Tomas Eneroth (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kronobergs län, plats 218
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Riksbanksfullmäktige
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-07-27 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2017-07-26
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2014-10-04 – 2017-07-27
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2017-07-27
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Vice ordförande
- 2006-10-10 – 2008-02-14
- Ordförande
- 2002-11-14 – 2006-10-02
- Ordförande
- 2002-11-05 – 2006-10-01
- Ledamot
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Ledamot
- 2002-10-24 – 2002-11-04
Näringsutskottet
- Vice ordförande
- 2008-02-19 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2008-02-14 – 2008-02-18
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2002-10-23
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-10-13 – 2017-07-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-13
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Riksbanksfullmäktige
- Vice ordförande
- 2022-10-21 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2002-10-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2017-08-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-19 –
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-07-27
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-07-27
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2002-10-23
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2017-07-27 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Infrastrukturminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Infrastrukturminister
- 2021-02-05 – 2022-10-06
- Infrastrukturminister
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Fortsatta satsningar på blåsmusiken
Motion 2024/25:128 av Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2024/25:128 av Tomas Eneroth S Fortsatta satsningar på blåsmusiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningar på blåsmusik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har haft stolta traditioner av att värna och utveckla blåsmusiken,- Inlämnad
- 2024-09-18
- Förslag
- 1
Stärkande av folkbildningen
Motion 2024/25:127 av Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2024/25:127 av Tomas Eneroth S Stärkande av folkbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkbildningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år är det hundratusentals svenskar som utvecklar och lär sig tillsammans med andra.- Inlämnad
- 2024-09-18
- Förslag
- 1
Desinformationens påverkan på Sverigebilden
Interpellation 2023/24:769 av Tomas Eneroth (S)
Interpellation 2023/24:769 Desinformationens påverkan på Sverigebilden av Tomas Eneroth S till Utrikesminister Tobias Billström M I veckan som gick har det avslöjats hur Sverigedemokraterna regeringens samarbetsparti, med anställda i Regeringskansliet bedrivit systematiskt desinformationsarbete via sin kommunikationsavdelning- Inlämnad
- 2024-05-21
- Svarsdatum
- 2024-08-20
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Borttagande av betyget F
Skriftlig fråga 2023/24:1063 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2023/24:1063 Borttagande av betyget F av Tomas Eneroth S till Statsrådet Lotta Edholm L Såväl regeringens egen produktivitetskommission som lärare, skolledare och forskare vädjar nu till regeringen om att avskaffa betyget F. Erfarenheter från de som arbetar i skolan visar att betyget knappast stimulerar till bättre- Inlämnad
- 2024-08-19
- Svarsdatum
- 2024-09-03
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Väntetider hos Försäkringskassan
Skriftlig fråga 2023/24:1059 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2023/24:1059 Väntetider hos Försäkringskassan av Tomas Eneroth S till Statsrådet Anna Tenje M Väntetiderna för att få sjukpenning från Försäkringskassan ökar. Enligt Försäkringskassan beror det på att vi har en mycket ansträngd ekonomi och är cirka 1 700 färre medarbetare än för 1 år sedanAtt bli sjuk en längre- Inlämnad
- 2024-08-16
- Svarsdatum
- 2024-09-02
- Besvarare
- Statsrådet Anna Tenje (M)
Avtackning och avslutning efter voteringens slut
Avtackning och avslutning efter voteringens- Datum
- 2024-06-19
Sida och civilsamhällets organisationer
Skriftlig fråga 2023/24:966 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2023/24:966 Sida och civilsamhällets organisationer av Tomas Eneroth S till Statsrådet Johan Forssell M Regeringen har gett Sida i uppdrag att utreda den så kallade SPO-modellen och bland annat föreslagit att myndigheten själv ska ta över en stor del av de arbetsuppgifter som civilsamhället i dag utför inom biståndsverksamheten.- Inlämnad
- 2024-06-05
- Svarsdatum
- 2024-06-12
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Väntetider för medborgarskapsansökan
Skriftlig fråga 2023/24:964 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2023/24:964 Väntetider för medborgarskapsansökan av Tomas Eneroth S till Statsrådet Maria Malmer Stenergard M Vid ett flertal tillfällen under senare år har Migrationsverkets handläggningstider för medborgarskapsärenden granskats. Gemensamt för exempelvis både JO:s och Riksrevisionens granskningar är hård kritik- Inlämnad
- 2024-06-05
- Svarsdatum
- 2024-06-12
- Besvarare
- Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Civilminister Erik Slottner KD Skolminister Lotta Edholm L Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Civilminister Erik Slottner KD besvarar såväl allmänpolitiska- Datum
- 2024-05-16
Det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023
Betänkande 2023/24:UU6
I en skrivelse beskriver regeringen förberedelserna, genomförandet och resultaten av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Det var under första halvåret av 2023 som Sverige var ordförande i EU:s ministerråd.
Riksdagen konstaterar att samarbetet mellan regeringen och riksdagens partier samt utskotten och EU-nämnden har fungerat under förberedelserna och genomförandet av ordförandeskapet.
Bland annat har samarbetet gjort det möjligt för regeringen som rådsordförande att ha viss flexibilitet i förhållande till svenska ståndpunkter. Detta i syfte att främja överenskommelser i ministerrådet.
Riksdagen uppmärksammar också riksdagens del av ordförandeskapet, den så kallade parlamentariska dimensionen. Bland annat genomförde riksdagen tio konferenser för de övriga nationella parlamenten inom EU samt Europaparlamentet.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 21, 62 minuter
- Justering
- 2024-02-15
- Bordläggning
- 2024-03-12
- Debatt
- 2024-03-14
- Beslut
- 2024-03-14
Efterlevnad av sanktionerna mot Ryssland
Skriftlig fråga 2023/24:702 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2023/24:702 Efterlevnad av sanktionerna mot Ryssland av Tomas Eneroth S till Justitieminister Gunnar Strömmer M En viktig del i arbetet med att stödja Ukraina är upprätthållandet av sanktionerna mot Ryssland. Sverige och EU har beslutat om kraftfulla sanktioner, och i det senaste sanktionspaketet från EU betonades- Inlämnad
- 2024-03-06
- Svarsdatum
- 2024-03-13
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Ökade klyftor i världen
Skriftlig fråga 2023/24:663 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2023/24:663 Ökade klyftor i världen av Tomas Eneroth S till Statsrådet Johan Forssell M Världens fem rikaste män har fördubblat sin förmögenhet sedan 2020 samtidigt har 5 miljarder människor blivit fattigare. Det visar Oxfams senaste rapport om den ekonomiska utvecklingen i världen. Pandemin, inflationen, lågkonjunkturen- Inlämnad
- 2024-02-26
- Svarsdatum
- 2024-03-06
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Utrikespolitisk debatt
Den 14 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar- Datum
- 2024-02-14
Stödet till organisationer i Kambodja
Skriftlig fråga 2023/24:600 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2023/24:600 Stödet till organisationer i Kambodja av Tomas Eneroth S till Statsrådet Johan Forssell M I december beslutade regeringen att avsluta det bilaterala stödet till organisationer i Kambodja, och beslutet har både blivit hårt kritiserat och mötts med förvåning av internationella organisationer. Biståndet,- Inlämnad
- 2024-02-13
- Svarsdatum
- 2024-02-21
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan- Datum
- 2024-01-25
Sjukvårdens finansiering
Interpellation 2023/24:301 av Marcus Wennerström (S)
Interpellation 2023/24:301 Sjukvårdens finansiering av Marcus Wennerström S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Året 2023 är ett ekonomiskt tufft år för den svenska sjukvården. I Uppsala går exempelvis Akademiska sjukhuset mot ett underskott på närmare 1 miljard. Det motsvarar drygt 10 procent av budgeten. Det- Inlämnad
- 2023-12-12
- Svarsdatum
- 2024-01-23
- Besvarare
- Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
Sanktioner mot Ryssland
Interpellation 2023/24:289 av Tomas Eneroth (S)
Interpellation 2023/24:289 Sanktioner mot Ryssland av Tomas Eneroth S till Utrikesminister Tobias Billström M En avgörande insats för att stödja Ukraina är upprätthållandet av sanktionerna mot Ryssland. EU har beslutat om kraftfulla sanktioner, och i det senaste sanktionspaketet betonades vikten av att säkerställa att- Inlämnad
- 2023-12-07
- Svarsdatum
- 2024-01-18
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Avslutning
Talman Andreas Norlén håller ett tal till ledamöterna samt musikinslag.- Datum
- 2023-12-20
Stöd till Guatemala
Skriftlig fråga 2023/24:268 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2023/24:268 Stöd till Guatemala av Tomas Eneroth S till Statsrådet Johan Forssell M Den politiska situationen i Guatemala står och väger. En nyvald president med ambitionen att ta tag i den omfattande korruptionen förbereder sitt maktövertagande samtidigt som de tidigare makthavarna vidtar ett flertal åtgärder för- Inlämnad
- 2023-11-16
- Svarsdatum
- 2023-11-29
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Initiativ för demokratin i Guatemala
Skriftlig fråga 2023/24:203 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2023/24:203 Initiativ för demokratin i Guatemala av Tomas Eneroth S till Utrikesminister Tobias Billström M Den demokratiskt valda presidentkandidaten Bernardo Arévalo vann valet i Guatemala trots systematiska försök från sittande regering och dess myndigheter att störa valkampanjen. Efter valet har myndigheter- Inlämnad
- 2023-11-01
- Svarsdatum
- 2023-11-08
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)