Per Bolund (MP)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Fil.mag. biologi.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2023-12-31
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-09-16 – 2014-10-02
- Ordinarie
- 2009-01-01 – 2010-10-04
- Ledig
- 2008-09-01 – 2008-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-08-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2019-05-04 – 2023-11-18
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2023-11-22 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-10-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-12-14 – 2008-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2020-01-23 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-10-02
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2021-02-04
Miljödepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2021-02-05 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–10 och 11–23. Ledamot näringsutskottet 06–10 och finansutskottet 11–14. Suppleant försvarsutskottet 06–08, trafikutskottet 06–08, EU-nämnden 06–10 och 21–23, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 22–23 samt finansutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 20–23 och Utrikesnämnden 21–23. Språkrör Miljöpartiet de gröna 19–23. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003–190121, statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121–210205, statsråd (miljö- och klimatminister, vice statsminister), Miljödepartementet 210205–211130.
Föräldrar
Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86–89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92–96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00–02.
Anställningar
Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97–99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 06–09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98–06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94–98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98–06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Stora Henriksvik AB.
Litteratur
"Ecosystem services in urban areas" i: Ecological Economics 1999 vol. 29, tillsammans med Sven Hunhammar.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ökade kostnader för miljötillstånd
Svar på skriftlig fråga 2021/22:354 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
M2021/02152 Miljödepartementet Miljö och klimat minister n samt vice statsminister n Till riksdagen Meddelande om uteblivet svar på fråga 2021/22: 354 Ökade kostnader för miljötillstånd Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som- Svarsdatum
- 2021-11-11
- Frågeställare
- Mattias Bäckström Johansson (SD)
Inskränkningar av rättigheter
Svar på skriftlig fråga 2021/22:332 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
M2021/02100 Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:332 av Louise Meijer M Inskränkningar av rättigheter Louise Meijer har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta avseende inskränkningar av demokratiska rättigheter för att begränsa den globala- Svarsdatum
- 2021-11-10
- Frågeställare
- Louise Meijer (M)
Ålens överlevnad
Svar på skriftlig fråga 2021/22:258 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2021/22:258 av Elin Segerlind V Ålens överlevnad Elin Segerlind har frågat mig om jag avser att verka för att krav ska införas på kraftbolagen att genomföra åtgärder vid vattenkraftverken för att minska turbindödligheten samt skapa fiskvandringsvägar i syfte att stärka överlevnaden hos ål och andra missgynnade- Svarsdatum
- 2021-11-03
- Frågeställare
- Elin Segerlind (V)
Enskilda matproducenter i underläge i miljöprövningsprocessen
Svar på skriftlig fråga 2021/22:257 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
M2021/ 02018 Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:257 av Alexander Christiansson SD Enskilda matproducenter i underläge i miljöprövningsprocessen Alexander Christiansson har frågat mig om jag och regeringen avser att tillse att pågående utredning- Svarsdatum
- 2021-11-03
- Frågeställare
- Alexander Christiansson (SD)
Nationell samordning för tryggheten runt Vänern och Göta älv
Svar på skriftlig fråga 2021/22:241 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2021/22:241 av Ann-Sofie Alm M Nationell samordning för tryggheten runt Vänern och Göta älv Ann-Sofie Alm har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta nationellt för att säkerställa tryggheten för människor och näringsverksamhet runt Vänern och Göta älv genom att Vänerns avtappningsförmåga- Svarsdatum
- 2021-11-03
- Frågeställare
- Ann-Sofie Alm (M)
Nationellt ansvar för strandstädningen
Svar på skriftlig fråga 2021/22:237 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2021/22:237 av Ann-Sofie Alm M Nationellt ansvar för strandstädningen Ann-Sofie Alm har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen ska vidta för att se till att stränderna längs Bohuskusten och haven vi delar med resten av världen hålls rena. Marin nedskräpning är en av vår tids stora miljöutmaningar- Svarsdatum
- 2021-11-03
- Frågeställare
- Ann-Sofie Alm (M)
Naturreservat på Gotland
Svar på skriftlig fråga 2021/22:278 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2021/22:278 av Josef Fransson SD Naturreservat på Gotland Josef Fransson har frågat mig om det som sker genom Länsstyrelsen i Gotlands län är att betrakta som regeringens vilja eller om länsstyrelsen agerar egenmäktigt, och om jag avser vidta några åtgärder i frågan. Frågan rör enligt Fransson att länsstyrelsen- Svarsdatum
- 2021-11-03
- Frågeställare
- Josef Fransson (SD)
Processfrågor vid miljötillståndsansökan
Svar på skriftlig fråga 2021/22:159 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
M2021/01961 Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:159 av Mattias Karlsson M Processfrågor vid miljötillståndsansökan Mattias Karlsson har frågat näringsministern vad han avser göra för att förhindra att samhällsviktiga verksamheter framöver inte- Svarsdatum
