Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
EU:s förslag om copywright
Skriftlig fråga 2017/18:1564 av Eskil Erlandsson (C)
Fråga 2017/18:1564 EU:s förslag om copywright av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Heléne Fritzon S Den digitala tidsåldern har ändrat hur vi tar till oss av kultur och nöjen. Därför är det bra att EU nu håller på att uppdatera lagstiftningen om upphovsrätt på den digitala inre marknaden COM2016 593Men det är viktigt- Inlämnad
- 2018-07-03
- Besvarare
- Statsrådet Heléne Fritzon (S)
Regeringens ståndpunkt angående glyfosat
Skriftlig fråga 2017/18:174 av Eskil Erlandsson (C)
Fråga 2017/18:174 Regeringens ståndpunkt angående glyfosat av Eskil Erlandsson C till Miljöminister Karolina Skog MP Miljöminister Karolina Skog har tidigare meddelat att regeringen ska verka för ett förlängt tillstånd för användningen av växtskyddsmedlet glyfosat med hänvisning till att expertmyndigheterna Echa och Efsa- Inlämnad
- 2017-10-26
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Sena utbetalningar av jordbruksstöd
Skriftlig fråga 2016/17:1258 av Eskil Erlandsson (C)
Fråga 2016/17:1258 Sena utbetalningar av jordbruksstöd av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat de försenade utbetalningarna av olika ersättningar inom ramen för Landsbygdsprogrammet. En del lantbrukare har i väntan på sina ersättningar tvingats- Inlämnad
- 2017-04-20
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Referensnivåer för LULUCF
Skriftlig fråga 2016/17:1109 av Eskil Erlandsson (C)
Fråga 2016/17:1109 Referensnivåer för LULUCF av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Isabella Lövin MP Just nu förhandlas i rådet och Europaparlamentet frågan om inkludering av utsläpp och upptag från jordbruks- och skogssektorn. Uppgifter från dessa förhandlingar tyder på att Sverige är passivt och inte har tagit fram- Inlämnad
- 2017-03-23
- Besvarare
- Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Regeringens ståndpunkt i frågan om skogen och LULUCF
Skriftlig fråga 2016/17:1024 av Eskil Erlandsson (C)
Fråga 2016/17:1024 Regeringens ståndpunkt i frågan om skogen och LULUCF av Eskil Erlandsson C till Miljöminister Karolina Skog MP Den 27 mars kommer artikel 8, LULUCF, att diskuteras på rådsmötet i Bryssel. Riksdagens mandat till regeringen grundar sig på följande ståndpunkt: Regeringen bedömer att ett aktivt, hållbart- Inlämnad
- 2017-03-09
- Besvarare
- Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Livsmedelsexport
Skriftlig fråga 2016/17:751 av Eskil Erlandsson (C)
Fråga 2016/17:751 Livsmedelsexport av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Under alliansregeringen lanserade vi Matlandet Sverige, en heltäckande satsning som skapade 9 000 nya arbetstillfällen inom hela livsmedelskedjan. Satsningen förenklade flera krångliga regler och sänkte kostnaderna för exempelvis- Inlämnad
- 2017-01-27
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Skyndsamma åtgärder mot långa handläggningstider för jordbruksstöd
Skriftlig fråga 2016/17:100 av Eskil Erlandsson (C)
Fråga 2016/17:100 Skyndsamma åtgärder mot långa handläggningstider för jordbruksstöd av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Efter att Jordbruksverket bytte it-system har handläggningstiderna för bland annat investeringsstöd ökat kraftigt. Lantbrukare tvingas vänta över ett år på både beslut och utbetalning- Inlämnad
- 2016-10-12
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Neddragningar av landsbygdsprogrammet
Skriftlig fråga 2015/16:19 av Eskil Erlandsson (C)
Fråga 2015/16:19 Neddragningar av landsbygdsprogrammet av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det var så sent som i våras som landsbygdsprogrammet äntligen trädde i kraft. Programmet innehåller viktiga pengar för att vi ska kunna investera och utveckla den svenska landsbygden. Det handlar om pengar till- Inlämnad
- 2015-09-22
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Landsbygdsprogrammet och djurvälfärdsersättning
Skriftlig fråga 2014/15:151 av Eskil Erlandsson (C)
Fråga 2014/15:151 Landsbygdsprogrammet och djurvälfärdsersättning av Eskil Erlandsson C till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Alliansregeringen beslutade den femte juni i år om ett ambitiöst och rekordstort landsbygdsprogram. Det är ett program där alliansregeringen tillfört 2,8 miljarder kronor för att säkerställa- Inlämnad
- 2014-12-19
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)
Landsbygdsprogrammet och lokal ledd utveckling
Skriftlig fråga 2014/15:150 av Eskil Erlandsson (C)
Fråga 2014/15:150 Landsbygdsprogrammet och lokal ledd utveckling av Eskil Erlandsson C till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Alliansregeringen beslutade den femte juni i år om ett ambitiöst och rekordstort landsbygdsprogram. Det är ett program där alliansregeringen tillfört 2,8 miljarder kronor för att säkerställa- Inlämnad
- 2014-12-19
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)
Landsbygdsprogrammet och miljöersättningar
Skriftlig fråga 2014/15:148 av Eskil Erlandsson (C)
Fråga 2014/15:148 Landsbygdsprogrammet och miljöersättningar av Eskil Erlandsson C till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Alliansregeringen beslutade den femte juni i år om ett ambitiöst och rekordstort landsbygdsprogram. Det är ett program där alliansregeringen tillfört 2,8 miljarder kronor för att säkerställa fortsatt- Inlämnad
- 2014-12-19
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)
Statens mark som tillväxtplats för skadeinsekter
Skriftlig fråga 2005/06:1970 av Erlandsson, Eskil (c)
den 3 augusti Fråga 2005/06:1970 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Ulrica Messing s Statens mark som tillväxtplats för skadeinsekter Det har efter stormen Gudruns framfart över södra Sverige i januari 2005 fattats beslut som ställer tuffa krav på enskilda skogsägare för att minimera risken för skadeinsekter- Inlämnad
- 2006-08-03
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
Åtgärder för kommuner med omfattande LSS-verksamhet
Skriftlig fråga 2005/06:1463 av Erlandsson, Eskil (c)
den 24 april Fråga 2005/06:1463 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Sven-Erik Österberg s Åtgärder för kommuner med omfattande LSS-verksamhet Två aktuella domar innebär att missförhållanden i dagens finansiering av boenden inom ramen för LSS förstärks och förtydligas. Den ena domen handlar om en brukare i Gnesta- Inlämnad
- 2006-04-24
- Besvarare
- Berit Andnor (S)
Ekonomiska förutsättningar för LSS-verksamhet
Skriftlig fråga 2005/06:1462 av Erlandsson, Eskil (c)
den 24 april Fråga 2005/06:1462 av Eskil Erlandsson c till socialminister Berit Andnor s Ekonomiska förutsättningar för LSS-verksamhet Två aktuella domar innebär att missförhållanden i dagens finansiering av boenden inom ramen för LSS förstärks och förtydligas. Den ena domen handlar om en brukare i Gnesta kommun- Inlämnad
- 2006-04-24
- Besvarare
- Berit Andnor (S)
Nedläggning av Singeshult
Skriftlig fråga 2005/06:779 av Erlandsson, Eskil (c)
den 12 januari Fråga 2005/06:779 av Eskil Erlandsson c till justitieminister Thomas Bodström s Nedläggning av Singeshult I december 2005 meddelade Kriminalvårdsstyrelsen att den öppna anstalten Singeshult skulle läggas ned, tio månader tidigare än beräknat. Beslutet går stick i stäv med tidigare resonemang om förlängningar- Inlämnad
- 2006-01-12
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
ersättning från Radiotjänst till de stormdrabbade
Skriftlig fråga 2004/05:1255 av Erlandsson, Eskil (c)
den 17 mars Fråga 2004/05:1255 av Eskil Erlandsson c till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om ersättning från Radiotjänst till de stormdrabbade Den storm som drabbade södra Sverige den 89 januari 2004 har fått vittgående konsekvenser för många människor. Utöver den omfattande materiella förstörelsen har- Inlämnad
- 2005-03-17
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
dialekter
Skriftlig fråga 2002/03:1032 av Erlandsson, Eskil (c)
den 30 maj Fråga 2002/03:1032 av Eskil Erlandsson c till kulturminister Marita Ulvskog om dialekter I de nordiska länderna har under lång tid en uppteckning skett av dialektala ord och meningar. Förutom att detta material blivit en kulturskatt utgör de dialektinstitutioner vid vilka detta arbete utförts en viktig expertinstans- Inlämnad
- 2003-05-30
- Besvarare
- Marita Ulvskog (S)
inackorderingsbidrag
Skriftlig fråga 2001/02:1587 av Erlandsson, Eskil (c)
den 3 september Fråga 2001/02:1587 av Eskil Erlandsson c till utbildningsminister Thomas Östros om inackorderingsbidrag Elever från Ljungby kommun har nekats inackorderingsbidrag för studier på Ingelstad Naturbruksgymnasium. Motiveringen från Centrala studiestödsnämnden CSN är att det finns ett naturbruksgymnasium- Inlämnad
- 2002-09-03
- Besvarare
- utbildningsminister Thomas Östros (S)
Sveriges bönder och dieselskatten
Skriftlig fråga 2001/02:438 av Erlandsson, Eskil (c)
den 17 december Fråga 2001/02:438 av Eskil Erlandsson c till finansminister Bosse Ringholm om Sveriges bönder och dieselskatten Det är nu flera år sedan det konstaterades att Sveriges bönder inte har samma konkurrensförutsättningar som övriga lantbruksföretagare inom EU. En stor del av de konkurrensnackdelar som finns- Inlämnad
- 2001-12-17
- Besvarare
- finansminister Bosse Ringholm (S)
effekter av det förändrade klimatet
Skriftlig fråga 2000/01:898 av Erlandsson, Eskil (c)
den 13 mars Fråga 2000/01:898 av Eskil Erlandsson c till miljöminister Kjell Larsson om effekter av det förändrade klimatet Inom forskarkåren hörs alltmer samstämmiga uppgifter om att människan genom utsläpp av växthusgaser påverkar den naturliga växthuseffekten så att jordens klimat blir varmare. Samstämmigheten är- Inlämnad
- 2001-03-14
- Besvarare
- miljöminister Kjell Larsson (S)