Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tvärförbindelse Södertörn
Interpellation 2017/18:33 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2017/18:33 Tvärförbindelse Södertörn av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Stockholm och Stockholms län är och har varit en viktig tillväxtmotor för hela Sverige. Som huvudstadsregion fyller Stockholms län en viktig funktion för hela landet och som draglok i ekonomin. För att huvudstadsregionen- Inlämnad
- 2017-10-12
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Transporter till och från Bromma
Interpellation 2015/16:366 av Edward Riedl (M)
Interpellation 2015/16:366 Transporter till och från Bromma av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Trots motsatta besked från regeringen tycks Bromma flygplats bli kvar under överskådlig tid. I dag är flygplatsen ett nav för det svenska inrikesflyget vilket avlastar Arlanda och möjliggör för 24 000 jobb i- Inlämnad
- 2016-02-03
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Regeringens arbete mot förtryck av unga kvinnor
Skriftlig fråga 2015/16:105 av Teres Lindberg (S)
Fråga 2015/16:105 Regeringens arbete mot förtryck av unga kvinnor av Teres Lindberg S till Statsrådet Åsa Regnér S TV-programmet Kalla fakta avslöjade under gårdagen med hjälp av skådespelare och dold kamera hur övergrepp begås på unga kvinnor och flickor på svenska vårdcentraler. Det är djupt oetiskt och kränkande- Inlämnad
- 2015-10-07
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Tullverkets framtid
Interpellation 2013/14:438 av Teres Lindberg (S)
Interpellation 2013/14:438 Tullverkets framtid av Teres Lindberg S till Finansminister Anders Borg M Tullverket hade vid utgången av år 2006 2 347 tillsvidareanställda källa: budgetpropositionen 2008I Tullverkets anslagsäskande till regeringen i vår anges att Tullverket vid utgången av år 2013 hade 2 096 anställda 1 889- Inlämnad
- 2014-04-15
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Mörkandet av flygets faror för boende
Interpellation 2013/14:279 av Lindberg, Teres (S)
den 7 februari Interpellation 2013/14:279 Mörkandet av flygets faror för boende av Teres Lindberg S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Vad som händer om ett flygplan kraschar i Bromma vet ingen i varje fall inte de som lever med faran i sitt hem varje dag, eftersom svaret är hemligstämplat. Allmänheten- Inlämnad
- 2014-02-07
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Privata utförare i vården
Interpellation 2013/14:223 av Lindberg, Teres (S)
den 2 januari Interpellation 2013/14:223 Privata utförare i vården av Teres Lindberg S till socialminister Göran Hägglund KD Frågan om riskkapitalbolag ska få äga skattefinansierade välfärdsföretag splittrar regeringen. Ledande företrädare säger helt olika saker vilket leder till en stor osäkerhet om vilken linje- Inlämnad
- 2014-01-02
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Riskkapitalbolag som ägare av välfärdsföretag
Interpellation 2013/14:222 av Lindberg, Teres (S)
den 2 januari Interpellation 2013/14:222 Riskkapitalbolag som ägare av välfärdsföretag av Teres Lindberg S till näringsminister Annie Lööf C Frågan om riskkapitalbolag ska få äga välfärdsföretag splittrar regeringen. Ledande företrädare säger helt olika saker vilket leder till en stor osäkerhet om vilken linje- Inlämnad
- 2014-01-02
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Den framtida arbetsmarknaden
Skriftlig fråga 2013/14:248 av Lindberg, Teres (S)
den 18 december Fråga 2013/14:248 Den framtida arbetsmarknaden av Teres Lindberg S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Den bild av den kommande arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen tecknar är dyster. Arbetslösheten minskar marginellt, och de som har det svårast kommer att fortsätta att ha det.- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Fusket av privata utförare inom Arbetsförmedlingen
Skriftlig fråga 2013/14:244 av Lindberg, Teres (S)
den 18 december Fråga 2013/14:244 Fusket av privata utförare inom Arbetsförmedlingen av Teres Lindberg S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Det har i medierna förekommit många rapporter om fuskande privata utförare inom arbetsförmedlingsverksamheten som också haft obefintlig eller en dålig verksamhet.- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Ekonomisk brottslighet i byggbranschen
Interpellation 2013/14:74 av Lindberg, Teres (S)
den 25 oktober Interpellation 2013/14:74 Ekonomisk brottslighet i byggbranschen av Teres Lindberg S till näringsminister Annie Lööf C Enligt Skatteverkets uppskattning kostar svartarbete över 60 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter. Ungefär 10 av dessa härrör från byggbranschen. Det handlar om oseriösa företag- Inlämnad
- 2013-10-25
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera
Interpellation 2013/14:105 av Lindberg, Teres (S)
den 8 november Interpellation 2013/14:105 Försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera av Teres Lindberg S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M För att en arbetsgivare ska kunna ta emot en anställd med lönebidrag, skyddat arbete, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning måste arbetsgivaren- Inlämnad
- 2013-11-08
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Statsministerns presschefs kontakter med Sveriges Radios Ekoredaktion
Skriftlig fråga 2013/14:133 av Lindberg, Teres (S)
den 20 november Fråga 2013/14:133 Statsministerns presschefs kontakter med Sveriges Radios Ekoredaktion av Teres Lindberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Enligt uppgifter i medierna har statsminister Fredrik Reinfeldts presschef ringt upp Sveriges Radios Ekoredaktions inrikeschef och talat om att hon ska- Inlämnad
- 2013-11-20
- Besvarare
- Fredrik Reinfeldt (M)
Bostadsproblematiken i Stockholm
Interpellation 2013/14:31 av Lindberg, Teres (S)
den 9 oktober Interpellation 2013/14:31 Bostadsproblematiken i Stockholm av Teres Lindberg S till statsrådet Stefan Attefall KD Handelskammaren presenterade nyligen en rapport kring unga i huvudstaden. Bostadsproblematiken i Stockholm är det som överskuggar rapporten. Rapporten lyfter fram följande: En tredjedel- Inlämnad
- 2013-10-09
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Rättsliga påföljder vid stöld från folket
Interpellation 2012/13:265 av Lindberg, Teres (S)
den 14 februari Interpellation 2012/13:265 Rättsliga påföljder vid stöld från folket av Teres Lindberg S till justitieminister Beatrice Ask M Den senaste tidens debatt kring bortslumpad offentlig egendom väcker frågan kring repressalier för de ansvariga. Hur kan det komma sig att kommun- och landstingspolitiker- Inlämnad
- 2013-02-14
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Nationella riktlinjer vid försäljning av kommunalt ägda verksamheter
Interpellation 2012/13:240 av Lindberg, Teres (S)
den 31 januari Interpellation 2012/13:240 Nationella riktlinjer vid försäljning av kommunalt ägda verksamheter av Teres Lindberg S till finansminister Anders Borg M Sunda offentliga finanser kräver en ansvarfull ekonomisk politik. Det är skattebetalarnas pengar vi som politiker hanterar, och det ska vi göra med- Inlämnad
- 2013-01-31
- Besvarare
- Peter Norman (M)