Barbro Westerholm (L)
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Född år
- 1933
- Avliden
- 13 mars 2023
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 1988-10-02 – 1999-10-01
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-09-30
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-09-03
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-09-29 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
- Ledamot
- 1998-10-13 – 1999-10-01
- Suppleant
- 1998-01-01 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-11-07 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-04-02 – 2019-10-25
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-04-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-01
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1995-01-15
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-01
Civilutskottet
- Suppleant
- 2019-11-15 – 2021-09-08
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-05-07
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 88-99 och 06-. Ledamot socialutskottet 94-98, 09-12 och 14-18, utbildningsutskottet 98-99 och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant socialutskottet 88-94, 06-09, 12-14 och 18, socialförsäkringsutskottet 94-95, 98-99, 06-10 och 14-18, utbildningsutskottet 88-91, 98 och 14-16, konstitutionsutskottet 98-99, sammansatta justitie- och socialutskottet 08 och EU-nämnden 14-. Suppleant riksdagens valberedning 06-10 och 14-18.
Föräldrar
Försäkringsaktuarien Helge Lagergren och kansliskrivaren Gunhild Lagergren, f. Werner.
Utbildning
Studentexamen 53. Med.kand., Karolinska Institutet 55. Med.lic. 59. Med.dr 65. Docent 66. Adjungerad professor i läkemedelsepidemiologi, Karolinska Institutet 88. Hedersdoktor, farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet 07. Jubeldoktor, Karolinska Institutet 15. Hedersdoktor, odontologiska fakulteten, Malmö högskola 16.
Anställningar
Amanuens, assistent och lärare vid farmakologiska institutionen, Karolinska Institutet 56-65 och doktorand 59-63. Stipendiat, London Toxicology Research Unit 66-67. Föredragande, Medicinalstyrelsen 63-66. Sekreterare, Läkemedelsbiverkningsnämnden 65-70. Medicinalråd, Socialstyrelsen 71-74. Medicinsk expert, Apoteksbolaget AB 74-79. Generaldirektör, Socialstyrelsen 79-85. Medicinsk chef, Apoteksbolaget AB 85-93. Sakkunnig, Socialdepartementet 85-88. Adjungerad professor i läkemedelsepidemiologi, Karolinska Institutet 86-89.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Datainspektionen 74-79, Statshälsan 83-85, Statistiska centralbyrån 87-90, Världshälsoorganisationen 87-88, vice ordförande 88, Folkhälsoinstitutet 92-00, Prioriteringscentrum, Linköping 00-06 och Socialstyrelsens epidemiologiska centrum 04-. Ordförande, Statens institut för psykosocial miljömedicin 83-85, styrelsen för Växjö universitet 01-04. Ledamot, Medicinska forskningsrådet 76-85, Socialdepartementets sjukvårdsdelegation 79-83, Försvarsrådet 79-85, chefsnämnden 79-85, Naturvårdsverkets forskningsnämnd 79-85, Delegationen för social forskning 79-81, Nationalkommittén för de svenska förberedelserna inför Europarådets stadsförnyelsekampanj 79-82, Organisationskommittén för Socialstyrelsen 79-81, Rådgivande nämnden Livsmedelsverket 79-85, Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 79-85, Statens miljömedicinska laboratorium 80-85, Socialstyrelsens barnomsorgsdelegation 80-81, Samordningsorganet för alkoholfrågor 80-82, Regionalpolitiska rådet 83-84, Hälso- och sjukvårdsberedningen 83-85, Aids-delegationen 85, Socialstyrelsens läkemedelsbiverkningskommitté 86-87, Statens livsmedelsverks vetenskapliga råd 86-96, Läkemedelsinformationsrådet 86-87 och Tema-rådet, Linköpings universitet 87-90, Uppsala universitets konsistorium 88-92, Jämställdhetsrådet 89-98, Genteknikberedningen 90-92, pensionsarbetsgruppen 91-94, Forskningsrådsnämnden 92-, vice ordförande 93-, Kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-95, Husläkardelegationen 93-94, Nationalkommittén för FN:s 50-årsjubileum 94-96, Gentekniknämnden 94-97, Pensionärskommittén 99-05, Nationellt råd för kvinnofrid 00-03, Socialstyrelsens forskningsetiska råd 04-07, Statens medicinsk-etiska råd 06- och Socialstyrelsens brukarråd (IMS) 06-07. Vice ordförande, Stiftelsen Institutet för framtidsstudier 87-97. Ordförande, Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning 79-80, Partnerskapskommittén 91-93, Kommittén om forskningsetik 97-99, Forskningsrådsnämndens källagrupp 99-02 och Äldreboendedelegationen 06-08. Expert, Brottsförebyggande rådet 79-82 och Jämställdhetskommittén 79-80, Statistikutredningen 81-83. Ensamutredare i utredningen om jämställdhet som biståndsmål 95. Förbundsordförande Sveriges Pensionärsförbund 99-05. Konsument- och brukarråd, European Medicines Agency 09-. Senior Advisor, WHO:s Task Group on social determinants and the health divide in the WHO European Region. Rättsmedicinalverkets insynsråd 09-16. Ledamot, referensgruppen, utredningen Olika vägar till föräldraskap 16. Ledamot, parlamentariska referensgruppen Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, Stockholms stadsteater 85-88. Styrelseledamot, TioHundra AB, 06-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Folkpartiets kvinnoförbund 89-98. Ledamot, Folkpartiets partistyrelse 89-93 och 05-09, adjungerad ledamot 93-98. Styrelseledamot, Svenska Handelsbanken 79, Noaks Ark 91-94 och Hälsoinvest 92-94. Ledamot, Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring 85-86, Apoteksbolagets nämnd för rationell läkemedelssamverkan 87, Volvo Medical Advisory Board 87-89, rådgivande nämnden till Axel och Margaret A:son Johnsons Stiftelse för allmänna nyttiga ändamål 92-95, Ingenjörsvetenskapsakademien 90-, Samfundet äldre läkare 00- och Cancerfonden 04-. Vice ordförande, AGE - Older People's Platform 02-06. Ordförande, Apoteksbolagets nämnd för information och statistik 80-86, Friluftsfrämjandet 86-92, Läkare mot Aids 87-90, Sveriges Pensionärsförbund 99-05, programstyrelsen för Ljudlandskap för bättre hälsa, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra 99-07, forskningsfonden Duchennes muskeldystrofi 00-10, Trafikmedicinska forskningsfonden 03-06 och Börje Olhagens forskningsfond 03-. Huvudman, Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar 79-82, Konung Gustaf V:s 80-årsfond 84-, Konung Oscar II:s jubileumsfond 84- och Stockholms sjukhem 89-. Vice ordförande Samfundet Äldre läkare 01-07, ordförande 07-11. Ordförande, nätverket Liberala Seniorer 05-.
Litteratur
Frisättning av histamin och 5-hyroxtryptamin in vitro - En djurexperimentell studie (64, doktorsavhandling), Etik i politiken (93) och Läkemedelsanvändning (94, tillsammans med andra). Dessutom artiklar i farmakologi och epidemiologi samt debattartiklar i olika hälsofrågor, jämställdhet, forskning, utbildning, etik i politiken och äldrefrågor.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Patientlag
Betänkande 2013/14:SoU24
En ny lag, patientlagen, införs. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
Den nya lagen innebär bland annat följande:
- Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.
- Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke.
- Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.
- Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.
I övrigt innehåller den nya lagen motsvarigheter till nuvarande bestämmelser om exempelvis vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, individuell planering samt val av behandlingsalternativ och hjälpmedel. Även bestämmelser om barns inflytande över sin vård införs i lagen.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagen börjar att gälla den 1 januari 2015.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 11, 58 minuter
- Justering
- 2014-06-03
- Debatt
- 2014-06-12
- Beslut
- 2014-06-12
Kundval för rullstols- och färdtjänsttaxi
Skriftlig fråga 2013/14:444 av Westerholm, Barbro (FP)
den 24 februari Fråga 2013/14:444 Kundval för rullstols- och färdtjänsttaxi av Barbro Westerholm FP till statsrådet Stefan Attefall KD Färdtjänsten ger för hundratusentals svenskar en möjlighet att över huvud taget få vardagen att fungera. Tyvärr fungerar färdtjänsten inte alltid, och konsekvenserna blir mycket- Inlämnad
- 2014-02-24
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten
Betänkande 2013/14:SoU2
En ny benämning för yrket sjukgymnast skapas: fysioterapeut. Det blir en skyddad yrkestitel och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand. Sjukgymnast förblir en skyddad yrkestitel. Ett utvidgat titelskydd ska leda till ökad tydlighet. Den nya benämningen speglar också bättre dagens utbildning. Fysioterapeut är dessutom den internationellt mest använda titeln för yrkeskåren, och gemensamma benämningar kan underlätta för patienter att ta del av vård i andra EU-länder.
Det införs en bestämmelse som reglerar landstingens ansvar att erbjuda möjlighet till anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandläkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.
Det införs krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Socialnämnden ska använda handläggare som har svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller som har en erkänd utländsk utbildning. Denna ändring ska börja gälla den 1 juli 2014 i stället för den 1 januari 2014 som regeringen föreslagit. Detta för att Socialstyrelsen ska hinna förbereda genomförandet. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2014. Riksdagen sa i huvudsak till regeringens förslag.
Riksdagen anser att utbildningstiden för tandhygienister bör förlängas från två till tre år och uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att återkomma med ett lagförslag. Tandhygienist är i dag det enda av 21 reglerade yrken inom hälso- och sjukvården som har en tvåårig utbildning. Övriga har minst en treårig utbildning. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från S, MP, FP och V.
- Behandlade dokument
- 12
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 12, 49 minuter
- Beredning
- 2013-10-22
- Justering
- 2013-12-05
- Debatt
- 2013-12-16
- Beslut
- 2013-12-17
Beräkning av bostadstillägg
Skriftlig fråga 2013/14:39 av Westerholm, Barbro (FP)
den 10 oktober Fråga 2013/14:39 Beräkning av bostadstillägg av Barbro Westerholm FP till statsrådet Ulf Kristersson M Sedan 1962 inräknas inte kostnader för bostadsel som bostadskostnad vid beräkningen av bostadstillägg till pensionärer. Det innebär att elektrisk belysning, användning av elspis eller el som behövs- Inlämnad
- 2013-10-10
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Det flytande kulturarvet
Motion 2013/14:T450 av Gunnar Andrén och Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:T450 av Gunnar Andrén och Barbro Westerholm FP Det flytande kulturarvet FP612 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de svenska traditionsfartygens och k-märkta fartygens vikt för bilden av Sverige som attraktiv turist-- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Suicidrisk bland äldre
Motion 2013/14:So254 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:So254 av Barbro Westerholm FP Suicidrisk bland äldre FP0424 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utbilda vård- och omsorgspersonal i att känna igen depression och suicidrisk bland äldre. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnets rätt till ombud vid vårdnadstvister
Motion 2013/14:C384 av Maria Lundqvist-Brömster och Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:C384 av Maria Lundqvist-Brömster och Barbro Westerholm FP Barnets rätt till ombud vid vårdnadstvister FP0130 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för en lagändring så att barn får rätt till ett eget ombud- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inrättande av ett nationellt jämställdhetsindex
Motion 2013/14:A203 av Eva Flyborg m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:A203 av Eva Flyborg m.fl. FP Inrättande av ett nationellt jämställdhetsindex FP501 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättande av ett nationellt jämställdhetsindex. Motivering Sverige brukar beskrivas som ett- Inlämnad
- 2013-09-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sterilisering som preventivmetod
Motion 2013/14:So389 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:So389 av Barbro Westerholm FP Sterilisering som preventivmetod FP0420 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet till sterilisering som preventivmetod. Motivering Sedan abortlagen infördes 1975 har det mesta- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Organisationsbidrag
Motion 2013/14:So237 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:So237 av Barbro Westerholm FP Organisationsbidrag FP0419 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra organisationsbidragens utformning och tillämpning. Motivering Organisationsbidrag delas ut till rikstäckande- Inlämnad
- 2013-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samlat grepp om insatser för de för tidigt födda barnen
Motion 2013/14:So388 av Barbro Westerholm m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:So388 av Barbro Westerholm m.fl. FP Samlat grepp om insatser för de för tidigt födda barnen FP0421 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för för tidigt födda barn och deras familjer. Motivering Varje år föds- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lag om assisterad befruktning för ensamstående
Motion 2013/14:So387 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:So387 av Barbro Westerholm FP Lag om assisterad befruktning för ensamstående FP0422 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett färdigt lagförslag om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor bör läggas fram- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tuberkulos, ett globalt hälsohot
Motion 2013/14:U210 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:U210 av Barbro Westerholm FP Tuberkulos, ett globalt hälsohot FP0415 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en satsning på forskning, förbättrad diagnostik och behandling av tuberkulos sett ur ett globalt perspektiv.- Inlämnad
- 2013-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förlängning av tandhygienistutbildningen till tre år
Motion 2013/14:So236 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:So236 av Barbro Westerholm FP Förlängning av tandhygienistutbildningen till tre år FP0414 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlänga tandhygienistutbildningen till tre år. Motivering Den svenska tandhälsan- Inlämnad
- 2013-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Översyn av lagen om stöd till trossamfund
Motion 2013/14:Kr342 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr342 av Barbro Westerholm FP Översyn av lagen om stöd till trossamfund FP0408 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagen om stöd till trossamfund. Motivering Statens stöd till trossamfunden regleras- Inlämnad
- 2013-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ny utredning om destruktivt och manipulativt ledarskap
Motion 2013/14:So255 av Lars Tysklind och Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:So255 av Lars Tysklind och Barbro Westerholm FP Ny utredning om destruktivt och manipulativt ledarskap FP0407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny utredning om destruktivt och manipulativt ledarskap.- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell handlingsplan mot hepatit B och C
Motion 2013/14:So391 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:So391 av Barbro Westerholm FP Nationell handlingsplan mot hepatit B och C FP0405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan mot hepatit B och C vilken också inbegriper utbildningsinsatser. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av smittskyddslagen när det gäller hiv
Motion 2013/14:So390 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:So390 av Barbro Westerholm FP Översyn av smittskyddslagen när det gäller hiv FP0410 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av smittskyddslagen när det gäller hiv. Motivering Smittskyddslagen från 1988 grundlade- Inlämnad
- 2013-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reavinstbeskattningen av bostäder
Motion 2013/14:Sk213 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk213 av Barbro Westerholm FP Reavinstbeskattningen av bostäder FP0409 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reavinstbeskattningen av bostäder. Motivering Bostadsmarknaden fungerar idag ganska dåligt i stora delar- Inlämnad
- 2013-09-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag