Viktor Wärnick (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Gävleborgs län, plats 77
- Titel
- Jurist.
- Född år
- 1991
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Socialförsäkringsutskottet
- Ordförande
- 2024-05-14 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2024-05-13 – 2024-05-14
- Ordförande
- 2023-01-19 – 2023-08-13
- Suppleant
- 2022-12-09 – 2024-05-12
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Andre vice ordförande
- 2021-02-02 – 2022-01-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-02-02
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-02-14 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-02-13
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2024-05-14
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Nämndeman, Hudiksvalls tingsrätt 11–14. Ledamot insynsrådet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap 23– och insynsrådet, Länsstyrelsen i Gävleborg 24–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot kulturutskottet 18–21 och 2:e vice ordförande 21–22. Ledamot civilutskottet 22 och arbetsmarknadsutskottet 22–. Ordförande socialförsäkringsutskottet 23. Suppleant skatteutskottet 18–19, socialförsäkringsutskottet 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Söderhamn 10– och ordförande, kommunfullmäktige 18–. Ledamot, kommunstyrelsen 11–18. Ledamot, kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 11–14. Ledamot, förbundsdirektionen, kommunalförbundet södra Hälsingland 13–18. Gruppledare, Söderhamns kommun 14–18.
Föräldrar
Behandlande vårdaren Lars-Erik Wärnick och undersköterskan Kerstin Wärnick, f. Fröberg.
Utbildning
Gymnasieutbildning samhällsvetenskapliga programmet (ekonomiinriktning) Staffangymnasiet, Söderhamn, slutår 10. Juristexamen, Uppsala universitet 18.
Anställningar
Kundtjänstmedarbetare, Teleperformance, Söderhamn 09–14. Asylprövningshandläggare, Migrationsverket, Gävle 16–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderata ungdomsförbundet i Söderhamn, 06–10 och ordförande 08–10. Styrelseledamot, Moderata samlingspartiet i Söderhamn, 07–19 och ordförande 13–19. Styrelseledamot, Moderata samlingspartiet i Gävleborg 13–19. Kulturpolitisk talesperson, Moderaterna 21–22 och bostadspolitisk talesperson, Moderaterna 22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lantmäteriets fastighetsbildningsverksamhet
Skriftlig fråga 2021/22:1472 av Viktor Wärnick (M)
Fråga 2021/22:1472 Lantmäteriets fastighetsbildningsverksamhet av Viktor Wärnick M till Statsrådet Johan Danielsson S I början av mars i år kom Riksrevisionen med en rapport som skarpt kritiserar Lantmäteriets fastighetsbildningsverksamhet den konstateras vara ineffektiv, ha långa handläggningstider samt höga och oförutsägbara- Inlämnad
- 2022-04-20
- Svarsdatum
- 2022-04-27
- Besvarare
- Statsrådet Johan Danielsson (S)
Takten i vaccineringen mot covid-19
Skriftlig fråga 2020/21:1207 av Viktor Wärnick (M)
Fråga 2020/21:1207 Takten i vaccineringen mot covid-19 av Viktor Wärnick M till Socialminister Lena Hallengren S Äntligen har vaccinationerna mot sjukdomen covid-19 inletts runt om i världen. Regeringen har aviserat att målet för Sveriges del är att alla över 18 år samt alla under 18 år och som är i riskgrupp ska ha erbjudits- Inlämnad
- 2021-01-08
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Ordningslagen och kulturekosystemets överlevnad
Skriftlig fråga 2019/20:2008 av Viktor Wärnick (M)
Fråga 2019/20:2008 Ordningslagen och kulturekosystemets överlevnad av Viktor Wärnick M till Statsrådet Mikael Damberg S Den fasansfulla coronapandemin har ställt livet på ända för så många människor. Även hela näringar sätts i gungning när intäktskällorna sinar, dels på grund av människors egna livsstilsförändringar och- Inlämnad
- 2020-08-21
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ojämlik tillgång till antikroppstestning
Skriftlig fråga 2019/20:1934 av Viktor Wärnick (M)
Fråga 2019/20:1934 Ojämlik tillgång till antikroppstestning av Viktor Wärnick M till Socialminister Lena Hallengren S Alltsedan coronapandemin slog till mot Sverige har det blivit tydligt att det råder stor ojämlikhet mellan invånarna i vårt lands olika delar vad gäller tillgång och rätt till att bli testad för pågående- Inlämnad
- 2020-08-11
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
EU-kommissionens tolkning av fågeldirektivet och skarvens status
Skriftlig fråga 2019/20:847 av Viktor Wärnick (M)
Fråga 2019/20:847 EU-kommissionens tolkning av fågeldirektivet och skarvens status av Viktor Wärnick M till Statsrådet Jennie Nilsson S I ett svar på en skriftlig fråga E-003275/2019 ställd till EU-kommissionen sägs att fågeldirektivet medger att skarvar kan tas bort i stort antal så länge bevarandestatusen inte riskeras- Inlämnad
- 2020-01-30
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Avstängning av Ostkustbanan på sträckan Söderhamn-Gävle
Skriftlig fråga 2019/20:849 av Viktor Wärnick (M)
Fråga 2019/20:849 Avstängning av Ostkustbanan på sträckan SöderhamnGävle av Viktor Wärnick M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Trafikverket har beslutat att Ostkustbanan kommer att hållas stängd under 16 veckor hösten 2021 på grund av rälsbyte. Från den 23 augusti till den 21 november 2021 kommer alla som bor- Inlämnad
- 2020-01-30
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Ombyggnationen av E4 genom Nordanstig
Skriftlig fråga 2018/19:620 av Viktor Wärnick (M)
Fråga 2018/19:620 Ombyggnationen av E4 genom Nordanstig av Viktor Wärnick M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den olycksdrabbade E4-sträckan mellan Vattrång och Gnarp i Nordanstigs kommun ska enligt Trafikverkets planering dras om, men olyckligt nog enbart som en så kallad två-plus-ett-väg. Kommunen vill dock- Inlämnad
- 2019-05-06
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
E4 Söderhamn-Gävle
Skriftlig fråga 2018/19:248 av Viktor Wärnick (M)
Fråga 2018/19:248 E4 SöderhamnGävle av Viktor Wärnick M till Statsrådet Tomas Eneroth S E4 är en viktig väg för hela Sveriges försörjning av både gods och personer. Från Hudiksvall till Stockholm är vägen av minst fyrfältsstandard, men sträckan SöderhamnGävle är olyckligt strypt genom en så kallad två-plus-ett-väg. Detta- Inlämnad
- 2019-02-15
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)