Tomas Eneroth (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kronobergs län, plats 218
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Riksbanksfullmäktige
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-07-27 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2017-07-26
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2014-10-04 – 2017-07-27
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2017-07-27
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Vice ordförande
- 2006-10-10 – 2008-02-14
- Ordförande
- 2002-11-14 – 2006-10-02
- Ordförande
- 2002-11-05 – 2006-10-01
- Ledamot
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Ledamot
- 2002-10-24 – 2002-11-04
Näringsutskottet
- Vice ordförande
- 2008-02-19 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2008-02-14 – 2008-02-18
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2002-10-23
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-10-13 – 2017-07-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-13
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Riksbanksfullmäktige
- Vice ordförande
- 2022-10-21 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2002-10-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2017-08-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-19 –
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-07-27
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-07-27
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2002-10-23
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2017-07-27 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Infrastrukturminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Infrastrukturminister
- 2021-02-05 – 2022-10-06
- Infrastrukturminister
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
E 4:an vid Markaryd
Skriftlig fråga 1998/99:104 av Eneroth, Tomas (s)
Fråga 1998/99:104 av Tomas Eneroth s till näringsministern om E 4:an vid Markaryd den 26 november För några dagar sedan inträffade ytterligare en allvarlig bilolycka med dödlig utgång på E 4:an vid Markaryd. Den inträffade vid den del av E 4:an som nyligen undantagits från att ingå i den nationella väghållningsplanen.- Inlämnad
- 1998-11-26
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
cookie-filers offentlighet
Skriftlig fråga 1998/99:3 av Eneroth, Tomas (s)
Fråga 1998/99:3 av Tomas Eneroth s till justitieministern om cookie-filers offentlighet den 8 oktober Enligt en dom i Kammarrätten i Sundsvall är cookie filer, de som visar vilka webbsidor som surfaren varit inne på, att betrakta som en inkommen och förvarad handling. Det blir med andra ord möjligt för allmänhet- Inlämnad
- 1998-10-08
- Besvarare
- justitieminister Laila Freivalds (S)
Offentlig upphandling
Motion 1998/99:Fi808 av Tomas Eneroth och Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi808 av Tomas Eneroth och Anders Ygeman s Offentlig upphandling Kammarrätten har i domar tolkat lagen om offentlig upphandling på ett sätt som gör att upphandlare vid bedömningen av inkomna anbud inte kan ta hänsyn till om anbudsgivarna tecknat kollektivavtal eller inte. Effekten av- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:FiU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Sparkassor
Motion 1998/99:Fi709 av Tomas Eneroth och Eva Arvidsson (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi709 av Tomas Eneroth och Eva Arvidsson s Sparkassor Genom riksdagsbeslut den 7 december 1995 ändrades vissa bestämmelser i bankrörelselagen med verkan från den 1 januari 1996 Det innebar bl.a. att s.k. sparkasseverksamhet i ekonomiska föreningar inte längre utan vidare skulle vara- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:FiU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ungdomsbostäder
Motion 1998/99:Bo217 av Cinnika Beiming och Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Bo217 av Cinnika Beiming och Tomas Eneroth s Ungdomsbostäder Riksdagen beslutade år 1996 att inrätta ett investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter på orter där det finns universitet eller högskola. Bidraget utgick vid ny- och ombyggnad med maximalt 25 000 kronor per- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:BoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ideella föreningar
Motion 1998/99:Sk721 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Sk721 av Tomas Eneroth m.fl. s Ideella föreningar Ideella föreningar bedriver idag en omfattande verksamhet inom idrott, kultur, sociala verksamheter etc. De gör därigenom en mycket viktig samhällsinsats, inte minst genom sin verksamhet riktad till barn- och ungdomar. Även om många föreningar- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:SkU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Förbindelserna Blekinge-Halland
Motion 1998/99:T321 av Jan Björkman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:T321 av Jan Björkman m.fl. s Förbindelserna Blekinge-Halland För varje regions utveckling är goda kommunikationer av utomordentlig betydelse. För närvarande saknas en förbindelse av godtagbar standard mellan Blekinge och Västkusten. I området finns ett starkt industribälte med särskild- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:TU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Europaväg 45 i Kronobergs län
Motion 1998/99:T318 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:T318 av Lars Wegendal m.fl. s Europaväg 45 i Kronobergs län E 4:an Helsingborg-Stockholm är en av de starkast belastade vägsträckningarna i södra Sverige. Dess standard är i allt väsentligt god både ur miljösynpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt. I en nära framtid, när Öresundsbrobygget- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:TU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Användning av arbetslöshetsersättning för att öka sysselsättningen
Motion 1998/99:A251 av Anita Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:A251 av Anita Johansson m.fl. s Användning av arbetslöshetsersättning för att öka sysselsättningen Den höga arbetslösheten har drabbat de flesta länder i Europa tidigare än Sverige. Många metoder har med växlande framgång prövats för att öka sysselsättningen. Liksom nu i Sverige har man- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:AU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Hyressättningen i vårdbostäder
Motion 1998/99:Bo405 av Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Bo405 av Tomas Eneroth s Hyressättning i vårdbostäder Antalet äldre ökar fortfarande och därmed också behovet av ändamålsanpassade vårdbostäder. Tyvärr finns det nu en risk för att produktionen av nya vårdbostäder minskar kraftigt, eller rent utav upphör. Ett skäl är att gällande regleringar- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:BoU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Den sociala ekonomin
Motion 1998/99:Fi909 av Marianne Carlström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi909 av Karin Olsson m.fl. s Den sociala ekonomin Industrialismen har präglat allt ekonomiskt tänkande från mitten av 1800-talet och fram till våra dagar. Det har varit industrialismen som utgjort grunden för flertalet människors sysselsättning och relativa välstånd under 1900-talet.- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Arbetsmarknadsåtgärder
Motion 1998/99:A237 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:A237 av Tomas Eneroth m.fl. s Arbetsmarknadsåtgärder Landets kommuner har alltid haft en betydelsefull roll i genomförandet av den nationella arbetsmarknadspolitiken. Denna roll har förstärkts under senare år av en mängd olika skäl. Dels så har förutsättningarna för en centralt styrd och- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:AU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Företagshälsovården
Motion 1998/99:A236 av Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 1998/99:A236 av Tomas Eneroth m.fl. s Företagshälsovården Sedan statsbidragen till företagshälsovården togs bort har kvaliteten blivit kraftigt försämrad på vissa håll. Framför allt så har den förebyggande verksamheten inom företagshälsovården reducerats väsentligt. Av arbetsmarknadsutskottets- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:AU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Översyn av minerallagen
Motion 1998/99:N276 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:N276 av Tomas Eneroth m.fl. s Översyn av minerallagen När ett företag beviljas undersökningstillstånd för prospektering ges idag möjlighet att genomföra relativt omfattande undersökningar utan markägarens tillstånd eller kommunens godkännande. Förvisso regleras en viss informationsskyldighet- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:NU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kapitalförsörjningen i kooperativa och andra småföretag
Motion 1998/99:N273 av Eva Arvidsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:N273 av Eva Arvidsson m.fl. s Kapitalförsörjningen i kooperativa och andra småföretag Frågan om de kooperativa företagens kapitalförsörjning har behandlats vid olika tillfällen både av statliga utredningar och av riksdagen. Senast i Företagskooperativa utredningen vars betänkande Attityder- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:NU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Borgerlig vigselförrättare
Motion 1998/99:L416 av Carina Adolfsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:L416 av Carina Adolfsson m.fl. s Borgerlig vigselförrättare Borgerlig vigsel är en seriös och något tidskrävande förrättning och de ekonomiska villkoren har inte setts över sen 1987. Många väljer att manifestera sitt äktenskap i kyrkan, några väljer borgerlig vigsel. För dem som saknar- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:LU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
E-postreklam
Motion 1998/99:L711 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:L711 av Tomas Eneroth m.fl. s E-postreklam IT-utvecklingen erbjuder många spännande möjligheter för oss alla. Alltfler får tillgång till Internet och e-post. Kommersialiseringen av nätet är i full gång och den nya marknadsplatsen har blivit en plats för kommunikation av alla slag inte- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:LU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation