Serkan Köse (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 143
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Justitieutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Vice ordförande
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-09-01 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2017-03-31
- Ledig
- 2017-04-01 – 2017-08-31
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-08 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-08
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-08 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-05-07
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2022-11-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2022-11-10
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141003–180924). Ledamot arbetsmarknadsutskottet 19–. Suppleant utrikesutskottet 14–18, socialförsäkringsutskottet 14–18, arbetsmarknadsutskottet 14–19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 16, justitieutskottet 18– och EU-nämnden 22–. Vice ordförande riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Jobb för dem som saknar högre utbildning
Interpellation 2016/17:23 av Christian Holm Barenfeld (M)
Interpellation 2016/17:23 Jobb för dem som saknar högre utbildning av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sverige har ett underskott på enkla jobb utan krav på särskild yrkesutbildning. Även arbetsmarknadsministern har påtalat detta. Behovet förstärks när många med- Inlämnad
- 2016-09-27
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)