i skolan 1 Sammanfattning Alla barn är värda en bra start i livet Alla elever har rätt att gå ut grundskolan med tillräckliga kunskaper och ett gott självförtroende. Skolan ska ge en grund för framtiden ge eleven en tro på sig själva och möjligheter- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2002/03:SoU3 2002/03:UbU1 2002/03:UbU11 2002/03:UbU12 2002/03:UbU13 2002/03:UbU3 2002/03:UbU4 2002/03:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
Skattepolitik för lika villkor
Motion 2002/03:Fi286 av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:Fi286 av Maud Olofsson m.fl. c Skattepolitik för lika villkor 1 Sammanfattning Skattepolitik ska syfta till att stärka den allmänna politikens mål och syften. Centerpartiets politik syftar till att öka människors självbestämmande och bidra till livskraft i hela landet. Vi prioriterar därför- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 33
- Utskottsberedning
- 2002/03:FiU1 2002/03:SkU11 2002/03:SkU8 2002/03:SkU9
- Riksdagsbeslut
- (33 yrkanden): 33 avslag
Polis och kriminalvård
Motion 2002/03:Ju258 av Johan Linander m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:Ju258 av Johan Linander m.fl. c Polis och kriminalvård 1 Sammanfattning Ett av de allvarligaste hoten mot en fungerande rättsstat är om medborgarnas tilltro till statens möjligheter att garantera trygghet och säkerhet försvinner. De som utsätts för brott idag märker ofta till sin förtvivlan- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 27
- Utskottsberedning
- 2002/03:JuU1 2002/03:JuU6 2002/03:JuU9
- Riksdagsbeslut
- (27 yrkanden): 27 avslag
Rättstrygghet
Motion 2002/03:Ju249 av Johan Linander m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:Ju249 av Johan Linander m.fl. c Rättstrygghet 1 Sammanfattning För att uppleva livskvalitet måste individen känna trygghet. För att alla skall känna trygghet måste brottsligheten minska och det brottsförebyggande arbetet öka, och i detta arbete har den enskilde individen såväl som staten- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 35
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU3 2002/03:JuU1 2002/03:JuU10 2002/03:JuU11 2002/03:JuU17 2002/03:JuU7 2002/03:JuU8 2002/03:JuU9 2002/03:SfU8 2002/03:SoU5 2003/04:LU19
- Riksdagsbeslut
- (35 yrkanden): 35 avslag
Lanthandel
Motion 2002/03:N376 av Margareta Andersson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:N376 av Margareta Andersson m.fl. c Lanthandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stödja lanthandeln som en viktig del av servicen på landsbygden. Motivering Servicen på landsbygden måste byggas ut inte försämras.- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vindkraft och fastighetsskatt
Motion 2002/03:Sk349 av Åsa Torstensson och Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 2002/03:Sk349 av Åsa Torstensson och Eskil Erlandsson c Vindkraft och fastighetsskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avveckling av fastighetsskatt för vindkraftverk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2002/03:BoU3 2002/03:SkU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Jordbrukets betydelse
Motion 2002/03:MJ487 av Jan Andersson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ487 av Jan Andersson m.fl. c Jordbrukets betydelse 1 Sammanfattning Centerpartiet värnar starkt om människors möjligheter att bo och verka på landsbygden. Svenskt jordbruk utgör en viktig motor för Sverige. Dels som livsmedelsproducent och viktig bas för efterföljande produktionsled,- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 37
- Utskottsberedning
- 2002/03:FiU1 2002/03:MJU2 2002/03:MJU5 2002/03:NU1 2002/03:UbU10 2003/04:MJU10 2003/04:MJU14 2003/04:MJU15 2003/04:MJU2 2004/05:FiU9 2004/05:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (37 yrkanden): 36 avslag, 1 bifall,
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, utgiftsområde 23
Motion 2002/03:MJ447 av Jan Andersson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ447 av Jan Andersson m.fl. c Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, utgiftsområde 23 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Allmän miljö- och naturvård, utgiftsområde 20
Motion 2002/03:MJ443 av Jan Andersson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ443 av Jan Andersson m.fl. c Allmän miljö- och naturvård, utgiftsområde 20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt följande uppställning: Anslag, tkr- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Politik för en miljödriven utveckling
