Lena Hallengren (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 220
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Gruppledare
Valberedningen
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-03-25 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-02-21 – 2024-03-24
- Ordinarie
- 2022-10-07 – 2024-02-21
- Ledig
- 2018-03-08 – 2022-10-06
- Ordinarie
- 2009-03-02 – 2018-03-07
- Ledig
- 2008-03-03 – 2009-03-01
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2008-03-02
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-10-07 –
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2009-04-02 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-04-01 – 2009-04-02
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-08
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-04-01
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-10-24 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-03-15
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-11-01 – 2007-04-16
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Socialdepartementet
- Socialminister
- 2019-01-21 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2018-03-08 – 2019-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 06–09, ordförande trafikutskottet 09–10, vice ordförande socialutskottet 10–14 och ordförande utbildningsutskottet 14–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–. Vice ordförande valberedningen 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 06–07. Gruppledare Socialdemokraterna 22–. Statsråd (förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande), Utbildnings- och kulturdepartementet 021021–061006, statsråd (barn-, äldre- och jämställdhetsminister), Socialdepartementet 180308–190121 och socialminister, Socialdepartementet 190121–221006.
Föräldrar
Snickaren Anders Hallengren och läraren Ulla Hallengren, f. Carlström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Kalmar 89–92. Ekonomiskt basår, Kalmar 92–93. Lärarutbildning, årskurs 1–7 i sv/so och musik, Högskolan i Kalmar 93–97.
Anställningar
Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99. Förbundssekreterare, SSU 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Regeringens ersättare i EU:s framtidskonvent 02–03. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län. Ledamot, Folkbildningsrådet 10–18. Ledamot, Mimers forskningsråd 15–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kalmar 97–99, vice ordförande 98–99. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 97–98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU 95–02. Ledamot, Socialdemokraternas valanalysgrupp 02–03, Socialdemokraterna i Kalmar län 03– och Socialdemokraternas partistyrelse 06–. Ordförande, Socialdemokraterna i Kalmar 06–14. Styrelseledamot, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 98–99 och ABF 00–02.
Bostadsort
Kalmar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En nationell studie- och yrkesvägledningstjänst
Skriftlig fråga 2009/10:801 av Hallengren, Lena (s)
den 11 maj Fråga 2009/10:801 En nationell studie- och yrkesvägledningstjänst av Lena Hallengren s till utbildningsminister Jan Björklund fp Sedan våren 2009 driver Regionförbundet Östsam, Regionförbundet i Kalmar län, Kommunförbundet Skåne och Region Värmland tillsammans med Nätverket för kommunala lärcentra den- Inlämnad
- 2010-05-11
- Besvarare
- Tobias Krantz (FP)
Förändring av Pakistans grundlag för att förhindra diskriminering av religiösa minoriteter
Skriftlig fråga 2009/10:768 av Hallengren, Lena (s)
den 29 april Fråga 2009/10:768 Förändring av Pakistans grundlag för att förhindra diskriminering av religiösa minoriteter av Lena Hallengren s till utrikesminister Carl Bildt m Pakistans premiärminister väntas inom kort återinföra 1973 års konstitution. Företrädare för den pakistanska statsmakten har sedan en- Inlämnad
- 2010-04-29
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Jobbgarantin för unga
Skriftlig fråga 2009/10:382 av Hallengren, Lena (s)
den 21 december Fråga 2009/10:382 Jobbgarantin för unga av Lena Hallengren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Ungdomsarbetslösheten i Sverige fortsätter att stiga. Enligt svenskt näringslivs prognos kommer ungdomsarbetslösheten i Sverige att öka till nära 30 procent 2010 och motsvarande 35 procent- Inlämnad
- 2009-12-21
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Kompetensförlust vid nedläggning av Kalmaranstalten
Skriftlig fråga 2009/10:181 av Hallengren, Lena (s)
den 12 november Fråga 2009/10:181 Kompetensförlust vid nedläggning av Kalmaranstalten av Lena Hallengren s till justitieminister Beatrice Ask m Ministern har tidigare uttalat att anstalternas antal och placering är en fråga för myndigheten, inte för regeringen. Men med lågkonjunktur, stigande arbetslöshet och- Inlämnad
- 2009-11-12
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Avregleringen av järnvägen, subventionerad regional kollektivtrafik och EU:s statsstödsregler
Skriftlig fråga 2009/10:161 av Hallengren, Lena (s)
den 6 november Fråga 2009/10:161 Avregleringen av järnvägen, subventionerad regional kollektivtrafik och EU:s statsstödsregler av Lena Hallengren s till statsrådet Åsa Torstensson c Riksdagen har tagit beslut om att avveckla SJ:s ensamrätt när det gäller kommersiell trafik på det av staten ägda järnvägsnätet. Samtidigt- Inlämnad
- 2009-11-06
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Redovisning av intäkterna från trängselskatten i Stockholm
Skriftlig fråga 2009/10:160 av Hallengren, Lena (s)
den 6 november Fråga 2009/10:160 Redovisning av intäkterna från trängselskatten i Stockholm av Lena Hallengren s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har i en tidigare fråga daterad den 9 oktober 2009 bett statsrådet redovisa hur stora nettointäkter som trängselskatten i Stockholm genererar. Den bristfälliga- Inlämnad
- 2009-11-06
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län
Skriftlig fråga 2009/10:88 av Hallengren, Lena (s)
den 14 oktober Fråga 2009/10:88 Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län av Lena Hallengren s till statsrådet Mats Odell kd Under våren 2007 hade jag en interpellationsdebatt med statsrådet om Kalmar län och den låga andelen statlig verksamhet som då fanns i länet. Bakgrunden var att Kalmar län hade- Inlämnad
- 2009-10-14
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Avregleringen av fordonsbesiktningen
Skriftlig fråga 2009/10:72 av Hallengren, Lena (s)
den 9 oktober Fråga 2009/10:72 Avregleringen av fordonsbesiktningen av Lena Hallengren s till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen har nu annonserat ännu en avreglering fordonsbesiktningen. Argument för avreglering brukar vara att ökad konkurrens leder till lägre priser och ett ökat utbud. Tunga remissinstanser- Inlämnad
- 2009-10-09
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Redovisning av intäkterna från trängselskatten i Stockholm
Skriftlig fråga 2009/10:66 av Hallengren, Lena (s)
den 9 oktober Fråga 2009/10:66 Redovisning av intäkterna från trängselskatten i Stockholm av Lena Hallengren s till statsrådet Åsa Torstensson c Enligt Transportstyrelsen hamnar bruttointäkterna från trängselskatten i Stockholm på strax över 800 miljoner kronor för år 2009. Från denna summa dras kostnader för- Inlämnad
- 2009-10-09
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)