Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
SAS personalpolitik
Interpellation 2021/22:50 av Ali Esbati (V)
Interpellation 2021/22:50 SAS personalpolitik av Ali Esbati V till Näringsminister Ibrahim Baylan S Som ett led i de ekonomiska nödåtgärderna under pandemin har den hårt drabbade flygsektorn fått stora stöd i olika former. SAS, där den svenska staten har ett betydande ägande, har varit den främsta enskilda mottagaren- Inlämnad
- 2021-10-13
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Stöden till SAS
Interpellation 2021/22:36 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2021/22:36 Stöden till SAS av Lorena Delgado Varas V till Näringsminister Ibrahim Baylan S SAS är ett av de företag som fått mest statligt stöd för att klara av pandemin. Totalt har SAS fått flera miljarder genom kreditgarantier, kapitaltillskott samt permitteringsstöd. Regeringen har gett flygsektorn nästan- Inlämnad
- 2021-10-11
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Tullverkets framtid
Interpellation 2013/14:438 av Teres Lindberg (S)
Interpellation 2013/14:438 Tullverkets framtid av Teres Lindberg S till Finansminister Anders Borg M Tullverket hade vid utgången av år 2006 2 347 tillsvidareanställda källa: budgetpropositionen 2008I Tullverkets anslagsäskande till regeringen i vår anges att Tullverket vid utgången av år 2013 hade 2 096 anställda 1 889- Inlämnad
- 2014-04-15
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Mörkandet av flygets faror för boende
Interpellation 2013/14:279 av Lindberg, Teres (S)
den 7 februari Interpellation 2013/14:279 Mörkandet av flygets faror för boende av Teres Lindberg S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Vad som händer om ett flygplan kraschar i Bromma vet ingen i varje fall inte de som lever med faran i sitt hem varje dag, eftersom svaret är hemligstämplat. Allmänheten- Inlämnad
- 2014-02-07
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Privata utförare i vården
Interpellation 2013/14:223 av Lindberg, Teres (S)
den 2 januari Interpellation 2013/14:223 Privata utförare i vården av Teres Lindberg S till socialminister Göran Hägglund KD Frågan om riskkapitalbolag ska få äga skattefinansierade välfärdsföretag splittrar regeringen. Ledande företrädare säger helt olika saker vilket leder till en stor osäkerhet om vilken linje- Inlämnad
- 2014-01-02
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Riskkapitalbolag som ägare av välfärdsföretag
Interpellation 2013/14:222 av Lindberg, Teres (S)
den 2 januari Interpellation 2013/14:222 Riskkapitalbolag som ägare av välfärdsföretag av Teres Lindberg S till näringsminister Annie Lööf C Frågan om riskkapitalbolag ska få äga välfärdsföretag splittrar regeringen. Ledande företrädare säger helt olika saker vilket leder till en stor osäkerhet om vilken linje- Inlämnad
- 2014-01-02
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Ekonomisk brottslighet i byggbranschen
Interpellation 2013/14:74 av Lindberg, Teres (S)
den 25 oktober Interpellation 2013/14:74 Ekonomisk brottslighet i byggbranschen av Teres Lindberg S till näringsminister Annie Lööf C Enligt Skatteverkets uppskattning kostar svartarbete över 60 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter. Ungefär 10 av dessa härrör från byggbranschen. Det handlar om oseriösa företag- Inlämnad
- 2013-10-25
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera
Interpellation 2013/14:105 av Lindberg, Teres (S)
den 8 november Interpellation 2013/14:105 Försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera av Teres Lindberg S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M För att en arbetsgivare ska kunna ta emot en anställd med lönebidrag, skyddat arbete, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning måste arbetsgivaren- Inlämnad
- 2013-11-08
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Bostadsproblematiken i Stockholm
Interpellation 2013/14:31 av Lindberg, Teres (S)
den 9 oktober Interpellation 2013/14:31 Bostadsproblematiken i Stockholm av Teres Lindberg S till statsrådet Stefan Attefall KD Handelskammaren presenterade nyligen en rapport kring unga i huvudstaden. Bostadsproblematiken i Stockholm är det som överskuggar rapporten. Rapporten lyfter fram följande: En tredjedel- Inlämnad
- 2013-10-09
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)