Michael Svensson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Restauratör/fil.kand
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-04-07 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-01-27
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2015-01-22 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-21
- Suppleant
- 2012-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-10-18
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2017-11-17 – 2018-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot kulturutskottet 10-11 och utbildningsutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 10-14 och kulturutskottet 11-.
Föräldrar
Restauratören Göte Svensson och hemmafrun Mona Svensson, f. Qvarnström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Falkenberg, slutår 76. Fil.kand. statsvetenskap, historia, ekonomisk historia, nationalekonomi, Lunds/Göteborgs universitet, slutår 82. Reservofficersexamen, Hallands regemente 82.
Anställningar
Tjänsteman, MUF:s kansli 79-80. Egenföretagare/krögare 82-06. Delikatesshandlare 95-07. Platschef, livsmedelsindustri 06-08. Konsult/utbildare, Delikatesscompagniet AB 92-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Gymnasieutredningen 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falkenbergs kommun 79-88. Ledamot, kommunstyrelsen 85-88. Ordförande, kulturnämnden 82-85. Ledamot, byggnadsnämnden 85-88. Suppleant, socialnämnden 98-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, MUF Halland 78-81. Ordförande, MUF Göteborg 80-81. Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 80-84. Ordförande, Falkenbergsmoderaterna 86-88, vice ordförande 08-. Leder en idépolitisk samtalsklubb i M-gruppen. Förbundsordförande, Moderaterna i Halland 13-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ansvar för nedmontering av gamla vindkraftverk
Motion 2014/15:2410 av Finn Bengtsson och Michael Svensson (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2410 av Finn Bengtsson och Michael Svensson M Ansvar för nedmontering av gamla vindkraftverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till lagändringar för att säkrare ekonomiskt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Selektiva fiskeredskap
Motion 2014/15:900 av Michael Svensson och Maria Plass (M)
Motion till riksdagen 2014/15:900 av Michael Svensson och Maria Plass M Selektiva fiskeredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om satsningar på selektivt fiske och flexiblare redskapsanvändning. Motivering Den tekniska utvecklingen fortskrider- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svensk kärnkraft i framtiden
Motion 2014/15:899 av Michael Svensson (M)
Motion till riksdagen 2014/15:899 av Michael Svensson M Svensk kärnkraft i framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kärnkraftens betydelse för svensk energiproduktion. Motivering I Hallands län finns idag fyra kärnkraftsreaktorer i drift.- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En fond för sociala företag
Motion 2014/15:898 av Michael Svensson (M)
Motion till riksdagen 2014/15:898 av Michael Svensson M En fond för sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en fond för sociala företag. Motivering Det finns drygt 300 sociala företag i Sverige.- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förlängt stöd från målsägandebiträde
Motion 2014/15:897 av Michael Svensson (M)
Motion till riksdagen 2014/15:897 av Michael Svensson M Förlängt stöd från målsägandebiträde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att förlänga stödet från målsägandebiträdet vid vissa brott mot person. Motivering Att bli- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning
Motion 2014/15:896 av Michael Svensson (M)
Motion till riksdagen 2014/15:896 av Michael Svensson M Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta att utreda frågan om gårdsförsäljning av vissa lokalproducerade alkoholhaltiga drycker. Motivering Den svenska landsbygden- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ny forskningsreaktor
Motion 2014/15:895 av Michael Svensson (M)
Motion till riksdagen 2014/15:895 av Michael Svensson M Ny forskningsreaktor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge tillstånd för byggandet av testreaktorn Electra vid Oskarshamns kärnkraftverk. Motivering Kärnkraften- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Häkte i Halland
Motion 2014/15:913 av Michael Svensson (M)
Motion till riksdagen 2014/15:913 av Michael Svensson M Häkte i Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett häkte i Halland. Motivering Halland är i dag det enda länet i Sverige som inte har ett häkte. Under ett par års tid fanns- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Underlättad etablering på den svenska arbetsmarknaden för invandrade akademiker
Motion 2014/15:907 av Michael Svensson (M)
Motion till riksdagen 2014/15:907 av Michael Svensson M Underlättad etablering på den svenska arbetsmarknaden för invandrade akademiker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att ytterligare underlätta etableringen på- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konsekvenser av en nedläggning av Bromma flygplats
Motion 2014/15:348 av Mikael Cederbratt m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:348 av Mikael Cederbratt m.fl. M Konsekvenser av en nedläggning av Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen måste garantera att flygförbindelserna till och från de regionala flygplatserna- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU7 2015/16:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Minska antalet myndigheter
Motion 2014/15:117 av Jenny Petersson och Michael Svensson (M)
Motion till riksdagen 2014/15:117 av Jenny Petersson och Michael Svensson M Minska antalet myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska antalet myndigheter i Sverige. Motivering Till varje departements ansvarsområde hör ett antal- Inlämnad
- 2014-10-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Värna om Sveriges framtida energiförsörjning
Motion 2014/15:111 av Jenny Petersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:111 av Jenny Petersson m.fl. M Värna om Sveriges framtida energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värna om Sveriges framtida energiförsörjning. Motivering Exakt hur Sveriges energiförsörjning kommer- Inlämnad
- 2014-10-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag