Per Söderlund (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 307
- Titel
- Datortekniker.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-02-01 – 2026-09-21
Skatteutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-09-07 – 2021-10-20
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-06 – 2022-04-05
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 19–. Ledamot försvarsutskottet 21–22 och vice ordförande skatteutskottet 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 19–22, kulturutskottet 19–22 och justitieutskottet 19–22.
Föräldrar
Läraren Lennart Söderlund och lärarinnan Ingela Stark, f. Persson.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lindesbergs kommun. Regionfullmäktig, Örebro län.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tjänstemannaansvar
Interpellation 2018/19:142 av Per Söderlund (SD)
Interpellation 2018/19:142 Tjänstemannaansvar av Per Söderlund SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I betänkande 2017/18:KU37 antog konstitutionsutskottet som sitt ställningstagande att en översyn av lagstiftningen om tjänstefel bör göras med inriktningen att det straffbara området ska utvidgas.- Inlämnad
- 2019-03-19
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)