Nicklas Attefjord (MP)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2022-11-11 – 2022-12-14
- Ersättare
- 2021-02-09 – 2021-11-30
Socialutskottet
- Extra suppleant
- 2022-11-17 – 2022-12-14
- Ledamot
- 2021-02-25 – 2021-11-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-02-25 – 2021-11-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-02-25 – 2021-11-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-02-25 – 2021-11-30
Utbildningsutskottet
- Extra suppleant
- 2022-11-17 – 2022-12-14
- Suppleant
- 2021-02-25 – 2021-11-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Extra suppleant
- 2022-11-17 – 2022-12-14
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Kulturutskottet
- Extra suppleant
- 2022-11-17 – 2022-12-14
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-11-17 – 2022-12-14
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 21 (ersättare 210209–211130) och 22 (ersättare 221111–221214). Ledamot socialutskottet 21. Suppleant socialförsäkringsutskottet 21, utbildningsutskottet 21, civilutskottet 21, justitieutskottet 21, EU-nämnden 21 och 22, kulturutskottet 21, arbetsmarknadsutskottet 21, näringsutskottet 21, miljö- och jordbruksutskottet 21, trafikutskottet 21, skatteutskottet 21 och finansutskottet 21. Extra suppleant kulturutskottet 22, socialutskottet 22, utbildningsutskottet 22 och arbetsmarknadsutskottet 22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Prioritetsordningen vid vaccination mot covid-19
Interpellation 2020/21:418 av Arin Karapet (M)
Interpellation 2020/21:418 Prioritetsordningen vid vaccination mot covid-19 av Arin Karapet M till Socialminister Lena Hallengren S Den nationella vaccinationsplanen mot covid-19 bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioriteringar fördelade i fyra faser. Turordningen för erbjudande av vaccinering ska bygga- Inlämnad
- 2021-02-05
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)