Per Bolund (MP)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Fil.mag. biologi.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2023-12-31
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-09-16 – 2014-10-02
- Ordinarie
- 2009-01-01 – 2010-10-04
- Ledig
- 2008-09-01 – 2008-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-08-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2019-05-04 – 2023-11-18
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2023-11-22 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-10-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-12-14 – 2008-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2020-01-23 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-10-02
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2021-02-04
Miljödepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2021-02-05 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–10 och 11–23. Ledamot näringsutskottet 06–10 och finansutskottet 11–14. Suppleant försvarsutskottet 06–08, trafikutskottet 06–08, EU-nämnden 06–10 och 21–23, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 22–23 samt finansutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 20–23 och Utrikesnämnden 21–23. Språkrör Miljöpartiet de gröna 19–23. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003–190121, statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121–210205, statsråd (miljö- och klimatminister, vice statsminister), Miljödepartementet 210205–211130.
Föräldrar
Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86–89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92–96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00–02.
Anställningar
Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97–99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 06–09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98–06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94–98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98–06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Stora Henriksvik AB.
Litteratur
"Ecosystem services in urban areas" i: Ecological Economics 1999 vol. 29, tillsammans med Sven Hunhammar.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Översynen av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen
Interpellation 2016/17:253 av Sten Bergheden (M)
Interpellation 2016/17:253 Översynen av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen av Sten Bergheden M till Statsrådet Per Bolund MP Jag har tidigare frågat statsrådet om han tänker vidta några åtgärder för att mildra effekterna för landsbygden när kontanthanteringen försvinner och om han planerar att förbättra- Inlämnad
- 2017-01-24
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Vilseledande marknadsföring av jakt- och turistresor samt volontärresor
Svar på skriftlig fråga 2016/17:738 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/00342/KO Finansdepartementet Konsument- och finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:738 Vilseledande marknadsföring av jakt- och turistresor samt volontärresor Sofia Arkelsten har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta när det gäller vilseledande marknadsföring av jakt- och turistresor- Svarsdatum
- 2017-02-08
- Frågeställare
- Sofia Arkelsten (M)
Inväxling av mynt och sedlar
Svar på skriftlig fråga 2016/17:737 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/00339/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:737 av Peter Persson S Inväxling av mynt och sedlar Peter Persson har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att medborgarna smidigare ska kunna lämna in de mynt och sedlar som finns sparade- Svarsdatum
- 2017-02-08
- Frågeställare
- Peter Persson (S)
Konsumtionens miljö- och klimatpåverkan
Interpellation 2016/17:178 av Jens Holm (V)
Interpellation 2016/17:178 Konsumtionens miljö- och klimatpåverkan av Jens Holm V till Miljöminister Karolina Skog MP För några veckor sedan presenterade Världsnaturfonden rapporten Living Planet Report 2016 en omfattande genomgång över tillståndet för biologisk mångfald, resursanvändning och växthusgasutsläpp. I Sverige- Inlämnad
- 2016-12-05
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Skriftliga avtal vid telefonförsäljning
Svar på skriftlig fråga 2016/17:405 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/04323/KO Finansdepartementet Konsument- och finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:405 av Peter Persson S Skriftliga avtal vid telefonförsäljning Peter Persson har frågat dels om ett krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning kommer att införas och dels hur jag ställer mig till- Svarsdatum
- 2016-12-07
- Frågeställare
- Peter Persson (S)
Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning
Interpellation 2016/17:114 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Interpellation 2016/17:114 Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Per Bolund MP Det är snart ett och ett halvt år sedan betänkandet Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning SOU 2015:6 presenterades, men hittills har mycket lite hänt på området. Det finns- Inlämnad
- 2016-11-11
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Åtgärder mot oseriös telefonförsäljning
Svar på skriftlig fråga 2016/17:150 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/03684/KO Finansdepartementet Konsument- och finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:150 av Sten Bergheden M Åtgärder mot oseriös telefonförsäljning Sten Bergheden har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med problemet med oseriösa telefonförsäljare. Försäljning- Svarsdatum
- 2016-10-26
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Kontroversiell vapenexport
Svar på skriftlig fråga 2016/17:74 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/03529/V Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga av 2016/17:74 av Hans Linde V Kontroversiell vapenexport Hans Linde har frågat mig om vilka initiativ jag avser att ta för att svenska besparingar inte ska investeras i företag som ägnar sig åt kontroversiell- Svarsdatum
- 2016-10-12
- Frågeställare
- Hans Linde (V)
Stärkt kontroll av skatte- och redovisningsbyråer samt konsulter
Svar på skriftlig fråga 2016/17:25 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/03363/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:25 av Peter Persson S Stärkt kontroll av skatte- och redovisningsbyråer samt konsulter Peter Persson har frågat finansmarknadsministern Per Bolund genom vilka åtgärder gentemot revisorer och skattekonsulter som han vill motverka- Svarsdatum
- 2016-09-28
- Frågeställare
- Peter Persson (S)