- 2021-10-27
- Frågeställare
- Mattias Karlsson i Luleå (M)
Avverkning av skyddsvärda skogsområden
Svar på skriftlig fråga 2021/22:141 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2021/22:141 av Elin Segerlind V Avverkning av skyddsvärda skogsområden Elin Segerlind har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder som förhindrar att skogar med höga naturvärden avverkas. En rik biologisk mångfald med ekosystem i balans är en förutsättning för vårt liv här på jorden. Det ökar chanserna- Svarsdatum
- 2021-10-27
- Frågeställare
- Elin Segerlind (V)
Vindkraftsutbyggnad i Stockholms län
Svar på skriftlig fråga 2021/22:128 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
M2021/ 01 920 Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/2022:128 av Niklas Wykman M Vindkraftsutbyggnad i Stockholms län Niklas Wykman har frågat mig om jag vidtar några åtgärder för att säkerställa att framtida etablering av vindkraft inte har negativ- Svarsdatum
- 2021-10-20
- Frågeställare
- Niklas Wykman (M)
Nya Natura 2000-områden
Svar på skriftlig fråga 2021/22:71 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
M2021/01824 Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:71 av Betty Malmberg M Nya Natura 2000-områden Betty Malmberg har frågat mig på vilka grunder jag och regeringen fattade beslut om att våra redan skyddade områden även behöver klassas som Natura 2000-områden.- Svarsdatum
- 2021-10-06
- Frågeställare
- Betty Malmberg (M)
Problem för asylsökande att öppna ett betalkonto
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1336 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/02315/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1336 av Ulla Andersson V Problem för asylsökande att öppna ett betalkonto Ulla Andersson har frågat mig om jag avser att lägga fram ett förslag som gör det möjligt för människor som inte kan identifiera- Svarsdatum
- 2016-06-22
- Frågeställare
- Ulla Andersson (V)
Problematiska konsumentmarknader
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1316 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/02221/KO Finansdepartementet Konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1316 av Jessika Roswall M Problematiska konsumentmarknader Jessika Roswall har frågat mig vad som är nytt i det uppdrag statsrådet har gett Konsumentverket jämfört med vad som redan ligger i myndighetens uppgifter. Jessika- Svarsdatum
- 2016-06-15
- Frågeställare
- Jessika Roswall (M)
Radonhalten i svenska bostäder
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1233 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr N2016/03638/PUB Finansdepartementet Finansmarkands- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1233 av Ola Johansson C Radonhalten i svenska bostäder Ola Johansson har frågat klimat- och miljöministern vilka åtgärder hon planerar att vidta för att prioritera åtgärder mot radon, i väntan på att- Svarsdatum
- 2016-05-25
- Frågeställare
- Ola Johansson (C)
Dubbel beskattning för pensionssparare
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1200 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/01892/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1200 av Maria Malmer Stenergard M Dubbel beskattning för pensionssparare Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skydda de pensionssparare som har kvar autogiron- Svarsdatum
- 2016-05-18
- Frågeställare
- Maria Malmer Stenergard (M)
Nya energikrav i Boverkets byggregler
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1181 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr N2016/03299/PUB Näringsdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1181 av Erik Bengtzboe M Nya energikrav i Boverkets byggregler Erik Bengtzboe har frågat mig om jag och regeringen analyserat den förväntade försämringen av bostadsmarknadens funktionssätt som förväntas- Svarsdatum
- 2016-05-11
- Frågeställare
- Erik Bengtzboe (M)
Insynsråd vid Boverket
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1162 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr N2016/N2016/03355/SUBT Näringsdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1162 av Ewa Thalén Finné M Insynsråd vid Boverket Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag och regeringen avser att tillsätta något nytt insynsråd vid Boverket och i så fall när. Regeringen beslutade- Svarsdatum
- 2016-05-11
- Frågeställare
- Ewa Thalén Finné (M)
Lantmäteriets lokala närvaro
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1128 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr N2016/02948/PUB Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1128 av Per Åsling C Lantmäteriets lokala närvaro Per Åsling har frågat mig om jag avser att se över regelverket som reglerar kommunernas möjligheter att bli kommunala lantmäterimyndigheter. Inrättandet- Svarsdatum
- 2016-04-27
- Frågeställare
- Per Åsling (C)
AP-fondernas verksamhet
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1093 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/01454/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga av Emil Källström C AP-fondernas verksamhet Emil Källström har frågat mig om jag kan garantera att de försäljningar av tillgångar som AP-fonderna genomför innebär att alla intresserade köpare får samma information- Svarsdatum
- 2016-04-19
- Frågeställare
- Emil Källström (C)
Översyn av direktiven för AP-fondernas innehav
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1092 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/01453/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga av Daniel Sestrajcic V Översyn av direktiven för AP-fondernas innehav Daniel Sestrajcic har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att direktiven för AP-fondernas innehav ska ses över, i syfte att- Svarsdatum
- 2016-04-19
- Frågeställare
- Daniel Sestrajcic (V)