Lena Hallengren (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 220
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Gruppledare
Valberedningen
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-03-25 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-02-21 – 2024-03-24
- Ordinarie
- 2022-10-07 – 2024-02-21
- Ledig
- 2018-03-08 – 2022-10-06
- Ordinarie
- 2009-03-02 – 2018-03-07
- Ledig
- 2008-03-03 – 2009-03-01
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2008-03-02
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-10-07 –
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2009-04-02 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-04-01 – 2009-04-02
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-08
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-04-01
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-10-24 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-03-15
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-11-01 – 2007-04-16
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Socialdepartementet
- Socialminister
- 2019-01-21 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2018-03-08 – 2019-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 06–09, ordförande trafikutskottet 09–10, vice ordförande socialutskottet 10–14 och ordförande utbildningsutskottet 14–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–. Vice ordförande valberedningen 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 06–07. Gruppledare Socialdemokraterna 22–. Statsråd (förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande), Utbildnings- och kulturdepartementet 021021–061006, statsråd (barn-, äldre- och jämställdhetsminister), Socialdepartementet 180308–190121 och socialminister, Socialdepartementet 190121–221006.
Föräldrar
Snickaren Anders Hallengren och läraren Ulla Hallengren, f. Carlström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Kalmar 89–92. Ekonomiskt basår, Kalmar 92–93. Lärarutbildning, årskurs 1–7 i sv/so och musik, Högskolan i Kalmar 93–97.
Anställningar
Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99. Förbundssekreterare, SSU 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Regeringens ersättare i EU:s framtidskonvent 02–03. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län. Ledamot, Folkbildningsrådet 10–18. Ledamot, Mimers forskningsråd 15–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kalmar 97–99, vice ordförande 98–99. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 97–98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU 95–02. Ledamot, Socialdemokraternas valanalysgrupp 02–03, Socialdemokraterna i Kalmar län 03– och Socialdemokraternas partistyrelse 06–. Ordförande, Socialdemokraterna i Kalmar 06–14. Styrelseledamot, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 98–99 och ABF 00–02.
Bostadsort
Kalmar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Rätten till sjukpenning och föräldrapenning vid resa utomlands
Skriftlig fråga 2010/11:526 av Hallengren, Lena (S)
den 16 maj Fråga 2010/11:526 Rätten till sjukpenning och föräldrapenning vid resa utomlands av Lena Hallengren S till statsrådet Ulf Kristersson M Nyligen redovisades att rätten till sjukpenning och föräldrapenning är oklar för den som blir sjuk i ett land utanför EU, EES-länderna och Schweiz. En person som blev- Inlämnad
- 2011-05-16
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Stöd till barn som fått narkolepsi
Skriftlig fråga 2010/11:466 av Hallengren, Lena (S)
den 27 april Fråga 2010/11:466 Stöd till barn som fått narkolepsi av Lena Hallengren S till statsrådet Maria Larsson KD Barn som fått svininfluensavaccinet Pandemrix löper fyra gånger högre risk att få narkolepsi jämfört med ovaccinerade barn. Att narkolepsi kunde vara en av biverkningarna av vaccinet var inte- Inlämnad
- 2011-04-27
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Kömiljarden
Skriftlig fråga 2010/11:116 av Hallengren, Lena (S)
den 26 november Fråga 2010/11:116 Kömiljarden av Lena Hallengren S till socialminister Göran Hägglund KD Det är av största vikt att hälso- och sjukvården klarar av att ge vård inom vårdgarantins gränser. Socialminister Göran Hägglund har haft ansvaret för hälso- och sjukvården sedan mer än fyra år och har vid- Inlämnad
- 2010-11-26
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
AT-tjänstgöring i Sverige för svenskar som läser till läkare i utlandet
Skriftlig fråga 2010/11:111 av Hallengren, Lena (S)
den 25 november Fråga 2010/11:111 AT-tjänstgöring i Sverige för svenskar som läser till läkare i utlandet av Lena Hallengren S till socialminister Göran Hägglund KD Sjukvården har ett stort behov av fler läkare. Bristen på läkare är inte tillfällig. Både den förra och den nuvarande regeringen har utökat antalet- Inlämnad
- 2010-11-25
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Utredningsväsendet
Skriftlig fråga 2010/11:110 av Hallengren, Lena (S)
den 25 november Fråga 2010/11:110 Utredningsväsendet av Lena Hallengren S till socialminister Göran Hägglund KD Utredningsväsendet är en viktig del av det svenska politiska systemet. Utredningarna bygger på direktiv från regeringen och utgör en viktig del av beslutsunderlaget i många frågor. När utredningarna- Inlämnad
- 2010-11-25
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)