Robert Stenkvist (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 114
- Titel
- Fritidspedagog.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-30 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-04-24 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-04-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot utbildningsutskottet 15–. Suppleant försvarsutskottet 14–18, utbildningsutskottet 14–15, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 samt EU-nämnden 18–.
Föräldrar
Stig Stenkvist och Ingrid Löfström.
Utbildning
Fritidspedagogutbildning, Mitthögskolan.
Anställningar
Fritidspedagog, Östersunds kommun och Botkyrka kommun. Vårdbiträde. Arbete vid flyttfirma m.m.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Botkyrka. Styrelsesuppleant, Botkyrkabyggen.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokraterna i Botkyrka. Ordförande, kommunförening, Södertälje 16. Valberedare, Sverigedemokraterna. Ledamot Rifos styrelse, Uvens bågskytteförening, SD Stockholms läns distriktsstyrelse samt KF Botkyrka.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Älvdalskan som nationellt minoritetsspråk
Interpellation 2020/21:575 av Robert Stenkvist (SD)
Interpellation 2020/21:575 Älvdalskan som nationellt minoritetsspråk av Robert Stenkvist SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP En icke obetydlig del av befolkningen i Älvdalen i Dalarna talar helt eller delvis språket älvdalska. En del yngre personer i Älvdalen har älvdalska som sitt förstaspråk, och över- Inlämnad
- 2021-03-16
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Akademiska spökskrivare
Interpellation 2020/21:58 av Robert Stenkvist (SD)
Interpellation 2020/21:58 Akademiska spökskrivare av Robert Stenkvist SD till Statsrådet Matilda Ernkrans S Att studenter ibland har fått hjälp av vänner och släktingar med examensarbeten och andra inlämningsuppgifter har förekommit i alla tider. Det förekommer även i dag och kommer sannolikt att förekomma under överskådlig- Inlämnad
- 2020-10-14
- Besvarare
- Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Partipolitik av lärare i skolan
Interpellation 2018/19:203 av Robert Stenkvist (SD)
Interpellation 2018/19:203 Partipolitik av lärare i skolan av Robert Stenkvist SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Vi menar att vår demokrati förutsätter att stat och kommun förhåller sig partipolitiskt neutrala i sin tjänsteutövning. Tjänstemän ska tjäna staten eller kommunen. Likaså ska inte lärare, som vanligtvis- Inlämnad
- 2019-04-23
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Ordning och reda i klassrummen
Interpellation 2018/19:122 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2018/19:122 Ordning och reda i klassrummen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Utbildningsminister Anna Ekström S Skolan ska vara en skyddad plats där barn och unga ska känna sig trygga och kunna utvecklas som individer genom lärande. Tyvärr vittnar allt fler om en vardag i skolan som präglas av stök- Inlämnad
- 2019-03-06
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Trygghet i skolan
Interpellation 2018/19:117 av Robert Stenkvist (SD)
Interpellation 2018/19:117 Trygghet i skolan av Robert Stenkvist SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Vi har sett återkommande rapporter i medierna om att det finns allvarliga brister gällande studiero i skolor på många områden. Dessa problem är inte på något sätt nya, men är icke desto mindre mycket allvarliga- Inlämnad
- 2019-03-01
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)