Motion 2002/03:MJ428 av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ428 av Maud Olofsson m.fl. c Politik för en miljödriven utveckling 1 Sammanfattning Klimatfrågan är och förblir en av de mest centrala och övergripande miljöfrågorna i Centerpartiets miljöpolitik. Klimatet berör många andra områden, t.ex. energi och transporter. Därför är det viktigt- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 53
- Utskottsberedning
- 2002/03:BoU4 2002/03:MJU1 2002/03:MJU11 2002/03:MJU13 2002/03:MJU14 2002/03:MJU15 2002/03:MJU2 2002/03:MJU6 2002/03:NU11 2002/03:NU5 2002/03:NU7 2002/03:NU8 2002/03:SkU11 2002/03:SkU8 2002/03:UMJU1 2003/04:LU18 2003/04:MJU13 2003/04:MJU2 2003/04:MJU4 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU12 2003/04:UU3 2004/05:FiU9 2004/05:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,
Bin och biodling
Motion 2002/03:MJ421 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ421 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson c Bin och biodling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upp till 15 bisamhällen bör betraktas som hobbyodling och befrias från skatteredovisningsskyldighet. 1 Riksdagen- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:MJU2 2002/03:SkU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Företagande och näringsliv
Motion 2002/03:N306 av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:N306 av Maud Olofsson m.fl. c Företagande och näringsliv 1 Sammanfattning För att även fortsättningsvis kunna ha en väl utbyggd välfärd behövs en politik för tillväxt för att det ska finnas resurser till bra skola, vård och omsorg. Tillväxten skapas bäst underifrån, i de många företagen- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 32
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU4 2002/03:AU6 2002/03:FiU19 2002/03:LU8 2002/03:NU1 2002/03:NU5 2002/03:NU7 2002/03:SfU1 2002/03:SkU10 2002/03:SkU12 2002/03:SkU8 2002/03:UbU1 2002/03:UbU14 2004/05:FiU9
- Riksdagsbeslut
- (32 yrkanden): 27 avslag, 5 bifall,
Rovdjursangrepp
Motion 2002/03:MJ253 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ253 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson c Rovdjursangrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen gör en ändring av 28 jaktförordningen 1987:905 som gör det möjligt för lantbrukare att direkt skydda sina tamdjur vid rovdjursangrepp. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2002/03:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Jakt på skarv
Motion 2002/03:MJ248 av Eskil Erlandsson och Agne Hansson (c)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ248 av Eskil Erlandsson och Agne Hansson c Jakt på skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av införande av allmän jakttid på skarv. Motivering Det svenska beståndet av skarv har under senare år näst intill- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändring av strandskyddsbestämmelserna
Motion 2002/03:MJ239 av Eskil Erlandsson och Åsa Torstensson (c)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ239 av Eskil Erlandsson och Åsa Torstensson c Förändring av strandskyddsbestämmelserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådan ändring i strandskyddsreglerna så att strandskyddet utformas på kommunal nivå. Motivering En viktig del i arbetet- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt för husdjurstekniker att ge injektioner och ställa diagnos
Motion 2002/03:MJ405 av Claes Västerteg och Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ405 av Claes Västerteg och Eskil Erlandsson c Rätt för husdjurstekniker att ge injektioner och ställa diagnos Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge husdjurstekniker rätt att ställa diagnos och behandla djur. Motivering- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det svenska yrkesfisket
Motion 2002/03:MJ493 av Åsa Torstensson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ493 av Åsa Torstensson m.fl. c Det svenska yrkesfisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens moraliska och ekonomiska ansvar gentemot enskilda yrkesfiskare i samband med ändrade miljömål och direktiv som den enskilde- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2002/03:SkU8 2003/04:BoU4 2003/04:MJU13 2003/04:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag