Per Bolund (MP)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Fil.mag. biologi.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2023-12-31
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-09-16 – 2014-10-02
- Ordinarie
- 2009-01-01 – 2010-10-04
- Ledig
- 2008-09-01 – 2008-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-08-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2019-05-04 – 2023-11-18
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2023-11-22 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-10-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-12-14 – 2008-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2020-01-23 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-10-02
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2021-02-04
Miljödepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2021-02-05 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–10 och 11–23. Ledamot näringsutskottet 06–10 och finansutskottet 11–14. Suppleant försvarsutskottet 06–08, trafikutskottet 06–08, EU-nämnden 06–10 och 21–23, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 22–23 samt finansutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 20–23 och Utrikesnämnden 21–23. Språkrör Miljöpartiet de gröna 19–23. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003–190121, statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121–210205, statsråd (miljö- och klimatminister, vice statsminister), Miljödepartementet 210205–211130.
Föräldrar
Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86–89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92–96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00–02.
Anställningar
Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97–99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 06–09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98–06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94–98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98–06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Stora Henriksvik AB.
Litteratur
"Ecosystem services in urban areas" i: Ecological Economics 1999 vol. 29, tillsammans med Sven Hunhammar.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Problem för asylsökande att öppna ett betalkonto
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1336 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/02315/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1336 av Ulla Andersson V Problem för asylsökande att öppna ett betalkonto Ulla Andersson har frågat mig om jag avser att lägga fram ett förslag som gör det möjligt för människor som inte kan identifiera- Svarsdatum
- 2016-06-22
- Frågeställare
- Ulla Andersson (V)
Problematiska konsumentmarknader
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1316 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/02221/KO Finansdepartementet Konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1316 av Jessika Roswall M Problematiska konsumentmarknader Jessika Roswall har frågat mig vad som är nytt i det uppdrag statsrådet har gett Konsumentverket jämfört med vad som redan ligger i myndighetens uppgifter. Jessika- Svarsdatum
- 2016-06-15
- Frågeställare
- Jessika Roswall (M)
Radonhalten i svenska bostäder
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1233 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr N2016/03638/PUB Finansdepartementet Finansmarkands- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1233 av Ola Johansson C Radonhalten i svenska bostäder Ola Johansson har frågat klimat- och miljöministern vilka åtgärder hon planerar att vidta för att prioritera åtgärder mot radon, i väntan på att- Svarsdatum
- 2016-05-25
- Frågeställare
- Ola Johansson (C)
Dubbel beskattning för pensionssparare
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1200 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/01892/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1200 av Maria Malmer Stenergard M Dubbel beskattning för pensionssparare Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skydda de pensionssparare som har kvar autogiron- Svarsdatum
- 2016-05-18
- Frågeställare
- Maria Malmer Stenergard (M)
Nya energikrav i Boverkets byggregler
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1181 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr N2016/03299/PUB Näringsdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1181 av Erik Bengtzboe M Nya energikrav i Boverkets byggregler Erik Bengtzboe har frågat mig om jag och regeringen analyserat den förväntade försämringen av bostadsmarknadens funktionssätt som förväntas- Svarsdatum
- 2016-05-11
- Frågeställare
- Erik Bengtzboe (M)
Insynsråd vid Boverket
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1162 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr N2016/N2016/03355/SUBT Näringsdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1162 av Ewa Thalén Finné M Insynsråd vid Boverket Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag och regeringen avser att tillsätta något nytt insynsråd vid Boverket och i så fall när. Regeringen beslutade- Svarsdatum
- 2016-05-11
- Frågeställare
- Ewa Thalén Finné (M)
Lantmäteriets lokala närvaro
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1128 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr N2016/02948/PUB Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1128 av Per Åsling C Lantmäteriets lokala närvaro Per Åsling har frågat mig om jag avser att se över regelverket som reglerar kommunernas möjligheter att bli kommunala lantmäterimyndigheter. Inrättandet- Svarsdatum
- 2016-04-27
- Frågeställare
- Per Åsling (C)
AP-fondernas verksamhet
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1093 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/01454/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga av Emil Källström C AP-fondernas verksamhet Emil Källström har frågat mig om jag kan garantera att de försäljningar av tillgångar som AP-fonderna genomför innebär att alla intresserade köpare får samma information- Svarsdatum
- 2016-04-19
- Frågeställare
- Emil Källström (C)
Översyn av direktiven för AP-fondernas innehav
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1092 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/01453/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga av Daniel Sestrajcic V Översyn av direktiven för AP-fondernas innehav Daniel Sestrajcic har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att direktiven för AP-fondernas innehav ska ses över, i syfte att- Svarsdatum
- 2016-04-19
- Frågeställare
- Daniel Sestrajcic (V)
Hantverksfusk
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1053 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr FI2016/01296/KO Finansdepartementet Konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1053 av Lars Mejern Larsson S Hantverksfusk Lars Mejern Larsson har frågat mig om regeringen har en plan för att stärka konsumenternas skydd när det gäller att på ett enkelt sätt kunna hävda sin rätt och samtidigt se till- Svarsdatum
- 2016-04-13
- Frågeställare
- Lars Mejern Larsson (S)
AP-fondernas investeringar i tobaksindustriföretag
Svar på skriftlig fråga 2015/16:999 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/01118/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:999 av Barbro Westerholm LAP-fondernas investeringar i tobaksindustriföretag Barbro Westerholm har frågat mig om jag och regeringen anser att det är etiskt godtagbart att AP-fondernas medel investeras- Svarsdatum
- 2016-03-30
- Frågeställare
- Barbro Westerholm (L)
Staten och kontanthanteringen
Svar på skriftlig fråga 2015/16:958 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/00977/B Fi2016/00978/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:957 och 958 av Peter Persson S Kontanterna och landsbygden samt Staten och kontanthanteringen Peter Persson har frågat mig genom vilka konkreta åtgärder jag vill förbättra landsbygdens- Svarsdatum
- 2016-03-23
- Frågeställare
- Peter Persson (S)
Kontanterna och landsbygden
Svar på skriftlig fråga 2015/16:957 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/00977/B Fi2016/00978/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:957 och 958 av Peter Persson S Kontanterna och landsbygden samt Staten och kontanthanteringen Peter Persson har frågat mig genom vilka konkreta åtgärder jag vill förbättra landsbygdens- Svarsdatum
- 2016-03-23
- Frågeställare
- Peter Persson (S)
Dolda avgifter i pensionssystemet
Svar på skriftlig fråga 2015/16:965 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/00981/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:965 av Mats Persson L Dolda avgifter i pensionssystemet Mats Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka Pensionsmyndighetens och Finansinspektionens möjlighet att motarbeta- Svarsdatum
- 2016-03-22
- Frågeställare
- Mats Persson (L)
Försäkringskostnader för asylboenden
Svar på skriftlig fråga 2015/16:887 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/00860/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:887 av Ola Johansson C Försäkringskostnader för asylboenden Ola Johansson har frågat statsrådet Morgan Johansson om han har för avsikt att utreda åtgärder för att vidga konkurrensen på försäkringsmarknaden- Svarsdatum
- 2016-03-09
- Frågeställare
- Ola Johansson (C)
Bankernas kontanthantering
Svar på skriftlig fråga 2015/16:817 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/00574/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:817 av Sanne Eriksson S Bankernas kontanthantering Sanne Eriksson har frågat mig vad jag gör eller har gjort, för att säkerställa kontanthantering i hela Sverige och hur tidsplanen för detta ser ut. Den- Svarsdatum
- 2016-02-24
- Frågeställare
- Sanne Eriksson (S)
Åtgärder mot investeringsbedrägerier
Svar på skriftlig fråga 2015/16:715 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/00317/V Finansdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:715 av Maria Malmer Stenergard M Åtgärder mot investeringsbedrägerier Maria Malmer Stenergard har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att komma till rätta med det ökade antalet investeringsbedrägerier. Investeringsbedrägeri- Svarsdatum
- 2016-02-10
- Frågeställare
- Maria Malmer Stenergard (M)
Sms-lån som finansieringskälla till terrorresor
Svar på skriftlig fråga 2015/16:587 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2016/00068/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:587 av Elisabeth Svantesson M Sms-lån som finansieringskälla till terrorresor Elisabeth Svantesson har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen vidtagit åtgärder för att långivarna av s.k. SMS-lån- Svarsdatum
- 2016-01-22
- Frågeställare
- Elisabeth Svantesson (M)
Bankers lika möjligheter
Svar på skriftlig fråga 2015/16:473 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2015/05550/V Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:473 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Bankers lika möjligheter Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag och regeringen tagit i beaktande att ett förbud mot tredjepartsprovison kan komma att slå- Svarsdatum
- 2015-12-16
- Frågeställare
- Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Kontanthantering
Svar på skriftlig fråga 2015/16:470 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2015/05534/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:470 av Kalle Olsson S Kontanthantering Kalle Olsson har frågat mig vilka mått och steg jag avser att vidta för att säkerställa en acceptabel kontanthantering i hela landet. Den 23 juli 2014 antog Europaparlamentet- Svarsdatum
- 2015-12-16
- Frågeställare
- Kalle Olsson (S)