Vasiliki Tsouplaki (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Västmanlands län, plats 237
- Titel
- Gymnasielärare.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 06
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Vänsterpartiet
Förste vice gruppledare
Kulturutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Valberedningen
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-11-01 – 2026-09-21
Vänsterpartiet
- Förste vice gruppledare
- 2022-09-26 –
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Förste vice ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2017-11-09 – 2018-09-24
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-10-22 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-10-21
- Suppleant
- 2017-11-09 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-03-08 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-03-13 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 –
Valberedningen
- Suppleant
- 2022-09-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Vikarie inom barnomsorg och skola 00–06. Lagerarbetare, Seelig, Morgongåva. Kassapersonal, Ullared 2/Karlssons i Morgongåva. Gymnasielärare, Rekarnegymnasiet i Eskilstuna, 07–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 17–. Ledamot kulturutskottet 17–18, 22–, vice ordförande 18–19 och 1:e vice ordförande 19–22. Ledamot sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Suppleant skatteutskottet 17–18, miljöutskottet 17–18, trafikutskottet 18–22, EU-nämnden 19–22 och konstitutionsutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Suppleant valberedningen 22–. 1:e vice gruppledare vänsterpartiet 22–.
Föräldrar
Kyprianos Tsouplakis och Marie-Charlotte Silversten, f. Nilsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Europaprogrammet, Carlforsska gymnasiet, Västerås 96–99. Studier vid Uppsala universitet, Mälardalens högskola och Södertörns högskola 99–07.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Parlamentarisk referensgrupp till Spelmarknadsutredningen 19–20. Kommittén Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service 23–24.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västerås 06–17. Ledamot, kommunstyrelsen 10–17, ersättare 06–10. Ledamot, utbildningsnämnden 04–06 och kultur-, idrotts- och fritidsnämnden 06–09. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 10–17.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stöd till ungdomsorganisationer
Interpellation 2020/21:67 av Vasiliki Tsouplaki (V)
Interpellation 2020/21:67 Stöd till ungdomsorganisationer av Vasiliki Tsouplaki V till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP När årets bidragsbesked från MUCF landade hos de sökande ungdomsorganisationerna nekades ett antal organisationer bidrag. Myndigheten menade att flera av organisationerna inte har en demokratisk- Inlämnad
- 2020-10-16
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
De ideella organisationernas lotterier
Interpellation 2019/20:151 av Vasiliki Tsouplaki (V)
Interpellation 2019/20:151 De ideella organisationernas lotterier av Vasiliki Tsouplaki V till Statsrådet Ardalan Shekarabi S De svenska folkrörelserna har byggt upp och format vår moderna demokrati. Än i dag är föreningslivet starkt och skapar mervärde för sina miljontals medlemmar. Det handlar till exempel om social- Inlämnad
- 2019-11-19
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)