Saila Quicklund (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Jämtlands län, plats 202
- Titel
- Konsult.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Skatteutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-10-14
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2012-10-15 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2023-06-02 – 2023-12-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2023-12-20 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-06-02
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10–12, socialutskottet 12–14, kulturutskottet 14–18 och arbetsmarknadsutskottet 18–. Suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18, utbildningsutskottet 18–19, näringsutskottet 18–19 och 23–, finansutskottet 19–22 och skatteutskottet 22–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Arbetsmiljöverkets insynsråd. Ledamot Polismyndighetens nationella insynsråd. Ledamot insynsrådet, Polisregion Nord. Ledamot Länsstyrelsens insynsråd, Jämtlands län.
Bostadsort
Frösön
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hemsjukvård för barn i livets slutskede
Skriftlig fråga 2015/16:127 av Saila Quicklund (M)
Fråga 2015/16:127 Hemsjukvård för barn i livets slutskede av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Få kommuner kan i dag erbjuda hemsjukvård för barn som är i livets slutskede. Barn inklusive föräldrar kan i vissa sammanhang önska detta, men beslut om hemsjukvård från kommunen kan i vissa fall ta flera- Inlämnad
- 2015-10-12
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Hur hela Sverige ska leva
Interpellation 2015/16:11 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2015/16:11 Hur hela Sverige ska leva av Saila Quicklund M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vi vet att besöksnäringen och skogsnäringen har goda förutsättningar att skapa en god tillväxt i stora delar av landet, med möjligheten till fler jobb och en levande landsbygd. För mitt hemlän Jämtlands län är såväl- Inlämnad
- 2015-09-17
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
SJ:s nattåg och utdelningspolicy
Interpellation 2015/16:14 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2015/16:14 SJ:s nattåg och utdelningspolicy av Saila Quicklund M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S SJ har aviserat stora neddragningar på nattågstrafiken, vilket kommer att drabba både pendlare och besöksnäring i Jämtlands län hårt. Ansvarig minister, Anna Johansson, menar i en intervju i- Inlämnad
- 2015-09-17
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)