Elisabeth Svantesson (M)
Finansminister
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 234
- Titel
- Ekon.lic.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Finansdepartementet
Finansminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2022-10-18
- Ledig
- 2013-09-17 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2013-09-16
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-12-16 – 2017-10-10
- Ledamot
- 2014-12-15 – 2014-12-16
- Ordförande
- 2012-06-19 – 2013-09-17
- Ledamot
- 2012-06-19 – 2012-06-19
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Vice ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2017-10-12 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-10-10 – 2017-10-11
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-06-12
- Suppleant
- 2009-10-22 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-15
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-06-12
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2020-02-12 – 2020-10-31
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2018-10-31
- Vice ordförande
- 2012-11-01 – 2013-09-17
- Ledamot
- 2012-11-01 – 2012-11-01
- Personlig suppleant
- 2010-10-26 – 2012-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Ledamot
- 2009-11-02 – 2010-12-31
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2011-01-01 – 2012-08-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2013-01-22 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2021-02-04 – 2022-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Arbetsmarknadsdepartementet
- Arbetsmarknadsminister
- 2013-09-17 – 2014-10-03
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06–10, ordförande 12–13, vice ordförande 14–17. Ledamot finansutskottet 10–12, vice ordförande 17–18 och 19–22 samt ordförande 18–19 och 22. Ledamot EU-nämnden 10–12 och vice ordförande socialförsäkringsutskottet 14. Suppleant näringsutskottet 06–10, finansutskottet 09–10 och EU-nämnden 19–22. Ledamot krigsdelegationen 13–22. Suppleant Utrikesnämnden 18–22. Ledamot Riksrevisionens styrelse 09–10 och Riksrevisionens parlamentariska råd 11–12. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 10–12, vice ordförande 12–13, ledamot 12 och 14–18. Statsråd (arbetsmarknadsminister), Arbetsmarknadsdepartementet 130917–141003. Finansminister, Finansdepartementet 221018–.
Föräldrar
Pastorn Alvar Lundin och läraren Karin Lundin.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Östersund, slutår 86. Ekonomlinjen, Högskolan i Örebro, slutår 91. Fil.mag., nationalekonomi, Uppsala universitet 01. Ekonomie licentiat, nationalekonomi, Örebro universitet 06.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, ersättare, Uppsala 98–00. Kommunfullmäktig, Örebro 02–06. Ledamot, kommunstyrelsen 02–06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ett nytt skatteavtal med Portugal
Interpellation 2023/24:833 av Fredrik Olovsson (S)
Interpellation 2023/24:833 Ett nytt skatteavtal med Portugal av Fredrik Olovsson S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Skatteavtal har främst till syfte att undvika eller lindra effekterna av internationell dubbelbeskattning och förhindra internationell skatteflykt. Ett annat viktigt syfte kan vara att uppmuntra- Inlämnad
- 2024-08-02
- Svarsdatum
- 2024-09-05
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Ekonomisk jämställdhet
Interpellation 2023/24:792 av Eva Lindh (S)
Interpellation 2023/24:792 Ekonomisk jämställdhet av Eva Lindh S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Kvinnor måste ges ekonomisk självständighet. Det är viktigt för jämställdheten, men det är också viktigt för Sveriges ekonomi. När fler kan bidra till ekonomin vinner vi alla på det. Det finns dock fortfarande många- Inlämnad
- 2024-05-25
- Svarsdatum
- 2024-09-05
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Statliga bolags sanktioner
Svar på skriftlig fråga 2023/24:985 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:985 Statliga bolags sanktioner till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:985 av Peder Björk S Statliga bolags sanktioner Peder Björk har frågat mig om Green Cargos agerande att stoppa transporterna till och från Rusals aluminiumsmältverk i Sundsvall är en följd av direktiv- Svarsdatum
- 2024-06-19
- Frågeställare
- Peder Björk (S)
Arbetsolycksrapportering hos Samhall AB
Svar på skriftlig fråga 2023/24:915 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:915 Arbetsolycksrapportering hos Samhall AB till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Svar på fråga 2023/24:915 av Jonathan Svensson S Arbetsolycksrapportering hos Samhall AB Jonathan Svensson har frågat arbetsmarknads- och integrationsministern om vilka åtgärder ministern avser- Svarsdatum
- 2024-05-29
- Frågeställare
- Jonathan Svensson (S)
Uppföljningen av statliga bolags risktagande
Interpellation 2023/24:715 av Tobias Andersson (SD)
Interpellation 2023/24:715 Uppföljningen av statliga bolags risktagande av Tobias Andersson SD till Finansminister Elisabeth Svantesson M Några av de största och mest riskfyllda industriprojekten i svensk historia sker i dag i statliga bolags regi. Det tydligaste exemplet är det gröna stålet, som de helt eller delvis- Inlämnad
- 2024-04-23
- Svarsdatum
- 2024-05-17
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Finansminister Elisabeth Svantesson M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Minister för- Datum
- 2024-05-02
Kontrollerna kring utfärdande och hantering av dödsbevis
Svar på skriftlig fråga 2023/24:823 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:823 Kontrollerna kring utfärdande och hantering av dödsbevis till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:823 av Denis Begic S Kontrollerna kring utfärdande och hantering av dödsbevis Denis Begic har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen planerar att vidta för- Svarsdatum
- 2024-05-02
- Frågeställare
- Denis Begic (S)
Åtgärder mot bankers övervinster
Interpellation 2023/24:659 av Mikael Damberg (S)
Interpellation 2023/24:659 Åtgärder mot bankers övervinster av Mikael Damberg S till Finansminister Elisabeth Svantesson M De svenska storbankerna gjorde miljardvinster 2023 och lämnade stora utdelningar till sina aktieägare. De största bankerna Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank såg sina vinster öka med i snitt- Inlämnad
- 2024-03-26
- Svarsdatum
- 2024-04-29
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Benämningen på Taiwan i svensk folkbokföring
Interpellation 2023/24:591 av Mathias Tegnér (S)
Interpellation 2023/24:591 Benämningen på Taiwan i svensk folkbokföring av Mathias Tegnér S till Finansminister Elisabeth Svantesson M För sex år sedan meddelade Skatteverket att de i folkbokföringen valt att ändra benämningen på Republiken Kina TaiwanFörändringen innebar att namnet ändrades till Taiwan, provins i Kina.- Inlämnad
- 2024-02-29
- Svarsdatum
- 2024-04-29
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Styrning av statliga bolag
Svar på skriftlig fråga 2023/24:802 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:802 Styrning av statliga bolag till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:802 av Marianne Fundahn S Styrning av statliga bolag Marianne Fundahn har frågat mig om jag och regeringen kommer att ändra bolagsstyrningsmodellen med utgångspunkt i energi- och näringsminister Ebba Buschs- Svarsdatum
- 2024-04-24
- Frågeställare
- Marianne Fundahn (S)
Kemikalieskatten på elektronik
Svar på skriftlig fråga 2023/24:799 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Svar på fråga 2023/24:799 Kemikalieskatten på elektronik till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svar på fråga 2023/24:799 av Tobias Andersson SD Kemikalieskatten på elektronik Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att avskaffa kemikalieskatten på elektronik. Det finns- Svarsdatum
- 2024-04-24
- Frågeställare
- Tobias Andersson (SD)
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande
Finansminister Elisabeth Svantesson M överlämnar regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Efter det hålls en debatt där bland andra riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner deltar. Debatten sänds via webb-tv och tolkas till teckenspråk.- Datum
- 2024-04-15
Statens ägarstyrning av Svevia AB
Interpellation 2023/24:606 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:606 Statens ägarstyrning av Svevia AB av Isak From S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svevia AB ägs till 100 procent av svenska staten, och ägandet förvaltas av Finansdepartementet. Bolaget ska verka inom ramen för affärsmässighet. Syftet med bildandet av Svevia AB var främst att öka förutsättningarna- Inlämnad
- 2024-03-06
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Konsekvenser av statliga bolags framtidssäkring
Interpellation 2023/24:590 av Hanna Westerén (S)
Interpellation 2023/24:590 Konsekvenser av statliga bolags framtidssäkring av Hanna Westerén S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svenska Spel har sitt huvudkontor i Visby. Hela bolaget har enligt egen utsago ca 1 500 anställda, främst i Solna och Visby men även viss verksamhet på andra orter. Strax före årsskiftet- Inlämnad
- 2024-02-29
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Stigande matpriser
Interpellation 2023/24:549 av Jytte Guteland (S)
Interpellation 2023/24:549 Stigande matpriser av Jytte Guteland S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Innan riksdagsvalet år 2022 förde den nuvarande landsbygdsministern en kampanj mot de höga matpriserna som riskerade att drabba pensionärer och barnfamiljer hårtNu är situationen ännu värre, och de under lång tid- Inlämnad
- 2024-02-20
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Tonårsföräldrars ekonomi
Interpellation 2023/24:620 av Linus Sköld (S)
Interpellation 2023/24:620 Tonårsföräldrars ekonomi av Linus Sköld S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Inflationen och krigsekonomin gräver djupa hål i svenskarnas plånböcker. Löntagarna har fått se tio års reallöneökningar gått upp i rök. Och prisökningarna fortsätter. Värst drabbade är som vanligt de som har- Inlämnad
- 2024-03-12
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Inflationens konsekvenser för levnadsstandarden
Interpellation 2023/24:619 av Linus Sköld (S)
Interpellation 2023/24:619 Inflationens konsekvenser för levnadsstandarden av Linus Sköld S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Inflationen och krigsekonomin gräver djupa hål i svenskarnas plånböcker. Löntagarna har fått se tio års reallöneökningar gått upp i rök. Tänk dig en familj med två vuxna och två barn.- Inlämnad
- 2024-03-12
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Inflationens konsekvenser för hushållens ekonomi
Interpellation 2023/24:492 av Linus Sköld (S)
Interpellation 2023/24:492 Inflationens konsekvenser för hushållens ekonomi av Linus Sköld S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Under januari har vi fått rapporter om att svenskarnas skulder till kronofogden slår rekord, både räknat i antal skuldsatta och i skuldsumma. Samtidigt vräktes rekordmånga barnfamiljer- Inlämnad
- 2024-02-13
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Bostadskrisens konsekvenser för svensk ekonomi
Interpellation 2023/24:470 av Mikael Damberg (S)
Interpellation 2023/24:470 Bostadskrisens konsekvenser för svensk ekonomi av Mikael Damberg S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Bostadsbyggandet har tvärnitat i Sverige. Konkurser och varsel når rekordnivåer. Antalet bolag som gick omkull fyrfaldigades under förra året, jämfört med år 2022. Antalet varsel var- Inlämnad
- 2024-02-09
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Tullens ökade åtaganden
Interpellation 2023/24:469 av Patrik Björck (S)
Interpellation 2023/24:469 Tullens ökade åtaganden av Patrik Björck S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Tullverket har en viktig uppgift för att bland annat motverka grov brottslighet. Det har tagits fram ett antal förslag om att öka tullens befogenheter och verktyg. Det är bra. Om tullen ska kunna leva upp till- Inlämnad
- 2024-02-08
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)