Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hbtq-personer och idrott
Motion 2011/12:Kr313 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr313 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Hbtq-personer och idrott S2196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbtq-personer. Motivering I den socialdemokratiska visionen om samhället är det en skam mot en- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbtq-personer och kultur
Motion 2011/12:Kr312 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr312 av Hannah Bergstedt m.fl. S Hbtq-personer och kultur S2197 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det av de olika kulturmyndigheternas och kulturinstitutionernas regleringsbrev bör framgå att dessa ska arbeta- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkor
Motion 2011/12:A341 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:A341 av Teres Lindberg S Huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkor S19114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagfästa huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkoren. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Trovärdig uppföljning av offentligt finansierad verksamhet
Motion 2011/12:Fi279 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi279 av Börje Vestlund m.fl. S Trovärdig uppföljning av offentligt finansierad verksamhet S33055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontroll och kvalitet i den skattefinansierade privata sektorn. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU3 2011/12:KU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Stockholm en världsstad i rörelse
Motion 2011/12:T425 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T425 av Börje Vestlund m.fl. S Stockholm en världsstad i rörelse S10108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för tunnelbana till Norra Station och Nya Karolinska.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU16 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Huvudstadens infrastruktur
Motion 2011/12:T410 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T410 av Teres Lindberg S Huvudstadens infrastruktur S10062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättringar i Stockholms infrastruktur. Motivering Huvudstaden är landets tillväxtmotor. Den sprudlar av liv, vatten- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trafikbrott
Motion 2011/12:T356 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T356 av Eva-Lena Jansson m.fl. S Trafikbrott Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om trafikbrott vid vägarbeten. Motivering Arbetsmiljöproblem ser olika ut för olika yrkesgrupper. Vägarbetarnas- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Elevers rätt till kunskaper
Motion 2011/12:Ub467 av Ylva Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub467 av Ylva Johansson m.fl. S Elevers rätt till kunskaper S19175 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommande skolreformers inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14 2011/12:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Arbetskraftsinvandrares rättigheter
Motion 2011/12:Sf308 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf308 av Börje Vestlund m.fl. S Arbetskraftsinvandrares rättigheter S19125 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Migrationsverket ett tydligt uppdrag att följa upp beslut om arbetskraftsinvandring vad gäller- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Mänskliga rättigheter och hiv-positiva
Motion 2011/12:So478 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So478 av Börje Vestlund m.fl. S Mänskliga rättigheter och hiv-positiva S2180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hivpositiva, liksom andra personer med sexuellt överförbara sjukdomar, ska ha samma mänskliga rättigheter- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU1 2011/12:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Ordning och reda bland upplåtelseformerna
Motion 2011/12:C364 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C364 av Teres Lindberg S Ordning och reda bland upplåtelseformerna S21147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en lagöversyn bör göras för att i framtiden skydda allmännyttan och dess hyresgäster från framtida- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU13
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Ratificering av ILO:s konvention 94
Motion 2011/12:A253 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:A253 av Teres Lindberg S Ratificering av ILO:s konvention 94 S19113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ratificera ILO:s konvention 94. Motivering I Sverige har arbetsmarknadens parter huvudansvaret för att- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kriminalisering av tvångsäktenskap
Motion 2011/12:Ju235 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju235 av Teres Lindberg S Kriminalisering av tvångsäktenskap S1031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tvångsäktenskap. Motivering Varje år söker hundratals flickor och pojkar hjälp hos myndigheter och människorättsorganisationer- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skärpt bostadsförsörjningsansvar
Motion 2011/12:C230 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C230 av Teres Lindberg S Skärpt bostadsförsörjningsansvar S21008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skärpa bostadsförsörjningsansvaret för kommuner. Motivering Kommunerna har i dag- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Krafttag mot hemlöshet
Motion 2011/12:So603 av Arhe Hamednaca m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So603 av Arhe Hamednaca m.fl. S Krafttag mot hemlöshet S2009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta krafttag mot hemlösheten. Motivering Hemlöshet är inte bara ett tragiskt misslyckande för samhället som sådant,- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler bostäder
Motion 2011/12:C379 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C379 av Teres Lindberg m.fl. S Fler bostäder S21006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för ett särskilt investeringsstöd för hyresrätter och för att alla ska ha tillgång till bostäder. Motivering Bygg- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En kärnvapenfri värld
Motion 2011/12:U224 av Veronica Palm m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U224 av Veronica Palm m.fl. S En kärnvapenfri värld S21019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett intensifierat arbete för nedrustning av kärnvapen. Motivering För drygt 65 år sedan, i andra världskrigets slutskede,- Inlämnad
- 2011-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Demokratiskt vald statschef
Motion 2011/12:K233 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K233 av Teres Lindberg S Demokratiskt vald statschef S1007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa republik. Motivering Monarkierna är en av de äldsta formerna av statsstyre, och har sin grund i hur stammar- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag