Lena Emilsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Tulltjänsteman.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2020-09-01 – 2021-04-30
- Ersättare
- 2019-10-04 – 2019-11-03
- Ersättare
- 2018-11-25 – 2019-05-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
- Extra suppleant
- 2019-10-04 – 2019-11-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
- Extra suppleant
- 2019-10-04 – 2019-11-03
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Socialutskottet
- Extra suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
- Extra suppleant
- 2018-11-27 – 2019-05-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2018-09-24
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2015-01-01 – 2018-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Suppleant försvarsutskottet 14-18, utbildningsutskottet 14-18 och socialutskottet 18-. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-18 och personlig ersättare Domarnämnden 15-18.
Föräldrar
Rederiinspektören Berndt Eriksson och internationella sekreteraren Elsa Eriksson, f. Wahlström.
Utbildning
Grundskola i Saltsjöbaden, slutår 74. Naturvetenskaplig gymnasieskola i Saltsjöbaden, slutår 76. Fil.kand. i Lund. Magisterutbildning i Lund och Umeå.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Länsstyrelsens insynsråd 16-18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Eslöv 92-. Ordförande kommunfullmäktige 17-. Kommunstyrelsens arbetsutskott ca 01-14. Ordförande, barn- och familjenämnden 01-14. Ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsutskottet i två år.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelsesuppleant, Lunds Energi/Kraftringen 10-14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor
Betänkande 2020/21:SoU20
Riksdagen anser att fler insatser krävs för att öka tillgängligheten i hela landet till så kallade naloxonläkemedel mot opioidöverdoser. Naloxon är ett motgift som används för att häva överdoser av opioider som heroin eller metadon. Vidare bör användandet av naloxonläkemedel följas upp på statlig nivå. Riksdagen anser också att det bör utredas om fler grupper utanför hälso- och sjukvården ska kunna ge naloxon mot opioidöverdoser. Regeringen bör enligt riksdagen ge i uppdrag åt en lämplig myndighet att vidta åtgärder i enlighet med detta. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.
Tillkännagivandet gjordes i samband med behandlingen av cirka 120 förslag i motioner om frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel från allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motioner främst med hänvisning till pågående arbete inom området.
- Behandlade dokument
- 65
- Förslagspunkter
- 19
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 36, 107 minuter
- Justering
- 2021-03-25
- Bordläggning
- 2021-04-06
- Debatt
- 2021-04-07
- Beslut
- 2021-04-07
Jämställt arbetsliv
Motion 2020/21:2081 av Elin Gustafsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2081 av Elin Gustafsson m.fl. S Jämställt arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi kan nå ett mer jämställt arbetsliv bl.a. utifrån att bryta befintliga ekonomiska hinder för vidareutbildning, förbättra kompetensförsörjningen- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sanktioner mot arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter
Motion 2020/21:2155 av Rikard Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2155 av Rikard Larsson m.fl. S Sanktioner mot arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga sanktioner kopplat till arbetsgivarens skyldigheter att lämna ut arbetsgivarintyg och tillkännager- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Besöksnäringen i Skåne
Motion 2020/21:2148 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2148 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Besöksnäringen i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare stärka besöksnäringen i linje med det som är angivet i motionen och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motverkan av stranderosionen vid Skånes kuster
Motion 2020/21:2147 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2147 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Motverkan av stranderosionen vid Skånes kuster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för fortsatt klimatpolitisk samverkan på statlig, lokal och regional nivå för att motverka stranderosionen- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skapa permanent beredskapslager för material, vacciner och mediciner
Motion 2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. S Skapa permanent beredskapslager för material, vacciner och mediciner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att upprätta permanenta beredskapslager för att se till att avgörande sjukvårdsmaterial- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar
Motion 2020/21:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:890 av Hillevi Larsson m.fl. S Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur- Inlämnad
- 2020-10-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16 2020/21:TU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Näringsminister- Datum
- 2020-09-24