Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter
Motion 2012/13:K10 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:K10 av Björn Söder SD med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter SD387 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att de nya reglerna för omställningsstödet ska omfatta alla som blir invalda eller omvalda i riksdagsvalet 2014 i enlighet med vad som- Inlämnad
- 2013-06-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2012/13:U23 av Mikael Jansson och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U23 av Mikael Jansson och Björn Söder SD med anledning av prop. 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali SD385 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.- Inlämnad
- 2013-06-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition
Motion 2012/13:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
1 Sammanfattning 1.1Landsbygdslyftet Sverigedemokraterna lanserar i detta budgetdokument en gedigen satsning på den svenska landsbygden, där 1,4 miljoner svenskar bor och verkar. Tyvärr är många landsbygdskommuner också avfolkningskommuner. Visserligen har urbaniseringstrenden naturliga förklaringar men vi avser att föra- Inlämnad
- 2013-04-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2012/13:112 Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap
Motion 2012/13:U22 av Mikael Jansson och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U22 av Mikael Jansson och Björn Söder SD med anledning av skr. 2012/13:112 Nordiskt utrikes-säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap SD374 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sträva- Inlämnad
- 2013-04-17
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2012/13:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av redog. 2012/13:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2012
Motion 2012/13:U17 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U17 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av redog. 2012/13:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2012 SD363 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av redog. 2012/13:RS6 Redogörelse för verksamheten under 2012 för parlamentariska delegationen till Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
Motion 2012/13:U16 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U16 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av redog. 2012/13:RS6 Redogörelse för verksamheten under 2012 för parlamentariska delegationen till Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet SD364 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2012/13:114 Strategisk exportkontroll 2012 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2012/13:U19 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U19 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2012/13:114 Strategisk exportkontroll 2012 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden SD362 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svensk krigsmaterielexport- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012
Motion 2012/13:U13 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U13 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 SD360 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inför valet 2014 ska anordna en folkomröstning- Inlämnad
- 2013-04-03
- Förslag
- 38
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU10
- Riksdagsbeslut
- (38 yrkanden): 38 avslag
med anledning av prop. 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten
Motion 2012/13:U10 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U10 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten SD198 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:53. Motivering Inledning I konflikten mellan Israel och Palestina förespråkar- Inlämnad
- 2013-01-17
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
Motion 2012/13:Ub7 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub7 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd SD199 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2012/13:58. Motivering Sverigedemokraterna yrkar avslag på den av regeringen föreslagna- Inlämnad
- 2013-01-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd för yttrandefriheten
Motion 2012/13:K385 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:K385 av Mattias Karlsson m.fl. SD Stöd för yttrandefriheten SD293 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att visa stöd för yttrandefriheten genom att erbjuda Lars Vilks möjligheten att visa upp sin konst i Riksdagshuset.- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud mot böneutrop
Motion 2012/13:K356 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:K356 av Richard Jomshof m.fl. SD Förbud mot böneutrop SD166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda alla former av böneutrop från religiösa byggnader. Motivering Frågan om religiösa böneutrop från moskéer- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fredsprocess i Mellanöstern
Motion 2012/13:U332 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U332 av Julia Kronlid m.fl. SD Fredsprocess i Mellanöstern SD14 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om principerna för en tvåstatslösning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ett självständigt Västsahara
Motion 2012/13:U331 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U331 av Julia Kronlid m.fl. SD Ett självständigt Västsahara SD15 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för ett självständigt Västsahara. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2012/13:U286 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U286 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd SD257 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Bistånd som gör nytta 3 Sida 3 Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Sadev 3 Reformsamarbete Östeuropa 4 Biståndsverksamhet- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Straffskärpningar för våldsbrott
Motion 2012/13:Ju308 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:Ju308 av Kent Ekeroth och Björn Söder SD Straffskärpningar för våldsbrott SD189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med lagförslag som ska resultera i strängare straff för vålds-sexual-- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:JuU10 2012/13:JuU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd
Motion 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd SD221 Innehållsförteckning Ett bistånd för fattiga, mot fattigdom 3 Sverigedemokraternas tematiska prioriteringar i biståndet 4 Humanitärt bistånd 4 Vatten och sanitet 5 Jordbruksutveckling, skogsbruk- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU2
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,
Hälsointyg mot kvinnlig könsstympning
Motion 2012/13:So523 av Per Ramhorn och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:So523 av Per Ramhorn och Björn Söder SD Hälsointyg mot kvinnlig könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hälsointyg. Motivering Kvinnlig könsstympning är en förkastlig sedvänja.- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2012/13:6 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Motion 2012/13:U2 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U2 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2012/13:6 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen SD992 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:6 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen. Motivering Regeringen föreslår i propositionen att Sverige- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2012/13:Fö240 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:Fö240 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap SD256 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag