Staffan Danielsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Östergötlands län
- Titel
- Agronom
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2015-08-01 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2004-07-20 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ersättare
- 2003-10-09 – 2003-11-08
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2003-10-14 – 2003-11-08
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2003-10-14 – 2003-11-08
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2007-02-28 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-09-20 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2004-09-20 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2011-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2011-06-10 – 2011-10-18
Socialutskottet
- Suppleant
- 2015-09-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-09-24 – 2015-09-24
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-10-03
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2015-10-01 – 2018-09-24
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 03 (ersättare 031009-031108), 04-14 och 15-. Ledamot försvarsutskottet 06-14. Suppleant finansutskottet 03, utrikesutskottet 03 och 10-14, skatteutskottet 04-06, 07-10 och 16-, trafikutskottet 04-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06-09, 10-11 och 12-14, miljö och jordbruksutskottet 11-14 och socialutskottet 15-. Ledamot EU-nämnden 06-10, krigsdelegationen 06-10 och Nordiska rådets svenska delegation 15-16. Suppleant Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-14 och EU-nämnden 10-14.
Föräldrar
Lantbrukaren och majoren Dag Danielsson och sjuksköterskan Margareta Danielsson, f. Lagerstedt.
Utbildning
Gymnasium i Linköping, social linje, slutår 67. Agronomexamen, Sveriges lantbruksuniversitet 75.
Anställningar
Ekonomiinstitutionen, Sveriges lantbruksuniversitet 75. Informationsansvarig, Kalmar Lantmän 75-78. Informationssekreterare, Jordbruksdepartementet 79-82. Lantbrukare, Erikstad gård 82-. Avdelningsdirektör, Lantbruksstyrelsen 88-90.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Signalspaningsnämnden 09, Fiskeriverkets insynsråd 10- och Rekryteringsmyndighetens insynsråd 10-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Linköping 83-04. Ledamot i flera kommunala nämnder under perioden.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Bankekinds centeravdelning, 80-talet. Ledamot, Bankekinds kyrkoråd 83-04. Ledamot, distriktsstyrelsen i Östgötacentern, 90- och 00-talen. 2:e vice ordförande, Östergötlands centerdistrikt, 00-talet. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 98-05. Ordförande, LRF i Östergötland 91-98. Ledamot, LRF:s förbundsstyrelse 96-04. Ordförande, Hushållningssällskapet Östergötland 02-. Ledamot, Landshypotek Östgötas regionstyrelse, 90- och 00-talen och LRF Medias, Linköping Biogas, Lantmännen Agrovärmes styrelser ca 97-04. Styrelseledamot, Länsförsäkringar SAK 00-04.
Litteratur
Antologin Kluvet land 15, utgivare Anders Bockgård.
Bostadsort
Linköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Omskärelse av små pojkar
Interpellation 2008/09:565 av Danielsson, Staffan (c)
den 31 juli Interpellation 2008/09:565 Omskärelse av små pojkar av Staffan Danielsson c till socialminister Göran Hägglund kd Sveriges landsting tar entydigt ställning för föräldrars rätt att operera bort förhuden på pojkars känsliga könsorgan och för att landstingen ska bistå föräldrarna med att utföra detta ingrepp.- Inlämnad
- 2009-07-31
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Strategi för försvarsindustrin
Interpellation 2008/09:559 av Jeppsson, Peter (s)
den 14 maj Interpellation 2008/09:559 Strategi för försvarsindustrin av Peter Jeppsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Sverige har en lång tradition av en stark nationell försvarsindustri med företag som Kockums Varv, Saab, Volvo Aero och Hägglunds. Försvarsmaterielindustrin är inte en industri som kan- Inlämnad
- 2009-05-14
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Kontraktsförbandens tillgänglighet
Interpellation 2008/09:545 av Karlsson, Anders (s)
den 14 maj Interpellation 2008/09:545 Kontraktsförbandens tillgänglighet av Anders Karlsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Regeringen skriver på s. 1 i sin proposition 2008/09:140 Vårt framtida försvar Den framtida insatsorganisationen kommer att bestå av stående förband och kontraktsförband samt ett- Inlämnad
- 2009-05-14
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Beredningsunderlaget för FRA-lagen
Interpellation 2008/09:535 av Jansson, Eva-Lena (s)
den 14 maj Interpellation 2008/09:535 Beredningsunderlaget för FRA-lagen av Eva-Lena Jansson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Trots återkommande kritik mot regeringens förslag om signalspaning av all data- och telekommunikation till och från Sverige vidhåller regeringen sin FRA-lag. Visserligen sker det med- Inlämnad
- 2009-05-14
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Inflytande över försvaret
Interpellation 2008/09:519 av Lundh, Fredrik (s)
den 13 maj Interpellation 2008/09:519 Inflytande över försvaret av Fredrik Lundh s till försvarsminister Sten Tolgfors m Regeringen skriver i sin inriktningsproposition Ett användbart försvar Vi bygger ett tillgängligt, användbart och rörligt svenskt insatsförsvar, avsett för insatser med samma förband i Sverige,- Inlämnad
- 2009-05-13
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Regeringen och krisen
Betänkande 2008/09:FöU6
Riksrevisionen har redovisat för riksdagen sina granskningar under åren 2007-2008 av ansvariga myndigheters beredskap för att hantera olika typer av hot mot samhället. Riksrevisionens styrelse har föreslagit med anledning av granskningarna att riksdagen begär att regeringen: ser över dels lagreglerna för sektorslagstiftningen och regeringens befogenheter vid ett nationellt krisläge, dels myndigheternas ansvars- och uppgiftsfördelning för att säkerställa samhällets krishanteringsförmåga återkommande informerar riksdagen om vad regeringen har gjort för att förbättra beredskapen och gör en bedömning av samhällets samlade krisberedskap och förmåga att hantera en omfattande kris. Riksdagen sa nej till förslagen. Skälet är att Riksrevisionens rapport publicerades innan den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bildades och innan kansliet för krishantering inom Regeringskansliet kommit i gång med sin verksamhet.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 5, 29 minuter
- Justering
- 2009-03-19
- Debatt
- 2009-04-01
- Beslut
- 2009-04-02
Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet
Betänkande 2008/09:SkU23
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om beskattning av företag, kapital och fastighet. Skälet är i flera fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Det gäller till exempel skatteincitament för att stärka investeringar i företag, tonnageskatt, beskattning av allmännyttig verksamhet och beskattningen av arrendetomter och tomter med enkla bostadshus.- Behandlade dokument
- 79
- Förslagspunkter
- 20
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 18, 78 minuter
- Justering
- 2009-02-26
- Debatt
- 2009-03-26
- Beslut
- 2009-04-01
Nivån i a-kassan
Interpellation 2008/09:95 av Björck, Patrik (s)
den 5 november Interpellation 2008/09:95 Nivån i a-kassan av Patrik Björck s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringens arbetsmarknadspolitik har bestått av två huvudspår, dels det så kallade jobbskatteavdraget, dels försämringarna i a-kassan. När det gäller försämringarna i a-kassan har de i- Inlämnad
- 2008-11-05
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Rätt till dödshjälp
Interpellation 2008/09:170 av Danielsson, Staffan (c)
den 28 november Interpellation 2008/09:170 Rätt till dödshjälp av Staffan Danielsson c till socialminister Göran Hägglund kd Förr ansågs självmord vara ett svek mot samhället och mot Gud. Den som tog sitt liv fick inte vila i vigd jord. För några år sedan fick en oerhört svårt handikappad person i Italien, som- Inlämnad
- 2008-11-28
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Betänkande 2008/09:UFöU1
Regeringen ska kunna ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2009. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. För närvarande tjänstgör cirka 390 svenskar i ISAF. Styrkan beräknas bestå av cirka 500 personer under 2009. En större, permanent ökning av den svenska truppinsatsen utöver cirka 500 personer kan inte ske utan ett nytt beslut av riksdagen.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 30, 123 minuter
- Beredning
- 2008-12-04
- Justering
- 2008-12-11
- Debatt
- 2008-12-18
- Beslut
- 2008-12-19
Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2009
Betänkande 2008/09:FöU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till försvar och samhällets krisberedskap för 2009. Utgiftsområdet får sammanlagt 44,7 miljarder kronor: Försvar får 40,4 miljarder kronor, Samhällets krisberedskap 4,0 miljarder kronor, Strålsäkerhet 0,3 miljarder kronor och Elsäkerhet 0,04 miljarder kronor.- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 43, 183 minuter
- Beredning
- 2008-11-18
- Justering
- 2008-12-02
- Debatt
- 2008-12-11
- Beslut
- 2008-12-15
Åtgärder för att möta varslen i Stockholm
Interpellation 2008/09:99 av Vestlund, Börje (s)
den 7 november Interpellation 2008/09:99 Åtgärder för att möta varslen i Stockholm av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Konkurserna ökade med hela 53 procent i Stockholms län under oktober, jämfört med oktober 2007. Samtidigt varslades under oktober hela 2 800 människor bara i Stockholms län.- Inlämnad
- 2008-11-07
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Strategi för en konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri
Utlåtande 2008/09:FöU3
Försvarsutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens initiativ till en strategi för en starkare och mer konkurrenskraftig försvarsindustri inom EU. Utskottet välkomnar initiativet och framhåller att en väl fungerande försvarsindustrimarknad är viktig för att uppfylla EU:s gemensamma åtaganden inom den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Riksdagen avslutade ärendet med detta.- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 21, 68 minuter
- Beredning
- 2008-11-11
- Justering
- 2008-11-20
- Debatt
- 2008-12-01
- Beslut
- 2008-12-03
Forskning vid Linköpings universitet
Motion 2008/09:Ub558 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, fp, c)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub558 av Yvonne Andersson m.fl. kd, m, fp, c Forskning vid Linköpings universitet kd408 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Linköpings universitet. Aktuell probleminventering för Linköpings universitet Det allvarligaste- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lika möjligheter för funktionshindrade till studier på folkhögskolor
Motion 2008/09:Kr324 av Staffan Danielsson m.fl. (c, m)
Motion till riksdagen 2008/09:Kr324 av Staffan Danielsson m.fl. c, m Lika möjligheter för funktionshindrade till studier på folkhögskolor c517 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge funktionshindrade lika möjligheter till studier på folkhögskolor.- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stabila villkor för biodrivmedel
Motion 2008/09:N378 av Otto von Arnold m.fl. (kd, c, m)
Motion till riksdagen 2008/09:N378 av Otto von Arnold m.fl. kd, c, m Stabila villkor för biodrivmedel kd404 Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av stabila villkor för produktion och utveckling av biodrivmedel. Motivering Vi kan med glädje- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Omskärelse av pojkar
Motion 2008/09:So421 av Staffan Danielsson och Eva Selin Lindgren (c)
Motion till riksdagen 2008/09:So421 av Staffan Danielsson och Eva Selin Lindgren c Omskärelse av pojkar c366 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i lagstiftningen likställa pojkar med flickor vad gäller ingrepp i deras könsorgan. Motivering- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag