Per Bolund (MP)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Fil.mag. biologi.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2023-12-31
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-09-16 – 2014-10-02
- Ordinarie
- 2009-01-01 – 2010-10-04
- Ledig
- 2008-09-01 – 2008-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-08-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2019-05-04 – 2023-11-18
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2023-11-22 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-10-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-12-14 – 2008-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2020-01-23 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-10-02
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2021-02-04
Miljödepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2021-02-05 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–10 och 11–23. Ledamot näringsutskottet 06–10 och finansutskottet 11–14. Suppleant försvarsutskottet 06–08, trafikutskottet 06–08, EU-nämnden 06–10 och 21–23, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 22–23 samt finansutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 20–23 och Utrikesnämnden 21–23. Språkrör Miljöpartiet de gröna 19–23. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003–190121, statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121–210205, statsråd (miljö- och klimatminister, vice statsminister), Miljödepartementet 210205–211130.
Föräldrar
Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86–89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92–96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00–02.
Anställningar
Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97–99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 06–09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98–06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94–98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98–06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Stora Henriksvik AB.
Litteratur
"Ecosystem services in urban areas" i: Ecological Economics 1999 vol. 29, tillsammans med Sven Hunhammar.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Svenska hushållens ekonomi
Interpellation 2014/15:674 av Sotiris Delis (M)
Interpellation 2014/15:674 Svenska hushållens ekonomi av Sotiris Delis M till Statsrådet Per Bolund MP Den offentliga debatten om vårt välstånd är ständig och aktuell. Sedan mitten av 1990-talet har trenden varit att de svenska hushållens skulder har ökat mer än inkomsterna. Skuldkvoten, det vill säga hushållens skulder- Inlämnad
- 2015-06-01
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Ökande skuldkvoter för hushållen
Interpellation 2014/15:710 av Niklas Wykman (M)
Interpellation 2014/15:710 Ökande skuldkvoter för hushållen av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Nu stiger skulderna och bostadspriserna snabbare än inkomsterna i Sverige. Omkring 170 000 hushåll har i dag en skuldkvot på över 600 procent eller högre. Det motsvarar drygt 10 procent av alla hushåll- Inlämnad
- 2015-06-15
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
AP-fondernas investeringar i Southern Copper Corporation och Peru
Svar på skriftlig fråga 2014/15:656 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2015/3333 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:656 av Daniel Sestrajcic V AP-fondernas investeringar i Southern Copper Corporation o i Peru Daniel Sestrajcic har frågat mig om jag avser att ändra i AP-fondernas placeringsföreskrifter så att det inte ska- Svarsdatum
- 2015-08-10
- Frågeställare
- Daniel Sestrajcic (V)
Kortbedrägerier
Svar på skriftlig fråga 2014/15:626 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2015/3215 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:626 av Ulla Andersson V om kortbedrägerier Ulla Andersson har frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ till att bankerna ska offentliggöra omfattningen av kortbedrägerier. Ulla Andersson menar att- Svarsdatum
- 2015-06-17
- Frågeställare
- Ulla Andersson (V)
Säljsamtal till mobiltelefonnummer
Svar på skriftlig fråga 2014/15:584 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2015/3092 Finansdepartementet Konsument- och finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:584 av Mikael Eskilandersson SD Säljsamtal till mobiltelefonnummer Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att vidta några åtgärder för att begränsa möjligheten för säljsamtal- Svarsdatum
- 2015-06-05
- Frågeställare
- Mikael Eskilandersson (SD)
Fastighetsmäklarinspektionens möjlighet att bekämpa oseriösa mäklare
Svar på skriftlig fråga 2014/15:568 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2015/3072 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:568 av Robert Hannah FP Fastighetsmäklarinspektionens möjlighet att bekämpa oseriösa mäklare Robert Hannah har frågat mig om jag anser att Fastighetsmäklarinspektionen har tillräckligt bra lagstiftning och- Svarsdatum
- 2015-06-04
- Frågeställare
- Robert Hannah (FP) (FP)
Marknadsföring av lån och delbetalning på upprättad faktura
Interpellation 2014/15:574 av Mikael Eskilandersson (SD)
Interpellation 2014/15:574 Marknadsföring av lån och delbetalning på upprättad faktura av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Per Bolund MP I dag har det blivit allt vanligare att fakturor från företag innehåller förslag på delbetalningar och erbjudanden om lån. Detta även om kunden aldrig efterfrågat något sådant.- Inlämnad
- 2015-05-07
- Besvarare
- Per Bolund (MP)
Penningtvätt
Svar på skriftlig fråga 2014/15:548 besvarad av Per Bolund (MP), statsråd
Dnr Fi2015/2986 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:548 av Hans Hoff S Penningtvätt Hans Hoff har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att agera avseende Finansinspektionen för att tydliggöra vad som gäller beträffande indragande av tillstånd- Svarsdatum
- 2015-05-27
- Frågeställare
- Hans Hoff (S)
Diskriminering av flyktingbarn
Svar på skriftlig fråga 2014/15:470 besvarad av Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister
Dnr Fi2015/2515 Fi2015/2590 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på frågorna 2014/15:465 och 470 av Ulla Andersson V om rätt att få öppna bankkonto och diskriminering av flyktingbarn Ulla Anderson har frågat om regeringen avser att vidta någon åtgärd för att förhindra att- Svarsdatum
- 2015-05-07
- Frågeställare
- Ulla Andersson (V)
Rätt att få öppna bankkonto
Svar på skriftlig fråga 2014/15:465 besvarad av Per Bolund (MP), statsråd
Dnr Fi2015/2515 Fi2015/2590 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på frågorna 2014/15:465 och 470 av Ulla Andersson V om rätt att få öppna bankkonto och diskriminering av flyktingbarn Ulla Anderson har frågat om regeringen avser att vidta någon åtgärd för att förhindra att- Svarsdatum
- 2015-05-07
- Frågeställare
- Ulla Andersson (V)
Bankernas kontanthantering
Svar på skriftlig fråga 2014/15:352 besvarad av Per Bolund (MP), statsråd
Dnr Fi2015/1709 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:352 av Catharina Bråkenhielm S Bankernas kontanthantering Catharina Bråkenhielm har frågat mig om det är dags att se över lagstiftningen för bankerna gällande kontanthanteringen, så att servicenivån upprätthålls- Svarsdatum
- 2015-04-08
- Frågeställare
- Catharina Bråkenhielm (S)
Styrning av AP-fondernas innehav i fossila och förnybara energikällor
Svar på skriftlig fråga 2014/15:336 besvarad av Per Bolund (MP), statsråd
Dnr Fi2015/1538 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:336 av Ulla Andersson V Styrning av AP-fondernas innehav i fossila och förnybara energikällor Ulla Andersson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder med anledning av de uppgifter som Världsnaturfonden- Svarsdatum
- 2015-04-01
- Frågeställare
- Ulla Andersson (V)
Krav på AP-fonderna att redovisa utsläpp av växthusgaser
Svar på skriftlig fråga 2014/15:335 besvarad av Per Bolund (MP), statsråd
Dnr Fi2015/1537 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:335 av Ulla Andersson V Krav på AP-fonderna att redovisa utsläpp av växthusgaser Ulla Andersson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att AP-fonderna ska redovisa beräknade utsläpp av växthusgaser- Svarsdatum
- 2015-04-01
- Frågeställare
- Ulla Andersson (V)
Regeringens politik kring deinvesteringar
Svar på skriftlig fråga 2014/15:330 besvarad av Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister
Dnr Fi2015/1598 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:330 av Sofia Arkelsten M Regeringens politik kring deinvesteringar Sofia Arkelsten har frågat närings- och innovationsministern om det är regeringens uppfattning att deinvesteringarna ska öka och om så är- Svarsdatum
- 2015-04-01
- Frågeställare
- Sofia Arkelsten (M)
Effektiv gemensam beredning av Solvens II
Svar på skriftlig fråga 2014/15:324 besvarad av Per Bolund (MP), statsråd
Dnr Fi2015/1520 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:324 av Per Åsling C Effektiv gemensam beredning av Solvens II Per Åsling har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa en effektiv gemensam beredning mellan Justitiedepartementet och Finansdepartementet- Svarsdatum
- 2015-04-01
- Frågeställare
- Per Åsling (C)
Bankdelningslag
Svar på skriftlig fråga 2014/15:321 besvarad av Per Bolund (MP), statsråd
Dnr Fi2015/1484 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:321 av Ulla Andersson V Bankdelningslag Ulla Andersson har frågat mig om jag avser att inleda ett arbete med en nationell bankdelningslag. Ulla Andersson har uppfattat att regeringen inte är intresserad av- Svarsdatum
- 2015-03-25
- Frågeställare
- Ulla Andersson (V)
Avkastningskrav för Fortifikationsverket
Svar på skriftlig fråga 2014/15:277 besvarad av Per Bolund (MP), statsråd
Dnr Fi2015/1295 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:277 av Hans Wallmark M Avkastningskrav för Fortifikationsverket Hans Wallmark har frågat mig hur den nya modellen för Fortifikationsverkets avkastningskrav kommer att se ut och om den kommer att innebära- Svarsdatum
- 2015-03-18
- Frågeställare
- Hans Wallmark (M)
Bankernas kontanthantering
Svar på skriftlig fråga 2014/15:247 besvarad av Per Bolund (MP), statsråd
Dnr Fi2015/954 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:247 av Ulla Andersson V Kontanthantering Ulla Andersson har frågat mig om vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att se till att bankerna upprätthåller en för företag, föreningar och privatpersoner- Svarsdatum
- 2015-03-04
- Frågeställare
- Ulla Andersson (V)
Valutaköp
Svar på skriftlig fråga 2014/15:223 besvarad av Per Bolund (MP), statsråd
Dnr Fi2015/830 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:223 av Krister Örnfjäder S Valutaköp Krister Örnfjäder har frågat mig om jag kan tänka mig att verka för en lösning där en gemensam organisation hanterar valutaköp i staten. Enligt uppgift sker detta i dag- Svarsdatum
- 2015-02-25
- Frågeställare
- Krister Örnfjäder (S)