Tuve Skånberg (KD)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Teol.dr.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Valprövningsnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2006-10-02
Kristdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2016-10-11 – 2017-04-30
- Suppleant
- 2016-09-15 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-01-17
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2023-03-23 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
UD-rapport i tidskriften Palestina Nu
Skriftlig fråga 2002/03:1363 av Skånberg, Tuve (kd)
den 8 september Fråga 2002/03:1363 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om UD-rapport i tidskriften Palestina Nu I senaste numret av tidskriften Palestina Nu 2/03 publiceras i sin helhet en rapport av en diplomat på svenska generalkonsulatet i Jerusalem. Bland annat sägs i rapporten att Borgmästaren- Inlämnad
- 2003-09-08
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
"sharia"-lag och religionsfrihet i de palestinska områdena
Skriftlig fråga 2002/03:1201 av Skånberg, Tuve (kd)
den 1 juli Fråga 2002/03:1201 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om sharia lag och religionsfrihet i de palestinska områdena Nigeria införde i april 2000 muslimsk sharia lag i delstaten Kaduna, vilket resulterade i 2 000 döda i de kravaller som följde. Starka krafter i länder som Sudan och Irak- Inlämnad
- 2003-07-01
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
demokratiutredningen och marginalisering
Skriftlig fråga 2002/03:1069 av Skånberg, Tuve (kd)
den 5 juni Fråga 2002/03:1069 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Mona Sahlin om Demokratiutredningen och marginalisering Etniska och religiösa grupper liksom folkrörelser med flera uttrycker sin stora frustration över att bli marginaliserade i det socialdemokratiska samhällsbygget. Nu senast skrev företrädare för- Inlämnad
- 2003-06-05
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
oljekatastrof i Östersjön
Skriftlig fråga 2002/03:1066 av Skånberg, Tuve (kd)
den 5 juni Fråga 2002/03:1066 av Tuve Skånberg kd till miljöminister Lena Sommestad om oljekatastrof i Östersjön I god sikt och lugnt väder kolliderade ett kinesiskt och cypriotiskt fartyg mitt på lördagen mellan Sydostskånes kust och Bornholm, i Bornholmsgattet, ett av Europas mest trafikerade farvatten. Det kinesiska- Inlämnad
- 2003-06-05
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
abortrådgivning
Skriftlig fråga 2002/03:646 av Skånberg, Tuve (kd)
den 7 mars Fråga 2002/03:646 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om abortrådgivning Den 26 februari presenterade stiftelsen Kvinnoforum/Xist en rapport som bland annat visar att unga gravida kvinnor i åldern 15 till 18 år känner sig tvingade av vårdpersonal och socialtjänst att göra abort. Detta strider- Inlämnad
- 2003-03-07
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
palestinska myndigheten
Skriftlig fråga 2002/03:644 av Skånberg, Tuve (kd)
den 7 mars Fråga 2002/03:644 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om palestinska myndigheten I palestinska myndighetens officiella TV-kanal hävdades den 3 mars att judarna släpper ner saker från sina flygplan som våra barn ska tro är leksaker. Men i själva verket är de minorDe fortsatte: Judarna planerar- Inlämnad
- 2003-03-07
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
svensk SIDA-finansiering av mänskliga sköldar i Israel
Skriftlig fråga 2002/03:618 av Skånberg, Tuve (kd)
den 5 mars Fråga 2002/03:618 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om svensk Sidafinansiering av mänskliga sköldar i Israel Det ekumeniska följeslagarprogrammet för Palestina och Israel SEAPPI har fått ett rekordstort bidrag på 12 680 000 kr från Sida. Genom bidraget kommer ca 50 personer att utbildas- Inlämnad
- 2003-03-05
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
skolans värdegrund
Skriftlig fråga 2002/03:189 av Skånberg, Tuve (kd)
den 26 november Fråga 2002/03:189 av Tuve Skånberg kd till utbildningsminister Thomas Östros om skolans värdegrund Nu gällande läroplan för grundskolan och gymnasiet är formulerade efter beslut i riksdagen 1994, betänkande 1993/94:UBU01 och UBU02. Riksdagsbesluten bekräftade regeringspropositionens ord om att Som särskilt- Inlämnad
- 2002-11-26
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
ID-handling för Taiwans representation
Skriftlig fråga 2002/03:92 av Skånberg, Tuve (kd)
den 8 november Fråga 2002/03:92 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om ID-handling för Taiwans representation Alla ambassadtjänstemän har ID-kort som underlättar deras arbete, till exempel när de ska bistå landsmän i olika besvärliga situationer. Den diplomatiska representationen från Taiwan, Tai Pei- Inlämnad
- 2002-11-08
- Besvarare
- Anna Lindh (S)