Lena Hallengren (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 220
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Gruppledare
Valberedningen
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-03-25 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-02-21 – 2024-03-24
- Ordinarie
- 2022-10-07 – 2024-02-21
- Ledig
- 2018-03-08 – 2022-10-06
- Ordinarie
- 2009-03-02 – 2018-03-07
- Ledig
- 2008-03-03 – 2009-03-01
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2008-03-02
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-10-07 –
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2009-04-02 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-04-01 – 2009-04-02
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-08
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-04-01
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-10-24 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-03-15
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-11-01 – 2007-04-16
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Socialdepartementet
- Socialminister
- 2019-01-21 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2018-03-08 – 2019-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 06–09, ordförande trafikutskottet 09–10, vice ordförande socialutskottet 10–14 och ordförande utbildningsutskottet 14–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–. Vice ordförande valberedningen 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 06–07. Gruppledare Socialdemokraterna 22–. Statsråd (förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande), Utbildnings- och kulturdepartementet 021021–061006, statsråd (barn-, äldre- och jämställdhetsminister), Socialdepartementet 180308–190121 och socialminister, Socialdepartementet 190121–221006.
Föräldrar
Snickaren Anders Hallengren och läraren Ulla Hallengren, f. Carlström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Kalmar 89–92. Ekonomiskt basår, Kalmar 92–93. Lärarutbildning, årskurs 1–7 i sv/so och musik, Högskolan i Kalmar 93–97.
Anställningar
Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99. Förbundssekreterare, SSU 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Regeringens ersättare i EU:s framtidskonvent 02–03. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län. Ledamot, Folkbildningsrådet 10–18. Ledamot, Mimers forskningsråd 15–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kalmar 97–99, vice ordförande 98–99. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 97–98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU 95–02. Ledamot, Socialdemokraternas valanalysgrupp 02–03, Socialdemokraterna i Kalmar län 03– och Socialdemokraternas partistyrelse 06–. Ordförande, Socialdemokraterna i Kalmar 06–14. Styrelseledamot, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 98–99 och ABF 00–02.
Bostadsort
Kalmar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Den demokratiska utvecklingen i Pakistan
Skriftlig fråga 2007/08:257 av Hallengren, Lena (s)
den 14 november Fråga 2007/08:257 Den demokratiska utvecklingen i Pakistan av Lena Hallengren s till utrikesminister Carl Bildt m Situationen i Pakistan har kontinuerligt förvärrats under de senaste 20 åren. Det är nu en akut situation i Pakistan som kan vara avgörande för inte bara landets egen framtid utan också- Inlämnad
- 2007-11-14
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Lika rätt till förskola
Motion 2007/08:Ub548 av Lena Hallengren (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub548 av Lena Hallengren s Lika rätt till förskola s80083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge alla barn lika rätt till förskola. Motivering Förskolan är en viktig del av familjepolitiken. Den möjliggör för- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sveriges Ljudmigreringscentrum
Motion 2007/08:Kr323 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Kr323 av Krister Örnfjäder m.fl. s Sveriges Ljudmigreringscentrum s45208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statens ansvar för verksamheten vid Sveriges Ljudmigreringscentrum. Motivering Det nationella ansvaret- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Yrkesförberedande utbildning för vuxna
Motion 2007/08:Ub418 av Lena Hallengren (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub418 av Lena Hallengren s Yrkesförberedande utbildning för vuxna s80145 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser till yrkesförberedande utbildning för vuxna. Motivering Den borgerliga regeringens utbildningspolitik- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utvecklingen i Kalmar län
Motion 2007/08:N303 av Désirée Liljevall m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N303 av Désirée Liljevall m.fl. s Utvecklingen i Kalmar län s65017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla företagandet i Kalmar län. Motivering Det är viktigt att bevara och utveckla den basindustri vi- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utvecklingen i Kalmar län
Motion 2007/08:N302 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N302 av Håkan Juholt m.fl. s Utvecklingen i Kalmar län s65019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om energisektorn i Kalmar län. Motivering Kärnkraften kommer att fortsätta att producera el under överskådlig tid, men- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län
Motion 2007/08:N293 av Lena Hallengren m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N293 av Lena Hallengren m.fl. s Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län s65016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län. Motivering Kalmar län är det län- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vindkraft och vågkraft i Kalmar län
Motion 2007/08:N292 av Lena Hallengren m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N292 av Lena Hallengren m.fl. s Vindkraft och vågkraft i Kalmar län s65020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om satsning på vindkraft och vågkraft i Kalmar län. Motivering Vindkraftsbyn i Kalmarsund, forskningsstationen- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastrukturen i Karlmar län
Motion 2007/08:T416 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:T416 av Krister Örnfjäder m.fl. s Infrastrukturen i Karlmar län s65021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om infrastrukturen i Kalmar län. Motivering Kalmar län har unika förutsättningar att bli en föregångare i omställningen- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Främjande av sociala företag på arbetsmarknaden
Motion 2007/08:N367 av Christer Adelsbo m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N367 av Christer Adelsbo m.fl. s Främjande av sociala företag på arbetsmarknaden s45145 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att ett nationellt handlingsprogram för socialt företagande- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU7 2007/08:NU7
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Unga på arbetsmarknaden
Motion 2007/08:A391 av Magdalena Streijffert m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:A391 av Magdalena Streijffert m.fl. s Unga på arbetsmarknaden s12051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka lagen om anställningsskydd i syfte att stärka ungas ställning på arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU1 2007/08:AU2 2007/08:UbU8 2008/09:AU7 2008/09:AU9
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Allmän miljö- och naturvård
Motion 2007/08:MJ457 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ457 av Anders Ygeman m.fl. s Allmän miljö- och naturvård s12062 Sammanfattning Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. FN:s klimatpanel IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change konstaterar att människan med största säkerhet är orsaken till den globala uppvärmningen.- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU1 2007/08:FiU7 2007/08:MJU1 2007/08:MJU14 2007/08:MJU19
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
Motion 2007/08:MJ456 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ456 av Anders Ygeman m.fl. s Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar s12060 Sammanfattning Sverige har hittills varit ett föregångsland i energiomställningen. Vi har minskat våra utsläpp av växthusgaser med 7 procent samtidigt som vi har ökat vår BNP med dryga 30 procent jämfört- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU1 2007/08:MJU11 2007/08:MJU2 2009/10:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Kooperativt entreprenörskap i undervisningen
Motion 2007/08:Ub390 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub390 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Kooperativt entreprenörskap i undervisningen s80151 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gymnasieskolan även bör främja kooperativt entreprenörskap med ekonomiska föreningar.- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättrade förutsättningar för kooperativ äldreomsorg
Motion 2007/08:Fi252 av Laila Bjurling m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi252 av Laila Bjurling m.fl. s Förbättrade förutsättningar för kooperativ äldreomsorg s6030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och undanta vård och omsorg från reglerna om upphandling, med syfte att- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till dem som inte fyllt 20 år och som är utan jobb
Motion 2007/08:A314 av Lena Hallengren (s)
Motion till riksdagen 2007/08:A314 av Lena Hallengren s Stöd till dem som inte fyllt 20 år och som är utan jobb s27074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till dem som inte fyllt 20 år och som är utan jobb. Motivering Föräldrar är försörjningsskyldiga- Inlämnad
- 2007-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökat elevinflytande i skolan
Motion 2007/08:Ub361 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub361 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Ökat elevinflytande i skolan s2034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av ökat elevinflytande i skolan. Motivering Genom alla tider och i alla- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckling för Kalmar län – utbildning och forskning
Motion 2007/08:Ub329 av Håkan Juholt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub329 av Håkan Juholt m.fl. s Utveckling för Kalmar län utbildning och forskning s6034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om satsningar på utbildning och forskning i Kalmar län. Motivering Kalmar län har unika förutsättningar- Inlämnad
- 2007-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativ hyresrätt
Motion 2007/08:C365 av Birgitta Eriksson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:C365 av Birgitta Eriksson m.fl. s Kooperativ hyresrätt s2033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Genom alla tider och i alla former av- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag